Commissioni e Giunte
8ª Commissione permanente
(Lavori pubblici, comunicazioni)XVIII Legislatura
(dal 23 marzo 2018 al 12 ottobre 2022)
Annuncio componenti: seduta n. 13 del 21 giugno 2018
Costituita
il 21 giugno 2018
Ufficio di Presidenza costituito il 21 giugno 2018
Rinnovo biennale il 29 luglio 2020
Scioglimento il 12 ottobre 2022
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
COLTORTI Mauro |
M5S |
Fino al 28 luglio 2020
|
M5S |
Dal 29 luglio 2020
|
|
Vicepresidenti | ||
CAMPARI Maurizio |
L-SP, poi L-SP-PSd'Az |
Fino al 28 luglio 2020
|
PAROLI Adriano |
FIBP-UDC |
Dal 29 luglio 2020
|
DE SIANO Domenico |
FI-BP, poi FIBP-UDC |
Fino al 29 luglio 2020
|
VONO Gelsomina |
IV-PSI |
Dal 29 luglio 2020
al 18 gennaio 2022
|
EVANGELISTA Elvira Lucia |
IV-PSI |
Dal 26 aprile 2022
|
Segretari | ||
FAGGI Antonella |
L-SP, poi L-SP-PSd'Az |
Fino al 23 settembre 2019
|
CAMPARI Maurizio |
L-SP-PSd'Az |
Dal 29 luglio 2020
|
ASTORRE Bruno |
PD |
Fino al 28 luglio 2020
|
LUPO Giulia |
M5S |
Dal 29 luglio 2020
|
DE FALCO Gregorio |
Misto |
Dal 5 febbraio 2020
al 28 luglio 2020
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
ABATE Rosa Silvana |
CAL-Pc-Idv, poi CAL-A-PC-IdV, poi CAL-Alt-PC-IdV, poi UpC-CAL-Alt-PC-AI-Pr.SMART-IdV |
Membro
dal 4 maggio 2022
|
ASTORRE Bruno |
PD |
Segretario
dal 21 giugno 2018
al 28 luglio 2020
|
PD |
Membro
dal 29 luglio 2020
|
|
BARACHINI Alberto |
FI-BP, poi FIBP-UDC |
Membro
dal 21 giugno 2018
|
BARBONI Antonio |
FI-BP, poi FIBP-UDC |
Membro
dal 21 giugno 2018
al 14 dicembre 2021
|
BERNINI Anna Maria |
FI-BP, poi FIBP-UDC |
Membro
dal 5 febbraio 2019
al 10 giugno 2020
|
BERUTTI Massimo Vittorio |
Misto |
Membro
dal 3 agosto 2020
|
BOCCARDI Michele |
FIBP-UDC |
Membro
dal 14 dicembre 2021
al 3 febbraio 2022
|
BONFRISCO Anna Cinzia In sostituzione del Ministro Gian Marco CENTINAIO. |
L-SP-PSd'Az |
Membro
dal 20 febbraio 2019
Dimissioni per incompatibilità il 1 luglio 2019 |
BRIZIARELLI Luca In sostituzione del Ministro Gian Marco CENTINAIO. |
L-SP-PSd'Az |
Membro
dal 2 luglio 2019
al 4 settembre 2019
|
CAMPARI Maurizio |
L-SP, poi L-SP-PSd'Az |
Vicepresidente
dal 21 giugno 2018
al 28 luglio 2020
|
L-SP-PSd'Az |
Segretario
dal 29 luglio 2020
|
|
CENTINAIO Gian Marco Sostituito da Anna Cinzia BONFRISCO dal 20 febbraio 2019 al 1 luglio 2019. Sostituito da Luca BRIZIARELLI dal 2 luglio 2019 al 4 settembre 2019. |
L-SP-PSd'Az |
Membro
dal 20 febbraio 2019
al 18 settembre 2019
|
CIAMPOLILLO Lello |
Misto |
Membro
dal 27 gennaio 2021
|
CIOFFI Andrea |
M5S |
Membro
dal 23 settembre 2019
|
COLTORTI Mauro |
M5S |
Presidente
dal 21 giugno 2018
al 28 luglio 2020
|
M5S |
Presidente
dal 29 luglio 2020
|
|
CORTI Stefano |
L-SP-PSd'Az |
Membro
dal 18 settembre 2019
|
D'ARIENZO Vincenzo |
PD |
Membro
dal 21 giugno 2018
|
DE FALCO Gregorio |
Fino al 3 gennaio 2019 M5S Dal 4 gennaio 2019 Misto |
Membro
dal 21 giugno 2018
al 14 gennaio 2019
|
Misto |
Membro
dal 30 settembre 2019
al 4 febbraio 2020
|
|
Misto |
Segretario
dal 5 febbraio 2020
al 28 luglio 2020
|
|
Fino al 25 gennaio 2021 Misto Dal 26 gennaio 2021 Eu-MAIE-CD, poi Europeisti-MAIE-CD fino al 29 marzo 2021 Dal 30 marzo 2021 Misto |
