Commissioni e Giunte
5ª Commissione permanente
(Finanze e tesoro)IV Legislatura
(dal 16 maggio 1963 al 4 giugno 1968)
Ufficio di Presidenza costituito il 5 luglio 1963
Rinnovo biennale il 6 luglio 1965
2º rinnovo biennale il 7 luglio 1967
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
BERTONE Giovanni Battista |
DC |
|
Vicepresidenti | ||
SPAGNOLLI Giovanni |
DC |
Fino al 23 gennaio 1964
|
MARTINELLI Mario |
DC |
Dal 4 febbraio 1964
|
FORTUNATI Paolo |
PCI |
|
Segretari | ||
MAIER Giulio |
PSDI |
Fino al 2 dicembre 1964
|
PELLEGRINO Salvatore |
PCI |
|
MAGLIANO Terenzio |
Fino al 10 novembre 1966 PSDI Dall'11 novembre 1966 PSI-PSDI unificati |
Dal 10 marzo 1965
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
ARTOM Eugenio |
PLI |
Membro
dal 3 luglio 1963
|
BANFI Arialdo In sostituzione del Ministro Luigi MARIOTTI. |
PSI |
Membro
dal 1 agosto 1964
al 29 settembre 1964
|
Fino al 10 novembre 1966 PSI Dall'11 novembre 1966 PSI-PSDI unificati |
Membro
dal 26 gennaio 1965
|
|
BERTOLI Giovanni |
PCI |
Membro
dal 3 luglio 1963
|
BERTONE Giovanni Battista |
DC |
Membro
dal 3 luglio 1963
al 4 luglio 1963
|
DC |
Presidente
dal 5 luglio 1963
|
|
BO Giorgio Sostituito da Giuseppe TRABUCCHI dal 24 gennaio 1964 al 4 giugno 1968. |
DC |
Membro
dal 24 gennaio 1964
|
BONACINA Ercole |
Fino al 10 novembre 1966 PSI Dall'11 novembre 1966 PSI-PSDI unificati |
Membro
dal 3 luglio 1963
|
BOSSO Giacomo |
PLI |
Membro
dal 3 luglio 1963
|
BRACCESI Giorgio |
DC |
Membro
dal 3 luglio 1963
al 21 marzo 1966
|
CENINI Pietro |
DC |
Membro
dal 3 luglio 1963
|
CONTI Alfredo |
DC |
Membro
dal 3 luglio 1963
|
CUZARI Heros |
DC |
Membro
dal 28 gennaio 1965
|
DELL'AMORE Giordano |
DC |
Membro
dal 3 luglio 1963
Dimissioni per incompatibilità il 17 ottobre 1963 |
DE LUCA Angelo |
DC |
Membro
dal 3 luglio 1963
|
FERRERI Pietro |
DC |
Membro
dal 22 marzo 1966
|
FIORENTINO Gaetano |
MSI |
Membro
dal 6 luglio 1965
|
MSI |
Membro
dal 6 luglio 1965
al 4 giugno 1968
|
|
FORTUNATI Paolo |
PCI |
Membro
dal 3 luglio 1963
al 4 luglio 1963
|
PCI |
Vicepresidente
dal 5 luglio 1963
|
|
FRANZA Enea |
MSI |
Membro
dal 3 luglio 1963
|
GIGLIOTTI Luigi Alberto |
PCI |
Membro
dal 3 luglio 1963
|
LIMONI Dino In sostituzione del Ministro Mario MARTINELLI. |
DC |
Membro
dal 3 luglio 1963
al 4 dicembre 1963
|
LO GIUDICE Barbaro In sostituzione del Sottosegretario di Stato Antonio PECORARO. |
DC |
Membro
dal 3 luglio 1963
all'8 dicembre 1963
|
DC |
Membro
dal 24 gennaio 1964
|
|
MACCARRONE Antonino |
PCI |
Membro
dal 20 aprile 1966
|
MAGLIANO Terenzio |
PSDI |
Membro
dal 3 luglio 1963
al 9 marzo 1965
|
Fino al 10 novembre 1966 PSDI Dall'11 novembre 1966 PSI-PSDI unificati |
Segretario
dal 10 marzo 1965
|
|
MAIER Giulio |
PSDI |
Membro
dal 3 luglio 1963
al 4 luglio 1963
|
PSDI |
Segretario
dal 5 luglio 1963
al 2 dicembre 1964
|
|
Fino al 10 novembre 1966 PSDI Dall'11 novembre 1966 PSI-PSDI unificati |
Membro
dall'8 marzo 1966
|
|
MAMMUCARI Mario |
PCI |
Membro
dal 9 aprile 1964
al 19 aprile 1966
|
