Membri dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa
Legge 23 luglio 1949, n. 433, articolo 3I Legislatura
(dall'8 maggio 1948 al 24 giugno 1953)
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Senatori | ||
AZARA Antonio |
DC |
Membro
dal 27 luglio 1949
|
BASTIANETTO Celeste |
DC |
Membro
dal 27 luglio 1949
|
BOGGIANO PICO Antonio |
DC |
Membro
dal 27 luglio 1949
|
CASATI Alessandro |
Liberale |
Membro
dal 27 luglio 1949
|
CINGOLANI Mario |
DC |
Membro
dal 27 luglio 1949
|
JACINI Stefano |
DC |
Membro
dal 27 luglio 1949
Deceduto il 31 maggio 1952 |
PARRI Ferruccio |
Repubblicano |
Membro
dal 27 luglio 1949
|
PERSICO Giovanni |
US, poi PSLI, poi PS (S.I.I.S.), poi PSDI |
Membro
dal 27 luglio 1949
|
RUINI Meuccio |
Misto |
Membro
dal 27 luglio 1949
|
SANTERO Natale |
DC |
Membro
dal 21 luglio 1952
|
Deputati | ||
BENVENUTI Ludovico |
DC |
Membro
dal 27 luglio 1949
|
CAMPILLI Pietro |
DC |
Membro
dal 27 luglio 1949
|
CAPPI Giuseppe |
DC |
Membro
dal 27 luglio 1949
|
CORBINO Epicarmo |
Fino al 3 luglio 1951 PLI Dal 4 luglio 1951 Misto |
Membro
dal 27 luglio 1949
|
DOMINEDO' Francesco Maria |
DC |
Membro
dal 27 luglio 1949
|
GIACCHERO Enzo |
DC |
Membro
dal 26 luglio 1949
Dimissioni accettate il 23 settembre 1952 |
LA MALFA Ugo |
Repubblicano |
Membro
dal 27 luglio 1949
|
MONTINI Ludovico |
DC |
Membro
dal 27 luglio 1949
|
TREVES Paolo |
Unità socialista, poi PSLI, poi PS-SIIS, poi PSDI |
Membro
dal 27 luglio 1949
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Senatori | ||
ASQUINI Giuseppe |
US, poi PSLI, poi PS (S.I.I.S.), poi PSDI |
Membro
dal 27 luglio 1949
|
BERGMANN Giulio |
Repubblicano |
Membro
dal 27 luglio 1949
|
CARON Giuseppe |
DC |
Membro
dal 27 luglio 1949
|
DI GIOVANNI Eduardo |
US, poi PSLI, poi PS (S.I.I.S.), poi PSDI |
Membro
dal 27 luglio 1949
|
FALCK Enrico |
DC |
Membro
dal 27 luglio 1949
|
GERINI Alessandro |
DC |
Membro
dal 5 marzo 1953
|
MARCONCINI Federico |
DC |
Membro
dal 27 luglio 1949
|
RUBINACCI Leopoldo |
DC |
Membro
dal 27 luglio 1949
|
SANNA RANDACCIO Raffaele |
Liberale |
Membro
dal 27 luglio 1949
|
SANTERO Natale |
DC |
Membro
dal 27 luglio 1949
al 20 luglio 1952
|
Deputati | ||
BELLAVISTA Girolamo |
PLI |
Membro
dal 27 luglio 1949
|
BOVETTI Giovanni |
DC |
Membro
dal 27 luglio 1949
|
CHIOSTERGI Giuseppe |
Repubblicano |
Membro
dal 27 luglio 1949
|
CLERICI Edoardo |
DC |
Membro
dal 27 luglio 1949
|
CONCI Elisabetta |
DC |
Membro
dal 27 luglio 1949
|
MATTEOTTI Matteo |
Unità socialista, poi PSLI, poi PS-SIIS, poi PSDI |
Membro
dal 27 luglio 1949
|
TOSI Enrico |
DC |
Membro
dal 27 luglio 1949
|
TROISI Michele |
DC |
Membro
dal 27 luglio 1949
|
ZERBI Tommaso |
DC |
Membro
dal 27 luglio 1949
|
Non esiste una vista con questo alias.