Commissioni e Giunte
Giunta consultiva per il Mezzogiorno
(Articolo 21 del Regolamento del Senato)I Legislatura
(dall'8 maggio 1948 al 24 giugno 1953)
Presidente
eletto
Ufficio di Presidenza costituito il 1 gennaio 1949
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Segretari | ||
PALUMBO Giuseppina |
PSI |
Dal 1 gennaio 1949
|
RAJA Giovan Battista |
Repubblicano |
Dal 1 gennaio 1949
al 25 settembre 1951
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
BERGMANN Giulio |
Repubblicano |
Membro
dal 25 settembre 1951
|
BOSCO Giacinto |
DC |
Membro
dal 25 settembre 1948
|
BOSCO LUCARELLI Giambattista |
DC |
Membro
dal 25 settembre 1948
|
CAPORALI Raffaele |
DC |
Membro
dal 25 settembre 1948
|
CARBONI Enrico |
DC |
Membro
dal 25 settembre 1948
|
CERMIGNANI Armando |
PSI |
Membro
dal 25 settembre 1948
|
FIORE Umberto |
PCI |
Membro
dal 15 gennaio 1953
|
GENCO Giacinto |
DC |
Membro
dal 25 settembre 1948
|
GRIECO Ruggero |
PCI |
Membro
dal 25 settembre 1948
|
MAGRI' Domenico |
DC |
Membro
dal 25 settembre 1948
|
PALUMBO Giuseppina |
PSI |
Membro
dal 25 settembre 1948
al 31 dicembre 1948
|
PSI |
Segretario
dal 1 gennaio 1949
|
|
RAJA Giovan Battista |
Repubblicano |
Membro
dal 25 settembre 1948
al 31 dicembre 1948
|
Repubblicano |
Segretario
dal 1 gennaio 1949
al 25 settembre 1951
|
|
REALE Eugenio |
PCI |
Membro
dal 25 settembre 1948
|
REALE Vito |
Misto |
Membro
dal 25 settembre 1948
Deceduto il 28 aprile 1953 |
ROCCO Luigi |
Fino al 31 dicembre 1949 US Dal 1 gennaio 1950 al 19 marzo 1952 Misto Dal 20 marzo 1952 Dem. Sin. |
Membro
dal 25 settembre 1948
|
ROLFI Federico |
PCI |
Membro
dal 1 gennaio 1949
|
ROMANO Domenico |
DC |
Membro
dal 25 settembre 1948
|
SANNA RANDACCIO Raffaele |
Liberale |
Membro
dal 25 settembre 1948
|
TALARICO Alberigo Oreste |
PCI |
Membro
dal 25 settembre 1948
Deceduto il 9 ottobre 1952 |