MARIOTTI Luigi Sostituito da Arialdo BANFI dal 1 agosto 1964 al 29 settembre 1964. Sostituito da Luciano Fabio STIRATI dal 29 settembre 1964 al 26 gennaio 1965. Sostituito da Arialdo BANFI dal 26 gennaio 1965 al 4 giugno 1968. |
Fino al 10 novembre 1966 PSI Dall'11 novembre 1966 PSI-PSDI unificati |
Membro
dal 3 luglio 1963
|
MARTINELLI Mario Sostituito da Dino LIMONI dal 3 luglio 1963 al 4 dicembre 1963. |
DC |
Membro
dal 3 luglio 1963
al 3 febbraio 1964
|
DC |
Vicepresidente
dal 4 febbraio 1964
|
|
MILITERNI Giuseppe Mario In sostituzione del Ministro Giovanni SPAGNOLLI. |
DC |
Membro
dall'8 agosto 1964
Deceduto il 26 marzo 1967 |
OLIVA Giorgio In sostituzione del Ministro Giuseppe TRABUCCHI. |
DC |
Membro
dal 3 luglio 1963
al 4 dicembre 1963
|
DC |
Membro
dal 24 gennaio 1964
al 25 luglio 1964
|
|
PARATORE Giuseppe |
Misto |
Membro
dal 3 luglio 1963
Deceduto il 26 febbraio 1967 |
PARRI Ferruccio |
Misto |
Membro
dal 3 luglio 1963
al 6 luglio 1967
|
PASSONI Pier Luigi |
Fino all'11 marzo 1964 PSI Dal 12 marzo 1964 al 9 aprile 1964 Misto Dal 10 aprile 1964 PSIUP |
Membro
dal 3 luglio 1963
al 14 aprile 1964
|
PSIUP |
Membro
dal 21 ottobre 1966
al 9 novembre 1966
|
|
PECORARO Antonio Sostituito da Barbaro LO GIUDICE dal 3 luglio 1963 all'8 dicembre 1963. |
DC |
Membro
dal 3 luglio 1963
|
PELLEGRINO Salvatore |
PCI |
Membro
dal 3 luglio 1963
al 4 luglio 1963
|
PCI |
Segretario
dal 5 luglio 1963
|
|
PENNACCHIO Mauro In sostituzione del Ministro Giovanni SPAGNOLLI. |
DC |
Membro
dal 7 luglio 1967
|
PESENTI Antonio |
PCI |
Membro
dal 3 luglio 1963
|
PIRASTU Luigi |
PCI |
Membro
dal 3 luglio 1963
|
RODA Giuseppe |
Fino all'11 marzo 1964 PSI Dal 12 marzo 1964 al 9 aprile 1964 Misto Dal 10 aprile 1964 PSIUP |
Membro
dal 3 luglio 1963
|
ROSELLI Enrico |
DC |
Membro
dal 3 luglio 1963
Deceduto il 14 dicembre 1964 |
SALARI Giuseppe In sostituzione del Sottosegretario di Stato Athos VALSECCHI. |
DC |
Membro
dal 24 gennaio 1964
|
SALERNI Achille |
Fino al 10 novembre 1966 PSI Dall'11 novembre 1966 PSI-PSDI unificati |
Membro
dal 12 marzo 1964
|
SAMARITANI Agide |
PCI |
Membro
dal 3 luglio 1963
all'8 aprile 1964
|
SPAGNOLLI Giovanni |
DC |
Membro
dal 3 luglio 1963
al 4 luglio 1963
|
DC |
Vicepresidente
dal 5 luglio 1963
al 23 gennaio 1964
|
|
Sostituito da
Giorgio OLIVA
dal 24 gennaio 1964 al 25 luglio 1964. Sostituito da Giuseppe Mario MILITERNI dall'8 agosto 1964 al 26 marzo 1967. Sostituito da Mauro PENNACCHIO dal 7 luglio 1967 al 4 giugno 1968. |
DC |
Membro
dal 24 gennaio 1964
|
STEFANELLI Francesco |
PCI |
Membro
dal 3 luglio 1963
|
STIRATI Luciano Fabio In sostituzione del Ministro Luigi MARIOTTI. |
PSI |
Membro
dal 29 settembre 1964
al 26 gennaio 1965
|
TRABUCCHI Giuseppe Sostituito da Giorgio OLIVA dal 3 luglio 1963 al 4 dicembre 1963. |
DC |
Membro
dal 3 luglio 1963
al 23 gennaio 1964
|
In sostituzione
del Ministro Giorgio BO. |
DC |
Membro
dal 24 gennaio 1964
|
VALLETTA Vittorio |
Misto |
Membro
dal 18 gennaio 1967
Deceduto il 10 agosto 1967 |
VALSECCHI Athos Sostituito da Giuseppe SALARI dal 24 gennaio 1964 al 4 giugno 1968. |
DC |
Membro
dal 3 luglio 1963
|