Antonio GAGLIONE
Deputato al Parlamento
|
Mandati
Incarichi e uffici ricoperti nella Legislatura
Governo Prodi-II:
Sottosegretario di Stato per la salute dal 17 maggio 2006 al 6 maggio 2008
Alla Camera dei Deputati
Gruppo PD:
dal 29 aprile 2008 al 4 ottobre 2009
Gruppo Misto:
dal 5 ottobre 2009 al 14 marzo 2013