Commissioni e Giunte
6ª Commissione permanente
(Istruzione pubblica e belle arti)I Legislatura
(dall'8 maggio 1948 al 24 giugno 1953)
Ufficio di Presidenza costituito il 17 giugno 1948
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidenti | ||
QUAGLIARIELLO Gaetano |
DC |
Fino al 28 luglio 1950
|
FERRABINO Aldo |
DC |
Dal 29 luglio 1950
|
Vicepresidenti | ||
FERRABINO Aldo |
DC |
Fino al 28 luglio 1950
|
TORELLI Pietro |
PSI |
Deceduto il 22 luglio 1948 |
TONELLO Tommaso |
Fino al 30 settembre 1949 PSI Dal 1 ottobre 1949 Misto |
Dal 30 settembre 1948
all'11 ottobre 1949
|
JANNELLI Gabriele |
PSI |
Dal 27 ottobre 1949
|
MAGRI' Domenico |
DC |
Dal 29 luglio 1950
|
Segretari | ||
MAGRI' Domenico |
DC |
Fino al 28 luglio 1950
|
MENOTTI Clarenzo |
PCI |
Fino al 16 marzo 1949
|
ROLFI Federico |
PCI |
Dal 7 aprile 1949
|
RUSSO Luigi |
DC |
Dal 29 luglio 1950
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
ALUNNI PIERUCCI Francesco |
PCI |
Membro
dal 16 gennaio 1952
|
BANFI Antonio |
PCI |
Membro
dal 17 giugno 1948
|
BOLOGNESI Severino |
PCI |
Membro
dal 17 marzo 1949
al 15 gennaio 1952
|
BONTEMPELLI Massimo |
Fino al 31 dicembre 1948 Dem. Sin. Dal 1 gennaio 1949 PCI |
Membro
dal 17 giugno 1948
Annullata elezione il 2 febbraio 1950 |
BUONOCORE Giuseppe |
Misto |
Membro
dal 17 giugno 1948
Deceduto l'8 ottobre 1949 |
CANONICA Pietro |
Misto |
Membro
dal 14 dicembre 1950
|
CARISTIA Carmelo |
DC |
Membro
dal 17 giugno 1948
|
CASSITTA Antonio |
PCI |
Membro
dal 18 luglio 1952
|
CASTELNUOVO Guido |
Misto |
Membro
dal 22 febbraio 1950
Deceduto il 27 aprile 1952 |
CERMIGNANI Armando |
PSI |
Membro
dal 17 giugno 1948
|
CIASCA Raffaele |
DC |
Membro
dal 29 luglio 1950
|
CROCE Benedetto |
Liberale |
Membro
dal 17 giugno 1948
Deceduto il 20 novembre 1952 |
DELLA SETA Ugo |
Fino al 14 febbraio 1949 Repubblicano Dal 15 febbraio 1949 al 31 dicembre 1950 Misto Dal 1 gennaio 1951 Liberale |
Membro
dal 17 giugno 1948
|
DEL SECOLO Floriano |
Dem. Sin. |
Membro
dal 17 giugno 1948
Deceduto il 20 giugno 1949 |
DE SANCTIS Gaetano |
Misto |
Membro
dal 14 dicembre 1950
|
FERRABINO Aldo |
DC |
Vicepresidente
dal 17 giugno 1948
al 28 luglio 1950
|
DC |
Presidente
dal 29 luglio 1950
|
|
FILIPPINI Giuseppe |
US, poi PSLI, poi PS (S.I.I.S.), poi PSDI |
Membro
dal 17 giugno 1948
|
GELMETTI Umberto |
DC |
Membro
dal 17 giugno 1948
|
GERVASI Galliano |
PCI |
Membro
dal 17 giugno 1948
al 24 settembre 1948
|
PCI |
Membro
dal 18 febbraio 1949
|
|
GIARDINA Camillo |
DC |
Membro
dal 17 giugno 1948
|
JANNELLI Gabriele |
PSI |
Membro
dal 28 luglio 1949
al 26 ottobre 1949
|
PSI |
Vicepresidente
dal 27 ottobre 1949
|
|
LAMBERTI Giovanni |
DC |
Membro
dal 17 giugno 1948
al 22 gennaio 1953
|
LAZZARO Federico |
DC |
Membro
dal 17 giugno 1948
al 28 luglio 1950
|
LOCATELLI Amilcare |
Dal 28 luglio 1948 PSI |
Membro
