Commissioni e Giunte
10ª Commissione permanente
(Lavoro, emigrazione e previdenza sociale)III Legislatura
(dal 12 giugno 1958 al 15 maggio 1963)
Ufficio di Presidenza costituito il 10 luglio 1958
Rinnovo biennale il 5 luglio 1960
2º rinnovo biennale l'11 luglio 1962
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidenti | ||
PEZZINI Cristoforo |
DC |
Fino al 1 aprile 1960
|
ANGELINI Cesare |
DC |
Dal 25 luglio 1960
al 27 luglio 1960
|
GRAVA Carlo |
DC |
Dal 7 ottobre 1960
|
Vicepresidenti | ||
BARBARESCHI Gaetano |
PSI |
|
ANGELINI Cesare |
DC |
Fino al 24 luglio 1960
|
ZANE Francesco |
DC |
Dall'8 giugno 1960
|
Segretari | ||
DE BOSIO Francesco |
DC |
|
BOCCASSI Carlo |
PCI |
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
ANGELINI Cesare |
DC |
Membro
dal 9 luglio 1958
al 9 luglio 1958
|
DC |
Vicepresidente
dal 10 luglio 1958
al 24 luglio 1960
|
|
DC |
Presidente
dal 25 luglio 1960
al 27 luglio 1960
|
|
Sostituito da
Ettore VALLAURI
dal 4 ottobre 1960 al 20 febbraio 1962. |
DC |
Membro
dal 28 luglio 1960
|
BANFI Arialdo |
PSI |
Membro
dal 9 luglio 1958
al 4 luglio 1960
|
BARBARESCHI Gaetano |
PSI |
Membro
dal 9 luglio 1958
al 9 luglio 1958
|
PSI |
Vicepresidente
dal 10 luglio 1958
|
|
BELLISARIO Vincenzo In sostituzione del Sottosegretario di Stato Antonio PECORARO. |
DC |
Membro
dal 3 marzo 1959
al 23 aprile 1959
|
BITOSSI Renato |
PCI |
Membro
dal 9 luglio 1958
|
BOCCASSI Carlo |
PCI |
Membro
dal 9 luglio 1958
al 9 luglio 1958
|
PCI |
Segretario
dal 10 luglio 1958
|
|
BORGARELLI Pietro |
Misto |
Membro
dal 9 luglio 1958
|
BUIZZA Angelo In sostituzione del Sottosegretario di Stato Cristoforo PEZZINI. |
DC |
Membro
dal 10 maggio 1960
al 22 maggio 1960
|
DE BOSIO Francesco |
DC |
Membro
dal 9 luglio 1958
al 9 luglio 1958
|
DC |
Segretario
dal 10 luglio 1958
|
|
DE UNTERRICHTER Guido |
DC |
Membro
dal 9 luglio 1958
al 1 agosto 1960
|
DI GRAZIA Alfio |
DC |
Membro
dal 9 luglio 1958
|
DI PRISCO Giuseppe |
PSI |
Membro
dal 9 luglio 1958
|
DONATI Guglielmo In sostituzione del Sottosegretario di Stato Cristoforo PEZZINI. |
DC |
Membro
dal 23 maggio 1960
al 24 febbraio 1962
|
FARAVELLI Giuseppe |
Misto |
Membro
dal 4 luglio 1962
|
FIORE Umberto |
PCI |
Membro
dal 9 luglio 1958
|
GRAVA Carlo |
DC |
Membro
dal 4 ottobre 1960
al 6 ottobre 1960
|
DC |
Presidente
dal 7 ottobre 1960
|
|
IORIO Michelangelo |
PSI |
Membro
dal 5 luglio 1960
al 1 marzo 1962
|
JERVOLINO Angelo Raffaele Sostituito da Giuseppe Mario MILITERNI dal 3 marzo 1959 al 10 luglio 1962. Sostituito da Vincenzo MONALDI dall'11 luglio 1962 al 15 maggio 1963. |
DC |
Membro
dal 3 marzo 1959
|
MAMMUCARI Mario |
PCI |
Membro
dal 10 maggio 1960
|
MANCINO Michele |
PCI |
Membro
dal 9 luglio 1958
al 9 maggio 1960
|
MILITERNI Giuseppe Mario In sostituzione del Ministro Vincenzo MONALDI. |
DC |
Membro
dal 9 luglio 1958
al 2 marzo 1959
|
DC |
Membro
dal 3 marzo 1959
al 10 luglio 1962
|
|
MOLTISANTI Dionisio |
MSI - PNM, poi MSI - PDI |
Membro
dal 9 luglio 1958
|
MONALDI Vincenzo Sostituito da Giuseppe Mario MILITERNI dal 9 luglio 1958 al 2 marzo 1959. |
DC |
Membro
dal 9 luglio 1958
al 10 luglio 1962
|
In sostituzione
del Ministro Angelo Raffaele JERVOLINO. |
DC |
Membro
dall'11 luglio 1962
|
NEGRI Alceo |
PSI |
Membro
dal 2 marzo 1962
|
PALUMBO Giuseppina |
PSI |
Membro
dal 9 luglio 1958
|
PECORARO Antonio Sostituito da Vincenzo BELLISARIO dal 3 marzo 1959 al 23 aprile 1959. Sostituito da Ettore VALLAURI dal 24 aprile 1959 al 3 ottobre 1960. |
DC |
Membro
dal 9 luglio 1958
al 3 ottobre 1960
|
PEZZINI Cristoforo |
DC |
Membro
dal 9 luglio 1958
al 9 luglio 1958
|
DC |
Presidente
dal 10 luglio 1958
al 1 aprile 1960
|
|
Sostituito da
Angelo BUIZZA
dal 10 maggio 1960 al 22 maggio 1960. Sostituito da Guglielmo DONATI dal 23 maggio 1960 al 24 febbraio 1962. Sostituito da Nicola VACCARO dal 21 dicembre 1962 al 15 maggio 1963. |
DC |
Membro
dal 2 aprile 1960
|
SIBILLE Giuseppe Maria |
DC |
Membro
dal 9 luglio 1958
|
SIMONUCCI Bruno |
PCI |
Membro
dal 9 luglio 1958
|
TINZL Karl |
Misto |
Membro
dal 9 luglio 1958
|
VACCARO Nicola In sostituzione del Sottosegretario di Stato Cristoforo PEZZINI. |
DC |
Membro
dal 21 dicembre 1962
|
VALLAURI Ettore In sostituzione del Sottosegretario di Stato Antonio PECORARO. |
DC |
Membro
dal 24 aprile 1959
al 3 ottobre 1960
|
DC |
Membro
dal 4 ottobre 1960
al 20 febbraio 1962
|
|
VALSECCHI Pasquale |
DC |
Membro
dall'11 luglio 1962
|
VARALDO Franco |
DC |
Membro
dal 9 luglio 1958
|
VENUDO Attilio |
DC |
Membro
dal 2 agosto 1960
|
ZANE Francesco |
DC |
Membro
dal 9 luglio 1958
al 7 giugno 1960
|
DC |
Vicepresidente
dall'8 giugno 1960
|
|
ZANNINI Gino |
DC |
Membro
dal 9 luglio 1958
al 2 marzo 1959
|