Commissioni e Giunte
1ª Commissione permanente
(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione)XVII Legislatura
(dal 15 marzo 2013 al 22 marzo 2018)
Annuncio componenti: seduta n. 19 del 7 maggio 2013
Costituita
il 7 maggio 2013
Ufficio di Presidenza costituito il 7 maggio 2013
Rinnovo biennale il 21 gennaio 2016
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidenti | ||
FINOCCHIARO Anna |
PD |
Fino al 20 gennaio 2016
|
PD |
Dal 21 gennaio 2016
all'11 dicembre 2016
|
|
TORRISI Salvatore |
AP-CpE, poi AP-CpE-NCD |
Dal 5 aprile 2017
|
Vicepresidenti | ||
FAZZONE Claudio |
PdL, poi FI-PdL XVII |
Fino al 20 gennaio 2016
|
FI-PdL XVII |
Dal 21 gennaio 2016
|
|
TORRISI Salvatore |
AP (NCD-UDC), poi AP (Ncd-CpI), poi AP (Ncd-CpE), poi AP-CpE |
Dal 21 gennaio 2016
al 4 aprile 2017
|
MORRA Nicola |
M5S |
Fino al 20 gennaio 2016
|
COLLINA Stefano |
PD |
Dal 12 luglio 2017
|
Segretari | ||
ZANETTIN Pierantonio |
PdL, poi FI-PdL XVII |
Dimissioni per incompatibilità il 25 settembre 2014 (eletto membro del Consiglio Superiore della Magistratura) |
REPETTI Manuela |
Fino al 19 giugno 2016 AL-A, poi
AL-A (MpA) fino al 19 giugno 2016 Dal 20 giugno 2016 Misto |
Dal 21 gennaio 2016
|
BISINELLA Patrizia |
LN-Aut |
Fino al 18 marzo 2015
|
MORRA Nicola |
M5S |
Dal 21 gennaio 2016
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
ALBERTI CASELLATI Maria Elisabetta |
PdL, poi FI-PdL XVII |
Membro
dal 7 maggio 2013
al 12 marzo 2014
|
ALBERTINI Gabriele |
PI |
Membro
dall'11 dicembre 2013
al 26 febbraio 2014
|
AUGELLO Andrea |
NCD, poi
AP (NCD-UDC) fino al 20 dicembre 2015 Dal 21 dicembre 2015 GAL (GS, PpI, FV, M, MBI, Id) |
Membro
dal 23 novembre 2013
al 12 gennaio 2016
|
BERLUSCONI Silvio |
PdL |
Membro
dal 7 maggio 2013
al 10 giugno 2013
|
BERNINI Anna Maria |
PdL, poi FI-PdL XVII |
Membro
dal 7 maggio 2013
|
BIANCONI Laura |
AP (NCD-UDC) |
Membro
dall'11 gennaio 2016
al 21 gennaio 2016
|
BISINELLA Patrizia |
LN-Aut |
Segretario
dal 7 maggio 2013
al 18 marzo 2015
|
Fino al 21 dicembre 2017 Misto Dal 22 dicembre 2017 NcI |
Membro
dal 7 aprile 2015
al 29 dicembre 2017
|
|
BONAIUTI Paolo |
PdL, poi FI-PdL XVII |
Membro
dal 10 giugno 2013
al 26 novembre 2013
|
BRUNI Francesco |
Fino al 29 maggio 2015 FI-PdL XVII Dal 30 maggio 2015 CRi, poi CoR fino al 1 aprile 2017 Dal 2 aprile 2017 al 10 maggio 2017 Misto Dall'11 maggio 2017 GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI), poi GAL (DI, Id, GS, M, MPL, RI, E-E), poi GAL (DI, GS, MPL, RI), poi GAL (DI, GS, PpI, RI), poi GAL (DI, GS, PpI, RI, SA), poi GAL-UDC fino al 21 dicembre 2017 Dal 22 dicembre 2017 NcI |
Membro
dal 12 novembre 2014
|
BRUNO Donato |
PdL, poi FI-PdL XVII |
Membro
dal 7 maggio 2013
al 21 luglio 2015
|
FI-PdL XVII |
Membro
dal 23 luglio 2015
Deceduto il 17 agosto 2015 |
|
CALDEROLI Roberto |
Fino al 29 ottobre 2017 LN-Aut Dal 30 ottobre 2017 Misto |
Membro
dal 29 maggio 2013
al 7 novembre 2017
|
Misto |
Membro
dal 22 dicembre 2017
|
|
CAMPANELLA Francesco |
Fino al 26 febbraio 2014 M5S Dal 27 febbraio 2014 Misto |
Membro
dal 7 maggio 2013
al 7 marzo 2016
|
CARDINALI Valeria |
PD |
Membro
dal 6 marzo 2017
|
CASSINELLI Roberto |
FI-PdL XVII |
Membro
dal 16 maggio 2017
|
CENTINAIO Gian Marco |
LN-Aut |
Membro
dal 15 novembre 2017
|
CHITI Vannino Sostituito da Maurizio MIGLIAVACCA dal 23 maggio 2013 all'11 giugno 2014. |
PD |
Membro
dal 7 maggio 2013
all'11 giugno 2014
|
