Commissioni e Giunte
3ª Commissione permanente
(Affari esteri e colonie)II Legislatura
(dal 25 giugno 1953 all'11 giugno 1958)
Ufficio di Presidenza costituito il 28 luglio 1953
Rinnovo biennale il 21 luglio 1955
2º rinnovo biennale il 12 luglio 1957
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidenti | ||
CINGOLANI Mario |
DC |
Fino all'8 ottobre 1954
|
BOGGIANO PICO Antonio |
DC |
Dal 10 novembre 1954
|
Vicepresidenti | ||
GALLETTO Bortolo |
DC |
|
SCOCCIMARRO Mauro |
PCI |
|
Segretari | ||
CERULLI IRELLI Giuseppe |
DC |
|
NEGRI Alceo |
PSI |
Fino al 4 ottobre 1955
|
AMADEO Ezio |
Lib. Soc. Rep. |
Dal 1 dicembre 1955
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
AMADEO Ezio |
Lib. Soc. Rep. |
Membro
dal 21 luglio 1953
al 30 novembre 1955
|
Lib. Soc. Rep. |
Segretario
dal 1 dicembre 1955
|
|
BO Giorgio Sostituito da Onofrio JANNUZZI dal 3 luglio 1957 all'11 giugno 1958. |
DC |
Membro
dal 23 ottobre 1954
|
BOGGIANO PICO Antonio |
DC |
Membro
dal 23 ottobre 1954
al 9 novembre 1954
|
DC |
Presidente
dal 10 novembre 1954
|
|
CADORNA Raffaele |
Misto |
Membro
dal 12 luglio 1957
al 22 luglio 1957
|
CARBONI Enrico Sostituito da Raffaele CIASCA dal 21 luglio 1953 al 2 agosto 1953. |
DC |
Membro
dal 21 luglio 1953
|
CERULLI IRELLI Giuseppe |
DC |
Membro
dal 21 luglio 1953
al 27 luglio 1953
|
DC |
Segretario
dal 28 luglio 1953
|
|
CESCHI Stanislao |
DC |
Membro
dal 21 luglio 1953
|
CIANCA Alberto |
PSI |
Membro
dal 21 luglio 1953
|
CIASCA Raffaele In sostituzione del Sottosegretario di Stato Enrico CARBONI. |
DC |
Membro
dal 21 luglio 1953
al 2 agosto 1953
|
DC |
Membro
dal 20 agosto 1953
al 22 ottobre 1954
|
|
CINGOLANI Mario |
DC |
Membro
dal 21 luglio 1953
al 27 luglio 1953
|
DC |
Presidente
dal 28 luglio 1953
all'8 ottobre 1954
|
|
DC |
Membro
dal 9 ottobre 1954
|
|
FERRETTI Lando |
MSI |
Membro
dal 21 luglio 1953
|
GALLETTO Bortolo |
DC |
Membro
dal 21 luglio 1953
al 27 luglio 1953
|
DC |
Vicepresidente
dal 28 luglio 1953
|
|
GERINI Alessandro |
DC |
Membro
dal 21 luglio 1953
|
GUARIGLIA Raffaele |
PNM |
Membro
dal 28 aprile 1954
|
JANNUZZI Onofrio In sostituzione del Ministro Giorgio BO. |
DC |
Membro
dal 3 luglio 1957
|
LUBELLI Arnaldo |
PNM |
Membro
dal 21 luglio 1953
al 27 aprile 1954
|
LUSSU Emilio |
PSI |
Membro
dal 21 luglio 1953
|
MARTINI Martino |
DC |
Membro
dal 21 luglio 1953
|
MOLE' Enrico |
Dem. Ind. Sin. |
Membro
dal 21 luglio 1953
|
NEGARVILLE Celeste Carlo |
PCI |
Membro
dal 4 ottobre 1956
|
NEGRI Alceo |
PSI |
Membro
dal 21 luglio 1953
al 27 luglio 1953
|
PSI |
Segretario
dal 28 luglio 1953
al 4 ottobre 1955
|
|
PASTORE Ottavio |
PCI |
Membro
dal 21 luglio 1953
|
SANTERO Natale |
DC |
Membro
dal 21 luglio 1953
|
SAVARINO Santi |
Misto |
Membro
dal 21 luglio 1953
|
SCHIAVONE Domenico |
DC |
Membro
dal 21 luglio 1953
al 22 ottobre 1954
|
SCOCCIMARRO Mauro |
PCI |
Membro
dal 21 luglio 1953
al 27 luglio 1953
|
PCI |
Vicepresidente
dal 28 luglio 1953
|
|
SERENI Emilio |
PCI |
Membro
dal 21 luglio 1953
al 3 ottobre 1955
|
SPANO Velio |
PCI |
Membro
dal 21 luglio 1953
|
TESSITORI Tiziano Sostituito da Ennio ZELIOLI LANZINI dal 21 luglio 1953 al 19 agosto 1953. Sostituito da Raffaele CIASCA dal 20 agosto 1953 al 22 ottobre 1954. |
DC |
Membro
dal 21 luglio 1953
al 22 ottobre 1954
|
ZELIOLI LANZINI Ennio In sostituzione del Sottosegretario di Stato Tiziano TESSITORI. |
DC |
Membro
dal 21 luglio 1953
al 19 agosto 1953
|