Commissioni e Giunte
Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati
(Delibera del Senato della Repubblica 31/10/2019, pubblicata nella G.U. n. 262, 8/11/2019)XVIII Legislatura
(dal 23 marzo 2018 al 12 ottobre 2022)
Annuncio componenti: seduta n. 324 del 6 maggio 2021
Costituita
il 12 maggio 2021
Ufficio di Presidenza costituito il 12 maggio 2021
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
BRESSA Gianclaudio |
Aut (SVP-PATT, UV) |
|
Vicepresidenti | ||
ROMANO Iunio Valerio |
M5S |
|
MAFFONI Gianpietro |
FdI |
|
Segretari | ||
CAUSIN Andrea |
Misto |
|
DORIA Carlo |
L-SP-PSd'Az |
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
BRESSA Gianclaudio |
Aut (SVP-PATT, UV) |
Membro
fino all'11 maggio 2021
|
Aut (SVP-PATT, UV) |
Presidente
dal 12 maggio 2021
|
|
CALIGIURI Fulvia Michela |
FIBP-UDC |
Membro
|
CARBONE Vincenzo |
IV-PSI |
Membro
dal 13 maggio 2021
|
CAUSIN Andrea |
Misto |
Membro
fino all'11 maggio 2021
|
Misto |
Segretario
dal 12 maggio 2021
|
|
DE VECCHIS William |
Fino al 16 febbraio 2022 L-SP-PSd'Az Dal 17 febbraio 2022 Misto |
Membro
|
DI GIROLAMO Gabriella |
M5S |
Membro
|
DI NICOLA Primo |
Fino al 21 giugno 2022 M5S Dal 22 giugno 2022 al 28 giugno 2022 Misto Dal 29 giugno 2022 Ipf-CD |
Membro
|
DORIA Carlo |
L-SP-PSd'Az |
Membro
fino all'11 maggio 2021
|
L-SP-PSd'Az |
Segretario
dal 12 maggio 2021
|
|
FATTORI Elena |
Misto |
Membro
fino al 9 giugno 2021
|
FLORIS Emilio |
FIBP-UDC |
Membro
|
GRASSI Ugo |
Fino al 17 maggio 2022 L-SP-PSd'Az Dal 18 maggio 2022 Misto |
Membro
|
LAFORGIA Francesco |
Misto |
Membro
|
LAUS Mauro Antonio Donato |
PD |
Membro
|
MAFFONI Gianpietro |
FdI |
Membro
fino all'11 maggio 2021
|
FdI |
Vicepresidente
dal 12 maggio 2021
|
|
MONTEVECCHI Michela |
M5S |
Membro
|
PARENTE Annamaria |
IV-PSI |
Membro
fino al 13 maggio 2021
|
PISANI Pietro |
L-SP-PSd'Az |
Membro
|
PITTELLA Gianni |
Fino al 6 settembre 2022 PD Dal 7 settembre 2022 Misto |
Membro
|
ROMAGNOLI Sergio |
M5S |
Membro
|
ROMANO Iunio Valerio |
M5S |
Membro
fino all'11 maggio 2021
|
M5S |
Vicepresidente
dal 12 maggio 2021
|
|
RUOTOLO Sandro |
Misto |
Membro
dal 9 giugno 2021
|
STABILE Laura |
FIBP-UDC |
Membro
|