Commissioni e Giunte
Commissione parlamentare di inchiesta sul gioco illegale e sulle disfunzioni del gioco pubblico
(Delibera del Senato della Repubblica 22/6/2021, pubblicata nella G.U. n. 151, 26/6/2021)XVIII Legislatura
(dal 23 marzo 2018 al 12 ottobre 2022)
Annuncio componenti: seduta n. 354 del 3 agosto 2021
Costituita
il 5 agosto 2021
Ufficio di Presidenza costituito il 5 agosto 2021
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
MARINO Mauro Maria |
IV-PSI |
|
Vicepresidenti | ||
CANGINI Andrea |
Fino al 20 luglio 2022 FIBP-UDC Dal 21 luglio 2022 Misto |
|
ENDRIZZI Giovanni |
M5S |
|
Segretari | ||
DE BERTOLDI Andrea |
FdI |
|
PITTELLA Gianni |
Fino al 6 settembre 2022 PD Dal 7 settembre 2022 Misto |
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
BOCCARDI Michele |
FIBP-UDC |
Membro
dal 13 dicembre 2021
|
BORGHESI Stefano |
L-SP-PSd'Az |
Membro
|
CANDIANI Stefano |
L-SP-PSd'Az |
Membro
|
CANGINI Andrea |
FIBP-UDC |
Membro
fino al 4 agosto 2021
|
Fino al 20 luglio 2022 FIBP-UDC Dal 21 luglio 2022 Misto |
Vicepresidente
dal 5 agosto 2021
|
|
CIOFFI Andrea |
M5S |
Membro
|
CROATTI Marco |
M5S |
Membro
|
DE BERTOLDI Andrea |
FdI |
Membro
fino al 4 agosto 2021
|
FdI |
Segretario
dal 5 agosto 2021
|
|
DI PIAZZA Stanislao |
M5S |
Membro
|
ENDRIZZI Giovanni |
M5S |
Membro
fino al 4 agosto 2021
|
M5S |
Vicepresidente
dal 5 agosto 2021
|
|
LANIECE Albert |
Aut (SVP-PATT, UV) |
Membro
|
LANNUTTI Elio |
Fino al 26 gennaio 2022 Misto Dal 27 gennaio 2022 al 27 gennaio 2022 C.A.L.-Idv Dal 28 gennaio 2022 al 26 aprile 2022 Misto Dal 27 aprile 2022 CAL-Pc-Idv, poi CAL-A-PC-IdV, poi CAL-Alt-PC-IdV, poi UpC-CAL-Alt-PC-AI-Pr.SMART-IdV |
Membro
|
LOMUTI Arnaldo |
M5S |
Membro
|
LUNESU Michelina |
L-SP-PSd'Az |
Membro
|
MANTERO Matteo |
Misto |
Membro
|
MARINO Mauro Maria |
IV-PSI |
Membro
fino al 4 agosto 2021
|
IV-PSI |
Presidente
dal 5 agosto 2021
|
|
MINUTO Anna Carmela |
FIBP-UDC |
Membro
Annullata elezione il 2 dicembre 2021 |
MIRABELLI Franco |
PD |
Membro
|
MONTANI Enrico |
L-SP-PSd'Az |
Membro
|
ORTIS Fabrizio |
Misto |
Membro
|
PITTELLA Gianni |
PD |
Membro
fino al 4 agosto 2021
|
Fino al 6 settembre 2022 PD Dal 7 settembre 2022 Misto |
Segretario
dal 5 agosto 2021
|
|
TOFFANIN Roberta |
FIBP-UDC |
Membro
|