Commissioni e Giunte
Giunta delle elezioni
I Legislatura
(dall'8 maggio 1948 al 24 giugno 1953)
Costituita
il 9 maggio 1948
Ufficio di Presidenza costituito il 9 maggio 1948
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidenti | ||
BERTINI Giovanni |
DC |
Deceduto il 29 dicembre 1949 |
AZARA Antonio |
DC |
Dal 9 febbraio 1950
|
Vicepresidenti | ||
BOCCONI Alessandro |
US, poi PSLI, poi PS (S.I.I.S.), poi PSDI |
|
VERONI Dante |
Dem. Sin. |
Deceduto il 25 marzo 1949 |
NOBILI Tito Oro |
PSI |
Dal 7 maggio 1949
|
Segretari | ||
GENCO Giacinto |
DC |
|
D'ONOFRIO Edoardo |
PCI |
|
MASTINO Pietro |
Dem. Sin. |
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
AZARA Antonio |
Dall'8 maggio 1948 DC |
Membro
fino all'8 febbraio 1950
|
DC |
Presidente
dal 9 febbraio 1950
|
|
BERGMANN Giulio |
Dall'8 maggio 1948 Repubblicano |
Membro
|
BERTINI Giovanni |
DC |
Presidente
dal 9 maggio 1948
Deceduto il 29 dicembre 1949 |
BO Giorgio |
Dall'8 maggio 1948 DC |
Membro
|
BOCCONI Alessandro |
US, poi PSLI, poi PS (S.I.I.S.), poi PSDI |
Vicepresidente
dal 9 maggio 1948
|
CALDERA Carlo |
Dall'8 maggio 1948 PSI |
Membro
|
CANALETTI GAUDENTI Alberto |
Dall'8 maggio 1948 DC |
Membro
|
CARRARA Giovanni |
Dall'8 maggio 1948 DC |
Membro
|
COSATTINI Giovanni |
Dall'8 maggio 1948 al 31 dicembre 1950 PSI Dal 1 gennaio 1951 al 18 giugno 1951 Misto Dal 19 giugno 1951 PS (S.I.I.S.), poi PSDI |
Membro
|
D'ONOFRIO Edoardo |
PCI |
Segretario
dal 9 maggio 1948
|
GENCO Giacinto |
DC |
Segretario
dal 9 maggio 1948
|
GRIECO Ruggero |
Dall'8 maggio 1948 PCI |
Membro
|
ITALIA Salvatore |
Dall'8 maggio 1948 DC |
Membro
|
MASTINO Pietro |
Dem. Sin. |
Segretario
dal 9 maggio 1948
|
NOBILI Tito Oro |
Dall'8 maggio 1948 PSI |
Membro
fino al 6 maggio 1949
|
PSI |
Vicepresidente
dal 7 maggio 1949
|
|
OTTANI Raffaele |
Dall'8 maggio 1948 DC |
Membro
|
PERTINI Sandro |
Dall'8 maggio 1948 PSI |
Membro
|
PROLI Giuseppe |
Dall'8 maggio 1948 PCI |
Membro
|
REALE Vito |
Dall'8 maggio 1948 Misto |
Membro
Deceduto il 28 aprile 1953 |
RUBINACCI Leopoldo |
Dall'8 maggio 1948 DC |
Membro
fino al 27 gennaio 1950
|
SINFORIANI Italo |
Dem. Sin. |
Membro
dal 5 aprile 1949
|
SPALLINO Lorenzo |
DC |
Membro
dal 3 febbraio 1950
|
VERONI Dante |
Dem. Sin. |
Vicepresidente
dal 9 maggio 1948
Deceduto il 25 marzo 1949 |
ZELIOLI LANZINI Ennio |
DC |
Membro
dal 3 febbraio 1950
|