Commissioni e Giunte
11ª Commissione permanente
(Lavoro, previdenza sociale)XIII Legislatura
(dal 9 maggio 1996 al 29 maggio 2001)
Costituita
il 5 giugno 1996
Ufficio di Presidenza costituito il 5 giugno 1996
Rinnovo biennale il 22 luglio 1998
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
SMURAGLIA Carlo |
Sin.Dem.-Ulivo, poi DS-U |
Fino al 21 luglio 1998
|
DS-U |
Dal 22 luglio 1998
|
|
Vicepresidenti | ||
DUVA Antonio |
Fino al 23 febbraio 1998 Misto Dal 24 febbraio 1998 DS-U |
Fino al 21 luglio 1998
|
DS-U |
Dal 22 luglio 1998
|
|
NAPOLI Roberto |
UDR(CDU-CDR-NI), poi UDR |
Dal 22 luglio 1998
all'8 febbraio 1999
|
ZANOLETTI Tomaso |
Fino al 20 aprile 1998 CDU, poi
CDU-CDR fino al 20 aprile 1998 , poi
UDR(CDU-CDR-NI) fino al 20 aprile 1998 Dal 21 aprile 1998 CCD-CDL, poi CCD |
Fino al 21 luglio 1998
|
CCD |
Dal 12 febbraio 1999
|
|
Segretari | ||
MANZI Luciano |
Rif.Com.-Progr. |
Fino al 21 luglio 1998
|
Fino al 18 febbraio 1999 Rif.Com.-Progr., poi
Comunista fino al 18 febbraio 1999 Dal 24 febbraio 1999 Misto |
Dal 22 luglio 1998
|
|
MULAS Giuseppe |
AN |
Dal 22 luglio 1998
|
FILOGRANA Eugenio |
FI |
Fino al 21 luglio 1998
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
ANGIUS Gavino |
DS-U |
Membro
dal 23 maggio 2000
|
BATTAFARANO Giovanni Vittorio |
Sin.Dem.-Ulivo, poi DS-U |
Membro
|
BEDIN Tino |
PPI |
Membro
fino al 22 luglio 1998
|
BONATESTA Michele |
AN |
Membro
fino al 28 maggio 1998
|
AN |
Membro
dal 27 gennaio 2000
|
|
CECCATO Giuseppe |
Misto |
Membro
dal 14 settembre 2000
al 20 settembre 2000
|
CECCHI GORI Vittorio |
PPI |
Membro
dal 22 luglio 1998
|
CORSI ZEFFIRELLI Gian Franco |
FI |
Membro
dal 7 gennaio 1999
al 20 dicembre 1999
|
CORTELLONI Augusto |
Fino al 26 febbraio 1997 FI Dal 27 febbraio 1997 al 5 ottobre 1997 Misto Dal 6 ottobre 1997 Rinn. Ital. e Ind. |
Membro
fino al 14 ottobre 1997
|
DE LUCA Michele |
Sin.Dem.-Ulivo, poi DS-U |
Membro
|
DI BENEDETTO Doriano |
Fino al 12 ottobre 1998 Rinn. Ital. e Ind. Dal 13 ottobre 1998 UDR |
Membro
dal 15 gennaio 1998
al 27 ottobre 1998
|
DOLAZZA Massimo |
LFNP |
Membro
dal 2 giugno 2000
|
DONDEYNAZ Guido In sostituzione del Sottosegretario di Stato Ombretta FUMAGALLI CARULLI. |
Misto |
Membro
dal 21 settembre 2000
|
DUVA Antonio |
Misto |
Membro
fino al 5 giugno 1996
|
Fino al 23 febbraio 1998 Misto Dal 24 febbraio 1998 DS-U |
Vicepresidente
dal 5 giugno 1996
al 21 luglio 1998
|
|
DS-U |
Vicepresidente
dal 22 luglio 1998
|
|
FAUSTI Franco |
CCD, poi CCD-CDL |
Membro
fino al 21 aprile 1998
|
FILOGRANA Eugenio |
FI |
Membro
fino al 5 giugno 1996
|
FI |
Segretario
dal 5 giugno 1996
al 21 luglio 1998
|
|
Fino al 2 dicembre 1998 FI Dal 3 dicembre 1998 UDR |
Membro
dal 22 luglio 1998
al 13 dicembre 1998
|
|
FIORILLO Bianca Maria Sostituita da Vittorio MUNDI dal 4 marzo 1999 al 14 settembre 1999. Sostituita da Enrico JACCHIA dal 15 settembre 1999 all'8 dicembre 1999. |
Fino al 26 gennaio 2000 Rin.Ld.Ind-Pop. Dal 1 febbraio 2000 Misto |
Membro
dal 4 marzo 1999
al 22 febbraio 2000
|
FLORINO Michele |
AN |
Membro
|
FUMAGALLI CARULLI Ombretta |
Misto |
Membro
dal 23 febbraio 2000
al 13 settembre 2000
|
Sostituita da
Guido DONDEYNAZ
dal 21 settembre 2000 al 29 maggio 2001. |
Misto |
Membro
dal 21 settembre 2000
|
GERMANA' Basilio |
FI |
Membro
dal 22 luglio 1998
al 12 luglio 1999
|
GNUTTI Vito |
Lega Nord |
Membro
fino al 21 ottobre 1998
|
GRUOSSO Vito |
Sin.Dem.-Ulivo, poi DS-U |
Membro
|
JACCHIA Enrico In sostituzione del Presidente della 14ª Commissione Permanente Bianca Maria FIORILLO. |
Fino al 3 novembre 1999 Rin.Ld.Ind-Pop. Dal 4 novembre 1999 Misto |