dal 28 luglio 1948
al 20 giugno 1949
|
LOVERA Felice |
DC |
Membro
dal 17 giugno 1948
|
MAFFI Fabrizio |
PCI |
Membro
dal 18 febbraio 1949
al 16 marzo 1949
|
MAGRI' Domenico |
DC |
Segretario
dal 17 giugno 1948
al 28 luglio 1950
|
DC |
Vicepresidente
dal 29 luglio 1950
|
|
MAZZONI Nino |
US, poi
PSLI fino al 18 giugno 1951 Dal 19 giugno 1951 Misto |
Membro
dal 17 giugno 1948
al 17 luglio 1952
|
MENOTTI Clarenzo |
PCI |
Segretario
dal 17 giugno 1948
al 16 marzo 1949
|
MERLIN Angelina |
PSI |
Membro
dal 17 giugno 1948
|
MINOJA Vittorio |
DC |
Membro
dal 23 gennaio 1953
|
PAGE Ernesto |
DC |
Membro
dal 17 giugno 1948
|
PALLASTRELLI Giovanni |
DC |
Membro
dal 23 gennaio 1953
al 19 marzo 1953
|
PARRI Ferruccio In sostituzione del Ministro Carlo SFORZA. |
Repubblicano |
Membro
dal 22 febbraio 1949
al 4 settembre 1952
|
Repubblicano |
Membro
dal 9 ottobre 1952
|
|
PENNISI DI FLORISTELLA Agostino |
DC |
Membro
dal 17 giugno 1948
|
PLATONE Felice |
PCI |
Membro
dal 14 febbraio 1950
|
PORZIO Giovanni Sostituito da Giuseppe SANTONASTASO dal 17 giugno 1948 al 26 gennaio 1950. |
Misto |
Membro
dal 17 giugno 1948
al 28 luglio 1950
|
QUAGLIARIELLO Gaetano |
DC |
Presidente
dal 17 giugno 1948
al 28 luglio 1950
|
DC |
Membro
dal 29 luglio 1950
|
|
ROLFI Federico |
PCI |
Membro
dal 17 marzo 1949
al 6 aprile 1949
|
PCI |
Segretario
dal 7 aprile 1949
|
|
RUSSO Luigi |
DC |
Membro
dal 17 giugno 1948
al 28 luglio 1950
|
DC |
Segretario
dal 29 luglio 1950
|
|
SANTONASTASO Giuseppe In sostituzione del Vice presidente del Consiglio dei ministri Giovanni PORZIO. |
Misto |
Membro
dal 17 giugno 1948
al 26 gennaio 1950
|
SAPORI Armando |
Dem. Sin. |
Membro
dal 6 luglio 1949
|
SESSA Cesare |
PCI |
Membro
dal 17 giugno 1948
al 18 febbraio 1952
|
SFORZA Carlo Sostituito da Ferruccio PARRI dal 22 febbraio 1949 al 4 settembre 1952. |
Repubblicano |
Membro
dal 22 febbraio 1949
Deceduto il 4 settembre 1952 |
TAMBURRANO Luigi |
PSI |
Membro
dal 21 giugno 1949
al 27 luglio 1949
|
TERMINI Francesco |
Misto |
Membro
dal 17 giugno 1948
al 26 aprile 1949
|
TIGNINO Rocco Salvatore |
PSI |
Membro
dal 29 luglio 1950
|
TONELLO Tommaso |
PSI |
Membro
dal 17 giugno 1948
al 29 settembre 1948
|
Fino al 30 settembre 1949 PSI Dal 1 ottobre 1949 Misto |
Vicepresidente
dal 30 settembre 1948
all'11 ottobre 1949
|
|
Fino al 18 giugno 1951 Misto Dal 19 giugno 1951 PS (S.I.I.S.), poi PSDI |
Membro
dal 12 ottobre 1949
|
|
TORELLI Pietro |
PSI |
Vicepresidente
dal 17 giugno 1948
Deceduto il 22 luglio 1948 |
TOSATTI Quinto |
DC |
Membro
dal 17 giugno 1948
al 22 gennaio 1953
|
TROIANO Ernesto |
PCI |
Membro
dal 19 febbraio 1952
al 17 luglio 1952
|
TURCO Alessandro |
DC |
Membro
dal 20 marzo 1953
|
VOCCOLI Odoardo |
PCI |
Membro
dal 17 giugno 1948
al 17 febbraio 1949
|
ZANOTTI BIANCO Umberto |
Liberale |
Membro
dal 16 ottobre 1952
|