Commissioni e Giunte
6ª Commissione permanente
(Finanze e tesoro)XII Legislatura
(dal 15 aprile 1994 all'8 maggio 1996)
Annuncio componenti: seduta n. 13 del 3 giugno 1994
Costituita
il 1 giugno 1994
Ufficio di Presidenza costituito il 1 giugno 1994
Rinnovo biennale il 2 giugno 1994
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
FAVILLA Mauro |
PPI |
|
Vicepresidenti | ||
THALER AUSSERHOFER Helga |
Misto |
|
D'ALI' Antonio |
FI |
|
Segretari | ||
PEDRIZZI Riccardo |
AN-MSI, poi AN |
|
LONDEI Giorgio |
Progr. Feder. |
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
ABRAMONTE Anna Maria |
Fino al 6 marzo 1996 Pr. Verdi-Rete Dal 7 marzo 1996 Misto |
Membro
dal 18 gennaio 1996
|
BEDONI Marisa In sostituzione del Presidente della 14ª Commissione Permanente Pietro FONTANINI. |
Lega Nord |
Membro
fino al 24 ottobre 1994
|
BERSELLI Filippo |
AN-MSI, poi AN |
Membro
dal 31 gennaio 1995
|
BONAVITA Massimo |
Progr. Feder. |
Membro
fino al 1 febbraio 1995
|
Progr. Feder. |
Membro
dal 3 luglio 1995
|
|
BRIGANDI' Matteo |
Lega Nord |
Membro
fino al 25 gennaio 1995
|
CADDEO Rossano |
Progr. Feder. |
Membro
|
CAPONE Alfonso |
CCD |
Membro
fino all'11 luglio 1995
|
CAVITELLI Giorgio |
Lega Nord |
Membro
|
COSTA Rosario Giorgio |
Fino al 3 luglio 1995 PPI Dal 4 luglio 1995 Scudo Crociato, poi CDU |
Membro
|
CRIPPA Aurelio Giuseppe |
Rif.Com.-Progr. |
Membro
dal 15 giugno 1995
al 17 novembre 1995
|
D'ALI' Antonio |
FI |
Membro
fino al 1 giugno 1994
|
FI |
Vicepresidente
dal 1 giugno 1994
|
|
DEBENEDETTI Franco |
Sinistra Dem. |
Membro
dal 3 marzo 1995
|
FARDIN Gianni |
Progr. PSI, poi Lab.Soc.Progr. |
Membro
|
FAVILLA Mauro |
PPI |
Membro
fino al 1 giugno 1994
|
PPI |
Presidente
dal 1 giugno 1994
|
|
FONTANINI Pietro Sostituito da Marisa BEDONI dal 31 maggio 1994 al 24 ottobre 1994. |
Lega Nord |
Membro
fino al 24 ottobre 1994
|
GAROFALO Carmine |
Progr. Feder. |
Membro
Deceduto il 23 febbraio 1995 |
GUGLIERI Andrea |
Fino al 22 gennaio 1995 Lega Nord Dal 23 gennaio 1995 Lega Federal., poi Lega It.Fed.-UF, poi LIF |
Membro
|
LONDEI Giorgio |
Progr. Feder. |
Membro
fino al 1 giugno 1994
|
Progr. Feder. |
Segretario
dal 1 giugno 1994
|
|
MACERATINI Giulio |
AN-MSI |
Membro
fino al 31 gennaio 1995
|
MANCUSO Carmine |
Fino al 12 dicembre 1995 Pr. Verdi-Rete Dal 13 dicembre 1995 FI |
Membro
fino al 18 gennaio 1996
|
MISSERVILLE Romano |
AN-MSI, poi AN |
Membro
|
ORLANDO Angelo Ilario |
Rif.Com.-Progr. |
Membro
dal 17 novembre 1995
|
PAGLIARINI Giancarlo |
Lega Nord |
Membro
dal 25 gennaio 1995
|
PAINI Gianpaolo |
Lega Nord |
Membro
|
PEDRIZZI Riccardo |
AN-MSI |
Membro
fino al 1 giugno 1994
|
AN-MSI, poi AN |
Segretario
dal 1 giugno 1994
|
|
PERUZZA Paolo |
Sinistra Dem. |
Membro
dal 28 febbraio 1995
al 3 marzo 1995
|
RIGHETTI Franco |
Dall'11 luglio 1995 CCD |
Membro
dall'11 luglio 1995
|
ROMOLI Ettore |
FI |
Membro
|
ROSSI Angelo Antonio |
Fino al 31 maggio 1995 Rif.Com.-Progr. Dal 1 giugno 1995 Misto |
Membro
|
SARTORI Maria Antonietta |
Progr. Feder. |
Membro
|
STEFANO Ippazio |
Progr. Feder. |
Membro
dal 28 febbraio 1995
|
THALER AUSSERHOFER Helga |
Misto |
Membro
fino al 1 giugno 1994
|
Misto |
Vicepresidente
dal 1 giugno 1994
|
|
VELTRI Massimo |
Progr. Feder. |
Membro
dal 19 maggio 1995
al 3 luglio 1995
|
VENTUCCI Cosimo |
FI |
Membro
|
VIGEVANI Fausto |
Progr. Feder. |
Membro
|
VISENTINI Bruno |
Sinistra Dem. |
Membro
Deceduto il 13 febbraio 1995 |