Commissioni e Giunte
6ª Commissione permanente
(Istruzione pubblica e belle arti)II Legislatura
(dal 25 giugno 1953 all'11 giugno 1958)
Ufficio di Presidenza costituito il 28 luglio 1953
Rinnovo biennale il 21 luglio 1955
2º rinnovo biennale il 12 luglio 1957
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
CIASCA Raffaele |
DC |
|
Vicepresidenti | ||
MAGRI' Domenico |
DC |
Annullata elezione il 27 ottobre 1954 |
MERLIN Angelina |
PSI |
Dal 5 dicembre 1957
|
CERMIGNANI Armando |
PSI |
Deceduto il 19 ottobre 1957 |
LAMBERTI Giovanni |
DC |
Dal 17 dicembre 1954
|
Segretari | ||
LAMBERTI Giovanni |
DC |
Fino al 16 dicembre 1954
|
ROFFI Mario |
PCI |
|
DI ROCCO Angelo |
DC |
Dal 19 gennaio 1955
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
BANFI Antonio |
PCI |
Membro
dal 21 luglio 1953
Deceduto il 22 luglio 1957 |
BARBARO Michele |
MSI |
Membro
dal 21 luglio 1955
|
CANONICA Pietro |
Misto |
Membro
dal 21 luglio 1953
|
CARISTIA Carmelo |
DC |
Membro
dal 21 luglio 1953
|
CERMIGNANI Armando |
PSI |
Membro
dal 21 luglio 1953
al 27 luglio 1953
|
PSI |
Vicepresidente
dal 28 luglio 1953
Deceduto il 19 ottobre 1957 |
|
CIASCA Raffaele |
DC |
Membro
dal 21 luglio 1953
al 27 luglio 1953
|
DC |
Presidente
dal 28 luglio 1953
|
|
CONDORELLI Orazio |
PNM |
Membro
dal 21 luglio 1953
al 19 novembre 1956
|
CORSINI Giuseppe |
PCI |
Membro
dal 19 febbraio 1957
|
DE SANCTIS Gaetano |
Misto |
Membro
dal 21 luglio 1953
all'11 marzo 1956
|
DI ROCCO Angelo |
DC |
Membro
dal 3 dicembre 1954
al 18 gennaio 1955
|
DC |
Segretario
dal 19 gennaio 1955
|
|
DONINI Ambrogio |
PCI |
Membro
dal 21 luglio 1953
|
EINAUDI Luigi |
Lib. Soc. Rep. |
Membro
dal 26 settembre 1955
|
ELIA Raffaele |
DC |
Membro
dal 21 luglio 1953
al 27 febbraio 1956
|
GIARDINA Camillo Sostituito da Martino MARTINI dal 3 luglio 1957 all'11 giugno 1958. |
DC |
Membro
dal 21 luglio 1953
|
GIUA Michele |
PSI |
Membro
dal 12 marzo 1956
|
GIUSTARINI Mario |
PCI |
Membro
dal 22 ottobre 1957
|
GRAMMATICO Pietro |
PSI |
Membro
dal 4 febbraio 1958
|
LAMBERTI Giovanni |
DC |
Membro
dal 21 luglio 1953
al 27 luglio 1953
|
DC |
Segretario
dal 28 luglio 1953
al 16 dicembre 1954
|
|
DC |
Vicepresidente
dal 17 dicembre 1954
|
|
MAGRI' Domenico |
DC |
Membro
dal 21 luglio 1953
al 27 luglio 1953
|
DC |
Vicepresidente
dal 28 luglio 1953
Annullata elezione il 27 ottobre 1954 |
|
MARTINI Martino In sostituzione del Sottosegretario di Stato Camillo GIARDINA. |
DC |
Membro
dal 3 luglio 1957
|
MENOTTI Clarenzo |
PCI |
Membro
dal 24 settembre 1957
al 21 ottobre 1957
|
MERLIN Angelina |
PSI |
Membro
dal 4 dicembre 1954
al 4 dicembre 1957
|
PSI |
Vicepresidente
dal 5 dicembre 1957
|
|
NEGRONI Zaccaria |
DC |
Membro
dal 21 luglio 1953
|
PAGE Ernesto |
DC |
Membro
dal 21 luglio 1953
|
PAOLUCCI Raffaele |
PNM |
Membro
dal 21 luglio 1953
|
PASQUALI Camillo |
PSI |
Membro
dal 21 luglio 1953
al 3 dicembre 1954
|
PSI |
Membro
dal 5 ottobre 1955
Deceduto il 27 febbraio 1956 |
|
PONTI Giovanni |
DC |
Membro
dal 28 febbraio 1956
|
PUCCI Alberto Mario |
PCI |
Membro
dal 21 luglio 1953
al 18 febbraio 1957
|
ROFFI Mario |
PCI |
Membro
dal 21 luglio 1953
al 27 luglio 1953
|
PCI |
Segretario
dal 28 luglio 1953
|
|
RUSSO Luigi |
DC |
Membro
dal 21 luglio 1953
|
RUSSO Salvatore |
Dem. Ind. Sin. |
Membro
dal 21 luglio 1953
|
TIRABASSI Angelo Donato |
DC |
Membro
dal 21 luglio 1953
|
ZANOTTI BIANCO Umberto |
Lib. Soc. Rep. |
Membro
dal 21 luglio 1953
|