Commissioni e Giunte
7ª Commissione permanente
(Lavori pubblici, Trasporti, Poste e Telecomunicazioni e Marina Mercantile)IV Legislatura
(dal 16 maggio 1963 al 4 giugno 1968)
Ufficio di Presidenza costituito il 5 luglio 1963
Rinnovo biennale il 6 luglio 1965
2º rinnovo biennale il 7 luglio 1967
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
GARLATO Giuseppe |
DC |
Fino al 5 luglio 1965
|
DC |
Dal 9 luglio 1965
al 6 luglio 1967
|
|
DC |
Dal 12 luglio 1967
|
|
Vicepresidenti | ||
FERRARI Giacomo |
PCI |
Fino al 5 luglio 1965
|
PCI |
Dal 9 luglio 1965
al 6 luglio 1967
|
|
PCI |
Dal 12 luglio 1967
|
|
JODICE Generoso |
PSI |
Fino al 21 gennaio 1964
|
GIANCANE Giuseppe Antonio |
PSI |
Dal 26 febbraio 1964
al 5 luglio 1965
|
Fino al 10 novembre 1966 PSI Dall'11 novembre 1966 PSI-PSDI unificati |
Dal 9 luglio 1965
al 6 luglio 1967
|
|
PSI-PSDI unificati |
Dal 12 luglio 1967
|
|
Segretari | ||
AMIGONI Pietro |
DC |
Deceduto il 28 agosto 1963 |
GUANTI Michele |
PCI |
Fino al 5 luglio 1965
|
PCI |
Dal 9 luglio 1965
al 6 luglio 1967
|
|
PCI |
Dal 12 luglio 1967
|
|
LOMBARDI Giovanni |
DC |
Dal 26 febbraio 1964
al 5 luglio 1965
|
DC |
Dal 9 luglio 1965
al 6 luglio 1967
|
|
DC |
Dal 12 luglio 1967
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
ADAMOLI Gelasio |
PCI |
Membro
dal 3 luglio 1963
|
AMIGONI Pietro |
DC |
Membro
dal 3 luglio 1963
al 4 luglio 1963
|
DC |
Segretario
dal 5 luglio 1963
Deceduto il 28 agosto 1963 |
|
ANGELILLI Ugo In sostituzione del Ministro Guido CORBELLINI. |
DC |
Membro
dal 3 luglio 1963
al 3 dicembre 1963
|
ARNAUDI Carlo Sostituito da Simone GATTO dal 29 settembre 1964 al 25 gennaio 1965. Sostituito da Giovanni BERNARDI dal 26 gennaio 1965 al 21 marzo 1966. |
PSI |
Membro
dal 29 settembre 1964
al 21 marzo 1966
|
ASARO Nicolo' |
PSI-PSDI unificati |
Membro
dal 12 dicembre 1966
|
BANFI Arialdo |
PSI |
Membro
dal 22 gennaio 1964
all'11 marzo 1964
|
BATTISTA Emilio |
DC |
Membro
dal 3 luglio 1963
al 23 gennaio 1964
|
BERNARDI Giovanni |
PSI |
Membro
dal 3 luglio 1963
al 15 aprile 1964
|
In sostituzione
del Ministro Carlo ARNAUDI. |
PSI |
Membro
dal 26 gennaio 1965
al 21 marzo 1966
|
Fino al 10 novembre 1966 PSI Dall'11 novembre 1966 PSI-PSDI unificati |
Membro
dal 22 marzo 1966
all'11 dicembre 1966
|
|
CHIARIELLO Alfonso |
PLI |
Membro
dal 3 luglio 1963
|
CORBELLINI Guido Sostituito da Ugo ANGELILLI dal 3 luglio 1963 al 3 dicembre 1963. |
DC |
Membro
dal 3 luglio 1963
|
CROLLALANZA Araldo |
MSI |
Membro
dal 3 luglio 1963
|
DERIU Francesco |
DC |
Membro
dal 3 luglio 1963
|
DE UNTERRICHTER Guido |
DC |
Membro
dal 3 luglio 1963
|
FABRETTI Eolo |
PCI |
Membro
dal 3 luglio 1963
|
FERRARI Francesco |
DC |
Membro
dal 1 ottobre 1963
|
FERRARI Giacomo |
PCI |
Membro
dal 3 luglio 1963
al 4 luglio 1963
|
PCI |
Vicepresidente
dal 5 luglio 1963
al 5 luglio 1965
|
|
PCI |
Membro
dal 6 luglio 1965
all'8 luglio 1965
|
|
PCI |
Vicepresidente
dal 9 luglio 1965
al 6 luglio 1967
|
|
PCI |
Membro
dal 7 luglio 1967
all'11 luglio 1967
|
|
PCI |
Vicepresidente
dal 12 luglio 1967
|
|
FERRONI Luigi |
PSI |
Membro
dal 12 marzo 1964
al 28 settembre 1964
|
FLORENA Arcangelo |
DC |
