Commissioni e Giunte
Comitato per le questioni degli italiani all'estero
(Mozione n. 1-00020 approvata il 30 luglio 2008)XVI Legislatura
(dal 29 aprile 2008 al 14 marzo 2013)
Costituito
il 17 dicembre 2008
Presidente
nominato il 9 dicembre 2008
Ufficio di Presidenza costituito il 17 dicembre 2008
Scioglimento il 14 marzo 2013
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
FIRRARELLO Giuseppe |
PdL |
|
Vicepresidenti | ||
GIORDANO Basilio |
PdL |
|
MICHELONI Claudio |
PD |
|
Segretario | ||
CAGNIN Luciano |
LNP |
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
BERTUZZI Maria Teresa |
PD |
Membro
|
BEVILACQUA Francesco |
Fino al 27 febbraio 2013 PdL Dal 28 febbraio 2013 FDI-CDN |
Membro
|
BURGARETTA APARO Sebastiano |
Fino al 27 dicembre 2010 Misto Dal 28 dicembre 2010 PdL |
Membro
dal 14 gennaio 2010
|
CAGNIN Luciano |
LNP |
Membro
fino al 16 dicembre 2008
|
LNP |
Segretario
dal 17 dicembre 2008
|
|
CASELLI Esteban Juan |
PdL |
Membro
|
DI GIROLAMO Nicola |
PdL |
Membro
Dimissioni accettate il 3 marzo 2010 |
FANTETTI Raffaele |
Fino al 20 luglio 2010 Misto Dal 21 luglio 2010 PdL |
Membro
dal 10 marzo 2010
|
FIRRARELLO Giuseppe |
PdL |
Presidente
|
GIAI Mirella |
UDC-SVP-Aut, poi UDC-SVP-IS-Aut, poi UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE, poi UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-VN-MRE, poi UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI, poi UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI |
Membro
|
GIORDANO Basilio |
PdL |
Membro
fino al 16 dicembre 2008
|
PdL |
Vicepresidente
dal 17 dicembre 2008
|
|
MICHELONI Claudio |
PD |
Membro
fino al 16 dicembre 2008
|
PD |
Vicepresidente
dal 17 dicembre 2008
|
|
MONTI Cesarino |
LNP |
Membro
Deceduto il 22 luglio 2012 |
OLIVA Vincenzo |
Misto |
Membro
fino al 14 gennaio 2010
|
PEDICA Stefano |
Fino al 20 novembre 2012 IdV Dal 21 novembre 2012 Misto |
Membro
|
PEGORER Carlo |
PD |
Membro
|
RANDAZZO Nino |
PD |
Membro
|
VACCARI Gianvittore |
LNP |
Membro
dal 27 luglio 2012
|