Commissioni e Giunte
Comitato per le questioni degli italiani all'estero
(Mozione n. 1-00020 - testo 2 - approvata il 14 maggio 2013)XVII Legislatura
(dal 15 marzo 2013 al 22 marzo 2018)
Annuncio componenti: seduta n. 24 del 21 maggio 2013
Costituito
il 21 maggio 2013
Ufficio di Presidenza costituito il 21 maggio 2013
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
MICHELONI Claudio |
Fino al 20 dicembre 2017 PD Dal 21 dicembre 2017 Misto |
|
Vicepresidenti | ||
DALLA TOR Mario |
Fino al 14 novembre 2013 PdL Dal 15 novembre 2013 NCD, poi AP (NCD-UDC), poi AP (Ncd-CpI), poi AP (Ncd-CpE), poi AP-CpE, poi AP-CpE-NCD |
|
ZIN Claudio |
Fino all'8 luglio 2013 SCpI Dal 9 luglio 2013 Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI, poi Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE |
Fino al 16 maggio 2016
|
PETROCELLI Vito Rosario |
M5S |
Dal 17 maggio 2016
|
Segretario | ||
ARRIGONI Paolo |
LN-Aut |
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
ARACRI Francesco |
Fino al 24 maggio 2017 FI-PdL XVII Dal 25 maggio 2017 FL (Id-PL, PLI) |
Membro
dal 1 febbraio 2016
|
ARRIGONI Paolo |
LN-Aut |
Membro
fino al 20 maggio 2013
|
LN-Aut |
Segretario
dal 21 maggio 2013
|
|
DALLA TOR Mario |
PdL |
Membro
fino al 20 maggio 2013
|
Fino al 14 novembre 2013 PdL Dal 15 novembre 2013 NCD, poi AP (NCD-UDC), poi AP (Ncd-CpI), poi AP (Ncd-CpE), poi AP-CpE, poi AP-CpE-NCD |
Vicepresidente
dal 21 maggio 2013
|
|
DI BIAGIO Aldo |
SCpI, poi
PI fino al 15 dicembre 2014 Dal 16 dicembre 2014 AP (NCD-UDC), poi AP (Ncd-CpI), poi AP (Ncd-CpE), poi AP-CpE, poi AP-CpE-NCD |
Membro
|
ENDRIZZI Giovanni |
M5S |
Membro
fino al 18 giugno 2013
|
FABBRI Camilla |
PD |
Membro
fino al 1 febbraio 2016
|
GIACOBBE Francesco |
PD |
Membro
|
GIANNINI Stefania |
SCpI, poi
PI fino al 9 dicembre 2013 Dal 10 dicembre 2013 SCMpI, poi SCpI |
Membro
dal 5 giugno 2013
al 22 febbraio 2014
|
LONGO Fausto Guilherme |
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI, poi Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE |
Membro
|
MANASSERO Patrizia |
PD |
Membro
fino al 29 maggio 2014
|
MICHELONI Claudio |
PD |
Membro
fino al 20 maggio 2013
|
Fino al 20 dicembre 2017 PD Dal 21 dicembre 2017 Misto |
Presidente
dal 21 maggio 2013
|
|
MUSSINI Maria |
Fino al 6 marzo 2014 M5S Dal 7 marzo 2014 Misto |
Membro
dal 18 giugno 2013
|
PAGANO Pippo |
Fino al 14 novembre 2013 PdL Dal 15 novembre 2013 NCD, poi AP (NCD-UDC), poi AP (Ncd-CpI), poi AP (Ncd-CpE), poi AP-CpE, poi AP-CpE-NCD |
Membro
|
PEGORER Carlo |
Fino al 27 febbraio 2017 PD Dal 28 febbraio 2017 Art.1-MDP, poi Art.1-MDP-LeU |
Membro
|
PETROCELLI Vito Rosario |
M5S |
Membro
dal 10 febbraio 2016
al 16 maggio 2016
|
M5S |
Vicepresidente
dal 17 maggio 2016
|
|
SPILABOTTE Maria |
PD |
Membro
dal 29 maggio 2014
|
SUSTA Gianluca |
SCpI |
Membro
fino al 5 giugno 2013
|
TURANO Renato Guerino |
PD |
Membro
|
ZIN Claudio |
SCpI |
Membro
fino al 20 maggio 2013
|
Fino all'8 luglio 2013 SCpI Dal 9 luglio 2013 Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI, poi Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE |
Vicepresidente
dal 21 maggio 2013
al 16 maggio 2016
|
|
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE |
Membro
dal 17 maggio 2016
|