Commissione consultiva per l'emanazione di norme relative alle circoscrizioni territoriali e alle piante organiche degli uffici giudiziari
Legge 26 dicembre 1956, n. 1443, articolo 5; prorogata con legge 24 dicembre 1959, n. 1153; cfr. dPR 31 dicembre 1963, n. 2105, in GU 27 del 1964, s. o.IV Legislatura
(dal 16 maggio 1963 al 4 giugno 1968)
Presidente
eletto il 15 luglio 1963
Scioglimento il 31 dicembre 1963
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
ZELIOLI LANZINI Ennio, Senatore |
DC |
Fino al 31 dicembre 1963
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Senatori | ||
GRAMEGNA Giuseppe |
PCI |
Membro
dal 15 luglio 1963
al 31 dicembre 1963
|
MARIS Gianfranco |
PCI |
Membro
dal 15 luglio 1963
al 31 dicembre 1963
|
NICOLETTI Michelangelo |
PLI |
Membro
dal 15 luglio 1963
al 31 dicembre 1963
|
PAPALIA Giuseppe |
PSI |
Membro
dal 15 luglio 1963
al 31 dicembre 1963
|
TESSITORI Tiziano |
DC |
Membro
dal 15 luglio 1963
al 31 dicembre 1963
|
ZELIOLI LANZINI Ennio |
DC |
Presidente
dal 15 luglio 1963
al 31 dicembre 1963
|
Deputati | ||
BREGANZE Uberto |
DC |
Membro
dal 15 luglio 1963
al 31 dicembre 1963
|
CACCIATORE Francesco |
PSI |
Membro
dal 15 luglio 1963
al 31 dicembre 1963
|
COSSIGA Francesco |
DC |
Membro
dal 15 luglio 1963
al 31 dicembre 1963
|
DE FLORIO Simone |
PCI |
Membro
dal 15 luglio 1963
al 31 dicembre 1963
|
RUSSO Vincenzo Mario |
PSDI |
Membro
dal 15 luglio 1963
al 31 dicembre 1963
|
VALIANTE Mario |
DC |
Membro
dal 15 luglio 1963
al 31 dicembre 1963
|