Membro
dal 15 settembre 1999
all'8 dicembre 1999
|
LAGO Luciano |
Lega Nord, poi
Lega Forza Padania fino al 10 ottobre 1999 Dall'11 ottobre 1999 Misto |
Membro
dal 22 ottobre 1998
al 19 ottobre 1999
|
LAURO Salvatore |
FI |
Membro
dal 13 luglio 1999
|
MANCONI Luigi |
Verdi-U |
Membro
dal 24 luglio 1996
al 25 febbraio 1997
|
Verdi-U |
Membro
dal 2 maggio 2000
|
|
MANFROI Donato |
Fino all'8 ottobre 1998 Lega Nord Dal 9 ottobre 1998 al 7 febbraio 2001 Misto Dall'8 febbraio 2001 Democrazia Europea |
Membro
|
MANIERI Maria Rosaria |
Fino al 6 febbraio 1997 Rinnovam. Ital. Dall'11 febbraio 1997 Misto |
Membro
fino al 4 marzo 1997
|
MANIS Adolfo |
Rinn. Ital. e Ind. |
Membro
dal 15 ottobre 1997
al 15 gennaio 1998
|
MANZI Luciano |
Rif.Com.-Progr. |
Membro
fino al 5 giugno 1996
|
Rif.Com.-Progr. |
Segretario
dal 5 giugno 1996
al 21 luglio 1998
|
|
Rif.Com.-Progr., poi
Comunista fino al 18 febbraio 1999 Dal 24 febbraio 1999 Misto |
Segretario
dal 22 luglio 1998
|
|
MONTAGNINO Antonio Michele |
PPI |
Membro
|
MULAS Giuseppe |
AN |
Membro
fino al 21 luglio 1998
|
AN |
Segretario
dal 22 luglio 1998
|
|
MUNDI Vittorio |
Fino al 7 novembre 1997 FI Dall'8 novembre 1997 Rinn. Ital. e Ind. |
Membro
fino al 18 novembre 1997
|
In sostituzione
del Presidente della 14ª Commissione Permanente Bianca Maria FIORILLO. |
Fino al 18 febbraio 1999 Rinn. Ital. e Ind. Dal 24 febbraio 1999 al 24 febbraio 1999 Misto Dal 25 febbraio 1999 al 28 luglio 1999 Rin.Ld.Ind-Pop. Dal 29 luglio 1999 UDeuR |
Membro
dal 4 novembre 1998
al 14 settembre 1999
|
UDEUR |
Membro
dal 28 giugno 2000
|
|
NAPOLI Roberto |
CDU-CDR, poi UDR(CDU-CDR-NI) |
Membro
dal 18 marzo 1998
al 1 aprile 1998
|
UDR(CDU-CDR-NI) |
Membro
dal 28 aprile 1998
al 21 luglio 1998
|
|
UDR(CDU-CDR-NI), poi UDR |
Vicepresidente
dal 22 luglio 1998
all'8 febbraio 1999
|
|
UDR, poi UDeuR |
Membro
dal 9 febbraio 1999
al 27 giugno 2000
|
|
NOVI Emiddio |
FI |
Membro
|
PELELLA Enrico |
Sin.Dem.-Ulivo, poi DS-U |
Membro
|
PERUZZOTTI Luigi |
Lega Forza Padania, poi LFNP |
Membro
dall'11 novembre 1999
al 1 giugno 2000
|
PICCIONI Lorenzo |
Dal 22 dicembre 1999 FI |
Membro
dal 22 dicembre 1999
|
PILONI Ornella |
Sin.Dem.-Ulivo, poi DS-U |
Membro
fino al 22 maggio 2000
|
RIPAMONTI Natale |
Verdi-U |
Membro
fino al 24 luglio 1996
|
In sostituzione
del Presidente della 14ª Commissione Permanente Carla ROCCHI. In sostituzione del Presidente della 14ª Commissione Permanente Carla ROCCHI. |
Verdi-U |
Membro
dal 25 febbraio 1997
al 1 maggio 2000
|
ROCCHI Carla Sostituita da Natale RIPAMONTI dal 25 febbraio 1997 al 21 luglio 1998. Sostituita da Natale RIPAMONTI dal 22 luglio 1998 al 1 maggio 2000. |
Verdi-U |
Membro
dal 25 febbraio 1997
al 1 maggio 2000
|
RUSSO SPENA Giovanni |
Misto |
Membro
dal 6 luglio 1999
|
SCHIFANI Renato |
FI |
Membro
dall'11 dicembre 1997
al 22 luglio 1998
|
SILIQUINI Maria Grazia |
AN |
Membro
dal 29 maggio 1998
al 26 gennaio 2000
|
SMURAGLIA Carlo |
Sin.Dem.-Ulivo |
Membro
fino al 5 giugno 1996
|
Sin.Dem.-Ulivo, poi DS-U |
Presidente
dal 5 giugno 1996
al 21 luglio 1998
|
|
DS-U |
Presidente
dal 22 luglio 1998
|
|
TAPPARO Giancarlo |
Sin.Dem.-Ulivo, poi DS-U |
Membro
Dimissioni accettate il 20 settembre 2000 |
VALIANI Leo |
Misto |
Membro
dal 29 aprile 1998
al 4 marzo 1999
|
ZANOLETTI Tomaso |
CDU |
Membro
fino al 5 giugno 1996
|
CDU, poi
CDU-CDR, poi
UDR(CDU-CDR-NI) fino al 20 aprile 1998 Dal 21 aprile 1998 CCD-CDL, poi CCD |
Vicepresidente
dal 5 giugno 1996
al 21 luglio 1998
|
|
CCD |
Membro
dal 22 luglio 1998
all'11 febbraio 1999
|
|
CCD |
Vicepresidente
dal 12 febbraio 1999
|