Commissioni e Giunte
4ª Commissione permanente
(Difesa)XIII Legislatura
(dal 9 maggio 1996 al 29 maggio 2001)
Costituita
il 5 giugno 1996
Ufficio di Presidenza costituito il 5 giugno 1996
Rinnovo biennale il 22 luglio 1998
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidenti | ||
GUALTIERI Libero |
Sin.Dem.-Ulivo, poi DS-U |
Fino al 21 luglio 1998
Deceduto il 15 febbraio 1999 |
DS-U |
Dal 22 luglio 1998
Deceduto il 15 febbraio 1999 |
|
DI BENEDETTO Doriano |
UDR, poi UDeuR |
Dal 7 aprile 1999
|
Vicepresidenti | ||
AGOSTINI Gerardo |
PPI |
Fino al 21 luglio 1998
|
PPI |
Dal 22 luglio 1998
|
|
GUBERT Renzo |
CDU, poi CDU-CDR, poi UDR(CDU-CDR-NI) |
Fino al 21 luglio 1998
|
UDR(CDU-CDR-NI), poi UDR |
Dal 22 luglio 1998
al 22 marzo 1999
|
|
PALOMBO Mario |
AN |
Dal 14 aprile 1999
|
Segretari | ||
SEMENZATO Stefano |
Verdi-U |
Fino al 21 luglio 1998
|
Verdi-U |
Dal 22 luglio 1998
|
|
DE SANTIS Carmine |
CCD, poi CCD-CDL, poi CCD |
Fino al 21 luglio 1998
Deceduto il 29 luglio 2000 |
CCD |
Dal 22 luglio 1998
Deceduto il 29 luglio 2000 |
|
GUBERT Renzo |
Misto |
Dal 22 novembre 2000
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
AGNELLI Giovanni |
Misto |
Membro
|
AGOSTINI Gerardo |
PPI |
Membro
fino al 5 giugno 1996
|
PPI |
Vicepresidente
dal 5 giugno 1996
al 21 luglio 1998
|
|
PPI |
Vicepresidente
dal 22 luglio 1998
|
|
ARLACCHI Giuseppe |
Sin.Dem.-Ulivo |
Membro
dal 14 marzo 1997
Dimissioni accettate il 31 agosto 1997 |
AYALA Giuseppe Maria Sostituito da Gianni NIEDDU dal 18 marzo 1999 al 9 febbraio 2000. Sostituito da Luigi VIVIANI dal 10 febbraio 2000 al 25 aprile 2000. |
DS-U |
Membro
dal 18 marzo 1999
|
BRUTTI Massimo Sostituito da Guido Cesare DE GUIDI dal 30 maggio 1996 al 9 febbraio 2000. Sostituito da Giovanni Pietro MURINEDDU dal 10 febbraio 2000 al 29 maggio 2001. |
Sin.Dem.-Ulivo, poi DS-U |
Membro
|
CECCATO Giuseppe |
Lega Nord |
Membro
dal 21 gennaio 1997
al 9 luglio 1997
|
Fino al 6 luglio 1999 Lega Nord Dal 7 luglio 1999 Misto |
Membro
dal 5 giugno 1998
al 29 settembre 1999
|
|
CONTESTABILE Domenico |
FI |
Membro
|
CORSI ZEFFIRELLI Gian Franco |
FI |
Membro
dal 22 luglio 1998
al 6 gennaio 1999
|
FI |
Membro
dal 21 dicembre 1999
al 20 gennaio 2000
|
|
COSSIGA Francesco |
UDR(CDU-CDR-NI), poi
UDR fino al 17 febbraio 1999 Dal 18 febbraio 1999 Misto |
Membro
dal 2 aprile 1998
al 4 marzo 1999
|
Misto |
Membro
dal 7 marzo 2000
|
|
CRESCENZIO Mario In sostituzione del Presidente della 14ª Commissione Permanente Cesare SALVI. |
DS-U |
Membro
dal 19 luglio 1999
al 22 maggio 2000
|
D'ALESSANDRO PRISCO Franca |
Sin.Dem.-Ulivo, poi DS-U |
Membro
|
DANIELI Paolo |
AN |
Membro
|
DE GUIDI Guido Cesare In sostituzione del Presidente della 14ª Commissione Permanente Massimo BRUTTI. |
Sin.Dem.-Ulivo, poi DS-U |
Membro
fino al 9 febbraio 2000
|
DEL TURCO Ottaviano |
Fino al 6 febbraio 1997 Rinnovam. Ital. Dall'11 febbraio 1997 Misto |
Membro
fino al 12 giugno 2000
|
DE SANTIS Carmine |
CCD |
Membro
fino al 5 giugno 1996
|
CCD, poi CCD-CDL, poi CCD |
Segretario
dal 5 giugno 1996
al 21 luglio 1998
|
|
CCD |
Segretario
dal 22 luglio 1998
Deceduto il 29 luglio 2000 |
|
DI BENEDETTO Doriano |
UDR |
Membro
dal 23 marzo 1999
al 6 aprile 1999
|
UDR, poi UDeuR |
Presidente
dal 7 aprile 1999
|
|
DOLAZZA Massimo |
Lega Nord |
Membro
fino al 4 giugno 1998
|
Lega Nord, poi Lega Forza Padania, poi LFNP |
Membro
dal 28 ottobre 1998
al 1 giugno 2000
|
|
FAUSTI Franco |
