Commissioni e Giunte
8ª Commissione permanente
(Agricoltura e Alimentazione)III Legislatura
(dal 12 giugno 1958 al 15 maggio 1963)
Ufficio di Presidenza costituito il 10 luglio 1958
Rinnovo biennale il 5 luglio 1960
2º rinnovo biennale l'11 luglio 1962
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
MENGHI Vincenzo |
DC |
|
Vicepresidenti | ||
DE GIOVINE Alfonso |
DC |
Fino al 18 febbraio 1959
|
BOLETTIERI Antonio |
DC |
Dall'11 marzo 1959
|
FERRARI Francesco |
DC |
Dall'11 marzo 1959
|
BOSI Ilio |
PCI |
|
Segretari | ||
FABBRI Luigi |
PSI |
Annullata elezione il 24 novembre 1960 |
NEGRI Alceo |
PSI |
Dal 15 dicembre 1960
al 1 marzo 1962
|
MILILLO Vincenzo |
PSI |
Dal 22 marzo 1962
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
ARNAUDI Carlo |
PSI |
Membro
dal 2 marzo 1962
|
BO Giorgio Sostituito da Angelo DI ROCCO dall'11 luglio 1962 al 15 maggio 1963. |
DC |
Membro
dall'11 luglio 1962
|
BOLETTIERI Antonio |
DC |
Membro
dal 23 ottobre 1958
al 10 marzo 1959
|
DC |
Vicepresidente
dall'11 marzo 1959
|
|
BOSI Ilio |
PCI |
Membro
dal 9 luglio 1958
al 9 luglio 1958
|
PCI |
Vicepresidente
dal 10 luglio 1958
|
|
BRASCHI Giovanni |
DC |
Membro
dal 9 luglio 1958
Deceduto il 5 gennaio 1959 |
CARELLI Mario |
DC |
Membro
dal 9 luglio 1958
|
CAROLI Martino In sostituzione del Sottosegretario di Stato Angelo DI ROCCO. |
DC |
Membro
dal 10 maggio 1960
all'11 maggio 1960
|
DARDANELLI Giuseppe |
Misto |
Membro
dal 9 luglio 1958
|
DE GIOVINE Alfonso |
DC |
Membro
dal 9 luglio 1958
al 9 luglio 1958
|
DC |
Vicepresidente
dal 10 luglio 1958
al 18 febbraio 1959
|
|
Sostituito da
Raoul ZACCARI
dal 3 marzo 1959 al 24 febbraio 1962. |
DC |
Membro
dal 19 febbraio 1959
|
DE LEONARDIS Domenico |
PCI |
Membro
dal 9 luglio 1958
|
DESANA Paolo |
DC |
Membro
dal 9 luglio 1958
|
DI ROCCO Angelo Sostituito da Martino CAROLI dal 10 maggio 1960 all'11 maggio 1960. Sostituito da Bonaventura PICARDI dall'11 maggio 1960 al 28 luglio 1960. |
DC |
Membro
dal 10 maggio 1960
al 10 luglio 1962
|
In sostituzione
del Ministro Giorgio BO. |
DC |
Membro
dall'11 luglio 1962
|
FABBRI Luigi |
PSI |
Membro
dal 9 luglio 1958
al 9 luglio 1958
|
PSI |
Segretario
dal 10 luglio 1958
Annullata elezione il 24 novembre 1960 |
|
FERRARI Francesco |
DC |
Membro
dal 9 luglio 1958
al 10 marzo 1959
|
DC |
Vicepresidente
dall'11 marzo 1959
|
|
GALLI Michele |
DC |
Membro
dall'11 maggio 1960
|
GRANZOTTO BASSO Luciano In sostituzione del Ministro Edgardo LAMI STARNUTI. |
Misto |
Membro
dal 9 luglio 1958
al 2 marzo 1959
|
Misto |
Membro
dal 14 aprile 1959
|
|
LAMI STARNUTI Edgardo Sostituito da Luciano GRANZOTTO BASSO dal 9 luglio 1958 al 2 marzo 1959. |
Misto |
Membro
dal 9 luglio 1958
al 13 aprile 1959
|
MARABINI Andrea |
PCI |
Membro
dal 9 luglio 1958
|
MASCIALE Angelo Custode |
PSI |
Membro
dal 25 settembre 1958
|
MENGHI Vincenzo |
DC |
Membro
dal 9 luglio 1958
al 9 luglio 1958
|
DC |
Presidente
dal 10 luglio 1958
|
|
MERLIN Umberto |
DC |
Membro
dal 9 luglio 1958
|
MILILLO Vincenzo |
PSI |
Membro
dal 9 luglio 1958
al 21 marzo 1962
|
PSI |
Segretario
dal 22 marzo 1962
|
|
MILITERNI Giuseppe Mario |
DC |
Membro
dal 9 luglio 1958
|
NEGRI Alceo |
PSI |
Membro
dal 12 dicembre 1960
al 14 dicembre 1960
|
PSI |
Segretario
dal 15 dicembre 1960
al 1 marzo 1962
|
|
PAJETTA Noe' |
DC |
Membro
dal 9 luglio 1958
|
PICARDI Bonaventura In sostituzione del Sottosegretario di Stato Antonio ROMANO. |
DC |
Membro
dal 3 marzo 1959
al 24 marzo 1960
|
DC |
Membro
dall'11 maggio 1960
al 28 luglio 1960
|
|
RAGNO Luigi |
MSI - PNM, poi
MSI - PDI fino al 12 luglio 1962 Dal 13 luglio 1962 Misto |
Membro
dal 9 luglio 1958
|
RISTORI Pietro |
PCI |
Membro
dal 9 luglio 1958
|
ROMANO Antonio Sostituito da Bonaventura PICARDI dal 3 marzo 1959 al 24 marzo 1960. |
DC |
Membro
dal 3 marzo 1959
al 4 luglio 1960
|
SALARI Giuseppe |
DC |
Membro
dal 9 luglio 1958
al 22 ottobre 1958
|
SALOMONE Rocco |
DC |
Membro
dal 9 luglio 1958
al 10 maggio 1960
|
SERENI Emilio |
PCI |
Membro
dal 9 luglio 1958
|
SPEZZANO Francesco |
PCI |
Membro
dal 9 luglio 1958
|
ZACCARI Raoul In sostituzione del Sottosegretario di Stato Alfonso DE GIOVINE. |
DC |
Membro
dal 3 marzo 1959
al 24 febbraio 1962
|
ZANONI Emilio |
PSI |
Membro
dal 9 luglio 1958
al 24 settembre 1958
|