CIAMPI Carlo Azeglio |
Misto |
Membro
dal 7 maggio 2013
al 28 maggio 2013
|
COCIANCICH Roberto In sostituzione del Sottosegretario di Stato Luciano PIZZETTI. |
PD |
Membro
dal 4 marzo 2014
all'11 giugno 2014
|
PD |
Membro
dal 12 giugno 2014
|
|
COLLINA Stefano |
PD |
Membro
dal 10 giugno 2014
all'11 luglio 2017
|
PD |
Vicepresidente
dal 12 luglio 2017
|
|
CRIMI Vito Claudio |
M5S |
Membro
dal 7 maggio 2013
|
DELLA VEDOVA Benedetto |
SCpI, poi
PI fino al 9 dicembre 2013 Dal 10 dicembre 2013 SCMpI, poi SCpI |
Membro
dal 7 maggio 2013
all'11 dicembre 2013
|
DE MONTE Isabella |
PD |
Membro
dal 7 maggio 2013
al 10 giugno 2014
|
DE PETRIS Loredana |
Misto |
Membro
dal 28 maggio 2013
|
ENDRIZZI Giovanni |
M5S |
Membro
dal 5 settembre 2013
|
ESPOSITO Giuseppe |
NCD |
Membro
dal 5 dicembre 2013
all'11 marzo 2014
|
FAZZONE Claudio |
PdL, poi FI-PdL XVII |
Vicepresidente
dal 7 maggio 2013
al 20 gennaio 2016
|
FI-PdL XVII |
Vicepresidente
dal 21 gennaio 2016
|
|
FINOCCHIARO Anna |
PD |
Presidente
dal 7 maggio 2013
al 20 gennaio 2016
|
PD |
Presidente
dal 21 gennaio 2016
all'11 dicembre 2016
|
|
Sostituita da
Luigi ZANDA
dal 9 gennaio 2017 al 22 marzo 2018. |
PD |
Membro
dal 12 dicembre 2016
|
GOTOR Miguel |
Fino al 27 febbraio 2017 PD Dal 28 febbraio 2017 Art.1-MDP |
Membro
dal 7 maggio 2013
al 2 marzo 2017
|
LO MORO Doris |
Fino al 27 febbraio 2017 PD Dal 28 febbraio 2017 Art.1-MDP, poi Art.1-MDP-LeU |
Membro
dal 7 maggio 2013
|
MALAN Lucio |
PdL |
Membro
dal 7 maggio 2013
all'8 maggio 2013
|
FI-PdL XVII |
Membro
dal 29 luglio 2015
al 16 maggio 2017
|
|
MANCUSO Bruno |
AP (NCD-UDC), poi AP (Ncd-CpI), poi AP (Ncd-CpE), poi AP-CpE, poi AP-CpE-NCD |
Membro
dall'11 gennaio 2016
|
MANGILI Giovanna |
M5S |
Membro
dal 7 maggio 2013
al 5 settembre 2013
|
M5S |
Membro
dal 29 aprile 2014
al 3 settembre 2014
|
|
MARAN Alessandro |
SCpI, poi
PI fino al 9 dicembre 2013 Dal 10 dicembre 2013 SCMpI, poi SCpI fino al 17 febbraio 2015 Dal 18 febbraio 2015 PD |
Membro
dal 7 maggio 2013
all'11 marzo 2015
|
PD |
Membro
dal 30 marzo 2016
|
|
MAURO Giovanni |
GAL, poi GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI), poi GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV), poi GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF), poi GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV), poi GAL (GS, PpI, FV, M) |
Membro
dal 7 maggio 2013
al 5 agosto 2015
|
MAURO Mario |
PI |
Membro
dal 26 febbraio 2014
al 10 giugno 2014
|
GAL, poi GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI), poi GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV), poi GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF), poi GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV), poi GAL (GS, PpI, FV, M), poi GAL (GS, PpI, FV, M, MBI), poi GAL (GS, PpI, FV, M, MBI, Id), poi GAL (GS, PpI, M, MBI, Id, E-E) |
Membro
dal 20 novembre 2014
al 21 gennaio 2016
|
|
Dall'8 marzo 2017 FI-PdL XVII |
Membro
dall'8 marzo 2017
|
|
MAZZONI Riccardo |
Fino al 28 luglio 2015 FI-PdL XVII Dal 29 luglio 2015 AL-A, poi AL-A (MpA), poi AL-A, poi ALA-SCCLP, poi ALA, poi ALA-PRI |
Membro
dal 7 ottobre 2014
|
MIGLIAVACCA Maurizio In sostituzione del Presidente della 14ª Commissione Permanente Vannino CHITI. |
PD |
Membro
dal 23 maggio 2013
all'11 giugno 2014
|
Fino al 27 febbraio 2017 PD Dal 28 febbraio 2017 Art.1-MDP, poi Art.1-MDP-LeU |
Membro
dal 12 giugno 2014
|
|
MILO Antonio |
ALA-SCCLP |
