Commissione parlamentare per il parere sulla modifica alle tasse sui contratti di borsa
Legge 10 novembre 1954, n. 1079, articolo 5II Legislatura
(dal 25 giugno 1953 all'11 giugno 1958)
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Senatori | ||
BUGLIONE Pasquale |
PNM |
Membro
dal 20 novembre 1957
|
BUSSI Antonio |
DC |
Membro
dal 16 dicembre 1954
|
PESENTI Antonio |
PCI |
Membro
dal 16 dicembre 1954
|
RAFFEINER Giuseppe |
Misto |
Membro
dal 16 dicembre 1954
|
RESTAGNO Pier Carlo |
DC |
Membro
dal 16 dicembre 1954
|
ZAGAMI Leopoldo |
Fino al 7 novembre 1956 PNM Dall'8 novembre 1956 Misto |
Membro
dal 16 dicembre 1954
al 20 novembre 1957
|
Deputati | ||
AMATUCCI Alfredo |
DC |
Membro
dal 18 luglio 1955
|
ANGELINI Armando |
DC |
Membro
dal 16 dicembre 1954
al 6 luglio 1955
|
CHIARAMELLO Domenico |
PSDI |
Membro
dal 16 dicembre 1954
|
DUGONI Eugenio |
PSI |
Membro
dal 16 dicembre 1954
Dimissioni accettate il 21 gennaio 1958 |
ROSINI Emilio |
PCI |
Membro
dal 16 dicembre 1954
|
VICENTINI Rodolfo |
DC |
Membro
dal 16 dicembre 1954
|