Commissioni e Giunte
Consiglio di disciplina
XVII Legislatura
(dal 15 marzo 2013 al 22 marzo 2018)
Ufficio di Presidenza costituito l'11 luglio 2013
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
BONFRISCO Anna Cinzia |
Fino al 29 maggio 2015 PdL, poi
FI-PdL XVII fino al 29 maggio 2015 Dal 30 maggio 2015 al 27 febbraio 2017 CRi, poi CoR fino al 27 febbraio 2017 Dal 28 febbraio 2017 al 24 maggio 2017 Misto Dal 25 maggio 2017 al 22 marzo 2018 FL (Id-PL, PLI) |
|
Vicepresidente | ||
LO MORO Doris |
Fino al 27 febbraio 2017 PD Dal 28 febbraio 2017 al 22 marzo 2018 Art.1-MDP, poi Art.1-MDP-LeU fino al 22 marzo 2018 |
|
Riepilogo della composizione
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
BONFRISCO Anna Cinzia |
PdL, poi
FI-PdL XVII fino al 29 maggio 2015 Dal 30 maggio 2015 CRi, poi CoR fino al 27 febbraio 2017 Dal 28 febbraio 2017 al 24 maggio 2017 Misto Dal 25 maggio 2017 al 22 marzo 2018 FL (Id-PL, PLI) |
Presidente
dall'11 luglio 2013
|
LO MORO Doris |
Fino al 27 febbraio 2017 PD Dal 28 febbraio 2017 Art.1-MDP, poi Art.1-MDP-LeU fino al 22 marzo 2018 |
Vicepresidente
dall'11 luglio 2013
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
GHEDINI Rita |
PD |
Membro
dall'11 luglio 2013
Dimissioni accettate il 16 ottobre 2014 |
PELINO Paola |
PdL, poi FI-PdL XVII |
Membro
dall'11 luglio 2013
|