Membro
dal 29 luglio 2020
|
|
DE SIANO Domenico |
FI-BP, poi FIBP-UDC |
Vicepresidente
dal 21 giugno 2018
al 29 luglio 2020
|
DESSI' Emanuele |
M5S |
Membro
dal 21 giugno 2018
al 23 settembre 2019
|
Fino al 26 aprile 2022 Misto Dal 27 aprile 2022 CAL-Pc-Idv |
Membro
dal 26 febbraio 2021
al 4 maggio 2022
|
|
DI GIROLAMO Gabriella |
M5S |
Membro
dal 21 giugno 2018
|
EVANGELISTA Elvira Lucia |
IV-PSI |
Membro
dal 7 febbraio 2022
al 25 aprile 2022
|
IV-PSI |
Vicepresidente
dal 26 aprile 2022
|
|
FAGGI Antonella |
L-SP, poi L-SP-PSd'Az |
Segretario
dal 21 giugno 2018
al 23 settembre 2019
|
FEDE Giorgio |
M5S |
Membro
dal 14 gennaio 2019
al 28 giugno 2022
|
FERRAZZI Andrea In sostituzione del Sottosegretario di Stato Salvatore MARGIOTTA. |
PD |
Membro
dal 30 settembre 2019
al 22 maggio 2020
|
LONARDO Alessandrina |
Dal 29 luglio 2020 Misto |
Membro
dal 29 luglio 2020
al 3 agosto 2020
|
LUPO Giulia |
M5S |
Membro
dal 21 giugno 2018
al 28 luglio 2020
|
M5S |
Segretario
dal 29 luglio 2020
|
|
MALLEGNI Massimo |
FI-BP, poi FIBP-UDC |
Membro
dal 21 giugno 2018
|
MARGIOTTA Salvatore |
PD |
Membro
dal 21 giugno 2018
al 23 settembre 2019
|
Sostituito da
Andrea FERRAZZI
dal 30 settembre 2019 al 22 maggio 2020. |
PD |
Membro
dal 30 settembre 2019
al 22 maggio 2020
|
PD |
Membro
dal 25 febbraio 2021
|
|
NENCINI Riccardo |
Fino al 17 settembre 2019 Misto Dal 18 settembre 2019 IV-PSI |
Membro
dal 21 giugno 2018
al 21 luglio 2020
|
PAROLI Adriano |
FIBP-UDC |
Vicepresidente
dal 29 luglio 2020
|
PATUANELLI Stefano |
M5S |
Membro
dal 21 giugno 2018
al 23 settembre 2019
|
PEPE Pasquale |
L-SP, poi L-SP-PSd'Az |
Membro
dal 21 giugno 2018
al 20 febbraio 2019
|
PERGREFFI Simona |
L-SP, poi L-SP-PSd'Az |
Membro
dal 21 giugno 2018
|
RICCIARDI Sabrina |
M5S |
Membro
dal 21 giugno 2018
al 22 febbraio 2021
|
RUFA Gianfranco |
L-SP-PSd'Az |
Membro
dal 23 settembre 2019
|
RUSPANDINI Massimo |
FdI |
Membro
dal 21 giugno 2018
|
SANTANGELO Vincenzo |
M5S |
Membro
dal 23 settembre 2019
al 3 febbraio 2020
|
SANTILLO Agostino |
M5S |
Membro
dal 21 giugno 2018
|
SCHIFANI Renato |
FI-BP |
Membro
dal 21 giugno 2018
al 5 febbraio 2019
|
STEGER Dieter |
Aut (SVP-PATT, UV) |
Membro
dal 21 giugno 2018
|
SUDANO Valeria |
IV-PSI |
Membro
dal 21 luglio 2020
al 3 aprile 2021
|
L-SP-PSd'Az |
Membro
dal 7 settembre 2021
|
|
TOTARO Achille |
FdI |
Membro
dal 22 luglio 2021
|
VACCARO Sergio |
Ipf-CD |
Membro
dal 2 luglio 2022
|
VONO Gelsomina |
IV-PSI |
Membro
dal 1 ottobre 2019
al 3 ottobre 2019
|
IV-PSI |
Membro
dall'11 ottobre 2019
al 28 luglio 2020
|
|
IV-PSI |
Vicepresidente
dal 29 luglio 2020
al 18 gennaio 2022
|
|
Dal 19 gennaio 2022 FIBP-UDC |
Membro
dal 19 gennaio 2022
|
Legislature
- XIX Legislatura e successive
- XVIII Legislatura
- XVII Legislatura
- XVI Legislatura
- XV Legislatura
- XIV Legislatura
- XIII Legislatura
- XII Legislatura
- XI Legislatura
- X Legislatura
- IX Legislatura
- VIII Legislatura
- VII Legislatura
- VI Legislatura
- V Legislatura
- IV Legislatura
- III Legislatura
- II Legislatura
- I Legislatura