Membro
dal 15 febbraio 2017
al 26 ottobre 2017
|
MINEO Corradino In sostituzione del Ministro Marco MINNITI. |
PD |
Membro
dal 23 maggio 2013
all'11 giugno 2014
|
MINNITI Marco Sostituito da Corradino MINEO dal 23 maggio 2013 all'11 giugno 2014. |
PD |
Membro
dal 7 maggio 2013
all'11 giugno 2014
|
MIRABELLI Franco |
PD |
Membro
dal 6 marzo 2017
|
MORRA Nicola |
M5S |
Vicepresidente
dal 7 maggio 2013
al 20 gennaio 2016
|
M5S |
Segretario
dal 21 gennaio 2016
|
|
NACCARATO Paolo |
GAL (GS, PpI, M, MBI, Id, E-E), poi GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL), poi GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL), poi GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL), poi GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI), poi GAL (DI, Id, GS, M, MPL, RI, E-E), poi GAL (DI, GS, MPL, RI), poi GAL (DI, GS, PpI, RI), poi GAL (DI, GS, PpI, RI, SA), poi GAL-UDC |
Membro
dal 21 gennaio 2016
|
PAGLIARI Giorgio |
PD |
Membro
dal 7 maggio 2013
|
PALERMO Francesco |
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI, poi Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE |
Membro
dal 7 maggio 2013
|
PIZZETTI Luciano Sostituito da Roberto COCIANCICH dal 4 marzo 2014 all'11 giugno 2014. |
PD |
Membro
dal 7 maggio 2013
all'11 giugno 2014
|
QUAGLIARIELLO Gaetano |
NCD, poi
AP (NCD-UDC) fino al 20 dicembre 2015 Dal 21 dicembre 2015 GAL (GS, PpI, FV, M, MBI, Id), poi GAL (GS, PpI, M, MBI, Id, E-E), poi GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL), poi GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL), poi GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL), poi GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI), poi GAL (DI, Id, GS, M, MPL, RI, E-E) fino al 24 maggio 2017 Dal 25 maggio 2017 FL (Id-PL, PLI) |
Membro
dall'11 marzo 2014
|
REPETTI Manuela |
PdL, poi FI-PdL XVII |
Membro
dall'8 maggio 2013
al 26 novembre 2013
|
AL-A |
Membro
dall'11 gennaio 2016
al 20 gennaio 2016
|
|
AL-A, poi
AL-A (MpA) fino al 19 giugno 2016 Dal 20 giugno 2016 Misto |
Segretario
dal 21 gennaio 2016
|
|
ROMANI Paolo |
FI-PdL XVII |
Membro
dal 12 marzo 2014
al 12 novembre 2014
|
FI-PdL XVII |
Membro
dal 21 luglio 2015
al 23 luglio 2015
|
|
FI-PdL XVII |
Membro
dal 15 settembre 2015
al 27 ottobre 2015
|
|
ROMANO Lucio |
Fino al 2 dicembre 2014 PI Dal 3 dicembre 2014 Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE |
Membro
dal 10 giugno 2014
|
RUSSO Francesco |
PD |
Membro
dal 13 gennaio 2014
|
SANTANGELO Vincenzo |
M5S |
Membro
dal 18 marzo 2014
al 15 aprile 2014
|
SCHIFANI Renato |
NCD |
Membro
dal 23 novembre 2013
al 5 dicembre 2013
|
TORRISI Salvatore |
NCD, poi AP (NCD-UDC) |
Membro
dall'11 marzo 2014
al 20 gennaio 2016
|
AP (NCD-UDC), poi AP (Ncd-CpI), poi AP (Ncd-CpE), poi AP-CpE |
Vicepresidente
dal 21 gennaio 2016
al 4 aprile 2017
|
|
AP-CpE, poi AP-CpE-NCD |
Presidente
dal 5 aprile 2017
|
|
VOLPI Raffaele |
LN-Aut |
Membro
dal 7 maggio 2013
al 29 maggio 2013
|
LN-Aut |
Membro
dal 18 marzo 2015
al 1 aprile 2015
|
|
ZANDA Luigi |
PD |
Membro
dal 7 maggio 2013
al 13 gennaio 2014
|
PD |
Membro
dal 12 giugno 2014
al 30 marzo 2016
|
|
In sostituzione
del Ministro Anna FINOCCHIARO. |
PD |
Membro
dal 9 gennaio 2017
|
ZANETTIN Pierantonio |
PdL, poi FI-PdL XVII |
Segretario
dal 7 maggio 2013
Dimissioni per incompatibilità il 25 settembre 2014 (eletto membro del Consiglio Superiore della Magistratura) |