Membro
dal 3 luglio 1963
al 21 marzo 1966
|
FOCACCIA Basilio |
DC |
Membro
dal 3 luglio 1963
|
GAIANI Luigi |
PCI |
Membro
dal 3 luglio 1963
|
GARLATO Giuseppe |
DC |
Membro
dal 3 luglio 1963
al 4 luglio 1963
|
DC |
Presidente
dal 5 luglio 1963
al 5 luglio 1965
|
|
DC |
Membro
dal 6 luglio 1965
all'8 luglio 1965
|
|
DC |
Presidente
dal 9 luglio 1965
al 6 luglio 1967
|
|
DC |
Membro
dal 7 luglio 1967
all'11 luglio 1967
|
|
DC |
Presidente
dal 12 luglio 1967
|
|
GATTO Simone In sostituzione del Ministro Carlo ARNAUDI. |
PSI |
Membro
dal 29 settembre 1964
al 25 gennaio 1965
|
GENCO Giacinto |
DC |
Membro
dal 3 luglio 1963
|
GIANCANE Giuseppe Antonio |
PSI |
Membro
dal 3 luglio 1963
al 25 febbraio 1964
|
PSI |
Vicepresidente
dal 26 febbraio 1964
al 5 luglio 1965
|
|
PSI |
Membro
dal 6 luglio 1965
all'8 luglio 1965
|
|
Fino al 10 novembre 1966 PSI Dall'11 novembre 1966 PSI-PSDI unificati |
Vicepresidente
dal 9 luglio 1965
al 6 luglio 1967
|
|
PSI-PSDI unificati |
Membro
dal 7 luglio 1967
all'11 luglio 1967
|
|
PSI-PSDI unificati |
Vicepresidente
dal 12 luglio 1967
|
|
GIORGETTI Angelo |
PSI-PSDI unificati |
Membro
dal 12 dicembre 1966
|
GUANTI Michele |
PCI |
Membro
dal 3 luglio 1963
al 4 luglio 1963
|
PCI |
Segretario
dal 5 luglio 1963
al 5 luglio 1965
|
|
PCI |
Membro
dal 6 luglio 1965
all'8 luglio 1965
|
|
PCI |
Segretario
dal 9 luglio 1965
al 6 luglio 1967
|
|
PCI |
Membro
dal 7 luglio 1967
all'11 luglio 1967
|
|
PCI |
Segretario
dal 12 luglio 1967
|
|
INDELLI Vincenzo |
DC |
Membro
dal 3 luglio 1963
|
JERVOLINO Angelo Raffaele |
DC |
Membro
dal 22 marzo 1966
|
JODICE Generoso |
PSI |
Membro
dal 3 luglio 1963
al 4 luglio 1963
|
PSI |
Vicepresidente
dal 5 luglio 1963
al 21 gennaio 1964
|
|
LOMBARDI Giovanni |
DC |
Membro
dal 1 ottobre 1963
al 25 febbraio 1964
|
DC |
Segretario
dal 26 febbraio 1964
al 5 luglio 1965
|
|
DC |
Membro
dal 6 luglio 1965
all'8 luglio 1965
|
|
DC |
Segretario
dal 9 luglio 1965
al 6 luglio 1967
|
|
DC |
Membro
dal 7 luglio 1967
all'11 luglio 1967
|
|
DC |
Segretario
dal 12 luglio 1967
|
|
MACRELLI Cino |
Misto |
Membro
dal 3 luglio 1963
Deceduto il 25 agosto 1963 |
MARTINEZ Mario Sostituito da Giovanni BERNARDI dal 22 marzo 1966 all'11 dicembre 1966. |
Fino al 10 novembre 1966 PSI Dall'11 novembre 1966 PSI-PSDI unificati |
Membro
dal 3 luglio 1963
all'11 dicembre 1966
|
MASCIALE Angelo Custode |
PSIUP |
Membro
dall'11 dicembre 1964
al 5 luglio 1965
|
MASSOBRIO Perpetuo Bruno |
PLI |
Membro
dal 3 luglio 1963
|
MILILLO Vincenzo |
PSIUP |
Membro
dal 15 aprile 1964
al 31 luglio 1964
|
MURGIA Amedeo |
DC |
Membro
dal 1 dicembre 1966
al 6 luglio 1967
|
RESTAGNO Pier Carlo |
DC |
Membro
dal 3 luglio 1963
Deceduto l'11 novembre 1966 |
SPASARI Tommaso |
DC |
Membro
dal 24 gennaio 1964
|
SPATARO Giuseppe |
DC |
Membro
dal 3 luglio 1963
|
SPEZZANO Francesco |
PCI |
Membro
dal 3 luglio 1963
|
TOMASSINI Angelo |
PSIUP |
Membro
dal 1 agosto 1964
|
VERGANI Pietro Ludovico |
PCI |
Membro
dal 3 luglio 1963
|
VIDALI Vittorio |
PCI |
Membro
dal 3 luglio 1963
|
ZANNIER Attilio |
Fino al 10 novembre 1966 PSDI Dall'11 novembre 1966 PSI-PSDI unificati |
Membro
dal 3 luglio 1963
|