CCD |
Membro
dal 14 settembre 2000
|
FIRRARELLO Giuseppe |
FI |
Membro
dal 21 gennaio 2000
|
FORCIERI Giovanni Lorenzo |
Sin.Dem.-Ulivo, poi DS-U |
Membro
|
FUMAGALLI CARULLI Ombretta |
Fino al 18 febbraio 1999 Rinn. Ital. e Ind. Dal 24 febbraio 1999 al 24 febbraio 1999 Misto Dal 25 febbraio 1999 Rin.Ld.Ind-Pop. |
Membro
dal 15 ottobre 1997
al 10 marzo 1999
|
GIORGIANNI Angelo |
Fino al 5 ottobre 2000 PPI Dal 6 ottobre 2000 UDEUR |
Membro
dal 17 marzo 1999
al 9 ottobre 2000
|
GUALTIERI Libero |
Sin.Dem.-Ulivo |
Membro
fino al 5 giugno 1996
|
Sin.Dem.-Ulivo, poi DS-U |
Presidente
dal 5 giugno 1996
al 21 luglio 1998
|
|
DS-U |
Presidente
dal 22 luglio 1998
Deceduto il 15 febbraio 1999 |
|
GUBERT Renzo |
CDU |
Membro
fino al 5 giugno 1996
|
CDU, poi CDU-CDR, poi UDR(CDU-CDR-NI) |
Vicepresidente
dal 5 giugno 1996
al 21 luglio 1998
|
|
UDR(CDU-CDR-NI), poi UDR |
Vicepresidente
dal 22 luglio 1998
al 22 marzo 1999
|
|
Dal 25 marzo 1999 Misto |
Membro
dal 25 marzo 1999
al 21 novembre 2000
|
|
Misto |
Segretario
dal 22 novembre 2000
|
|
JACCHIA Enrico |
Fino al 3 novembre 1999 Rin.Ld.Ind-Pop. Dal 4 novembre 1999 Misto |
Membro
dall'11 marzo 1999
al 9 dicembre 1999
|
LORENZI Luciano |
Democrazia Europea |
Membro
dal 15 febbraio 2001
|
LORETO Rocco Vito |
Sin.Dem.-Ulivo, poi DS-U |
Membro
|
LUBRANO DI RICCO Giovanni |
Verdi-U |
Membro
dal 31 marzo 1999
al 1 giugno 1999
|
MANCA Vincenzo Ruggero |
FI |
Membro
|
MANFREDI Luigi |
FI |
Membro
fino al 21 luglio 1998
|
MASCIONI Giuseppe |
Dal 9 dicembre 1999 DS-U |
Membro
dal 9 dicembre 1999
al 9 febbraio 2000
|
MAZZUCA POGGIOLINI Carla |
Misto |
Membro
dal 13 giugno 2000
|
MURINEDDU Giovanni Pietro In sostituzione del Sottosegretario di Stato Massimo BRUTTI. |
DS-U |
Membro
dal 10 febbraio 2000
|
NIEDDU Gianni In sostituzione del Presidente della 14ª Commissione Permanente Giuseppe Maria AYALA. |
DS-U |
Membro
dal 18 marzo 1999
al 9 febbraio 2000
|
DS-U |
Membro
dal 10 febbraio 2000
|
|
PALOMBO Mario |
AN |
Membro
fino al 13 aprile 1999
|
AN |
Vicepresidente
dal 14 aprile 1999
|
|
PELLICINI Piero |
AN |
Membro
|
PERUZZOTTI Luigi |
Lega Nord |
Membro
fino al 21 gennaio 1997
|
Lega Nord |
Membro
dal 21 gennaio 1998
al 27 ottobre 1998
|
|
LFNP |
Membro
dal 2 giugno 2000
|
|
PETRUCCI Patrizio |
Sin.Dem.-Ulivo, poi DS-U |
Membro
|
PILONI Ornella Sostituita da Luigi VIVIANI dal 23 maggio 2000 al 29 maggio 2001. |
DS-U |
Membro
dal 23 maggio 2000
|
PORCARI Saverio Salvatore |
FI |
Membro
dal 7 gennaio 1999
al 20 dicembre 1999
|
ROBOL Alberto |
PPI |
Membro
|
RUSSO SPENA Giovanni |
Rif.Com.-Progr., poi
Comunista fino al 19 ottobre 1998 Dal 20 ottobre 1998 Misto |
Membro
fino al 27 ottobre 1998
|
SALVI Cesare Sostituito da Mario CRESCENZIO dal 19 luglio 1999 al 22 maggio 2000. |
DS-U |
Membro
dal 3 novembre 1998
al 22 maggio 2000
|
SEMENZATO Stefano |
Verdi-U |
Membro
fino al 5 giugno 1996
|
Verdi-U |
Segretario
dal 5 giugno 1996
al 21 luglio 1998
|
|
Verdi-U |
Segretario
dal 22 luglio 1998
|
|
SERENA Antonio |
Lega Nord |
Membro
dal 10 luglio 1997
al 20 gennaio 1998
|
TABLADINI Francesco |
Lega Nord, poi Lega Forza Padania, poi LFNP |
Membro
dal 15 luglio 1999
|
UCCHIELLI Palmiro |
Sin.Dem.-Ulivo, poi DS-U |
Membro
Dimissioni accettate il 5 ottobre 1999 |
VIVIANI Luigi In sostituzione del Sottosegretario di Stato Giuseppe Maria AYALA. |
DS-U |
Membro
dal 10 febbraio 2000
al 25 aprile 2000
|
DS-U |
Membro
dal 23 maggio 2000
|