Commissioni e Giunte
3ª Commissione permanente
(Affari esteri, emigrazione)XII Legislatura
(dal 15 aprile 1994 all'8 maggio 1996)
Annuncio componenti: seduta n. 13 del 3 giugno 1994
Costituita
il 1 giugno 1994
Ufficio di Presidenza costituito il 2 giugno 1994
Rinnovo biennale il 1 giugno 1994
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
MIGONE Gian Giacomo |
Progr. Feder. |
|
Vicepresidenti | ||
CAMPO Giovanni |
Pr. Verdi-Rete |
Fino al 1 marzo 1995
|
PORCARI Saverio Salvatore |
AN-MSI, poi AN |
Fino al 1 marzo 1995
|
AN |
Dal 1 marzo 1995
|
|
SERRI Rino |
Fino al 14 giugno 1995 Rif.Com.-Progr. Dal 15 giugno 1995 Misto |
Dal 2 marzo 1995
|
Segretari | ||
CASTELLANI Pierluigi |
PPI |
Fino al 1 agosto 1995
|
SURIAN Enrico |
FI |
Fino al 3 ottobre 1995
|
FI |
Dal 3 ottobre 1995
|
|
VISENTIN Roberto |
Lega Nord |
Dal 3 ottobre 1995
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
ANDREOTTI Giulio |
PPI |
Membro
|
BENVENUTI Roberto |
Progr. Feder. |
Membro
|
BOBBIO Norberto |
Sinistra Dem. |
Membro
|
BONANSEA Claudio |
CCD |
Membro
|
BRATINA Diodato (Darko) |
Progr. Feder. |
Membro
|
CAMPO Giovanni |
Pr. Verdi-Rete |
Membro
fino al 2 giugno 1994
|
Pr. Verdi-Rete |
Vicepresidente
dal 2 giugno 1994
al 1 marzo 1995
|
|
Fino al 6 marzo 1996 Pr. Verdi-Rete Dal 7 marzo 1996 Misto |
Membro
dal 1 marzo 1995
al 19 marzo 1996
|
|
CAPUTO Livio |
FI |
Membro
|
CASTELLANI Pierluigi |
PPI |
Membro
fino al 2 giugno 1994
|
PPI |
Segretario
dal 2 giugno 1994
al 1 agosto 1995
|
|
CIONI Graziano |
Progr. Feder. |
Membro
|
CUFFARO Antonino |
Rif.Com.-Progr. |
Membro
dal 15 giugno 1995
|
DANIELI Paolo |
AN-MSI, poi AN |
Membro
|
DELL'UOMO Biagio Antonio |
Lega Federal., poi Lega It.Fed.-UF, poi LIF |
Membro
dal 25 gennaio 1995
al 21 settembre 1995
|
DE MARTINO Francesco |
Progr. PSI, poi Lab.Soc.Progr. |
Membro
|
FANFANI Amintore |
PPI |
Membro
|
FOLLONI Gian Guido |
Scudo Crociato, poi CDU |
Membro
dal 20 luglio 1995
|
LAURICELLA Angelo |
Progr. Feder. |
Membro
|
MIGONE Gian Giacomo |
Progr. Feder. |
Membro
fino al 2 giugno 1994
|
Progr. Feder. |
Presidente
dal 2 giugno 1994
|
|
PETRUCCIOLI Claudio |
Progr. Feder. |
Membro
|
PORCARI Saverio Salvatore |
AN-MSI |
Membro
fino al 2 giugno 1994
|
AN-MSI, poi AN |
Vicepresidente
dal 2 giugno 1994
al 1 marzo 1995
|
|
AN |
Vicepresidente
dal 1 marzo 1995
|
|
POZZO Cesare |
AN-MSI, poi AN |
Membro
|
RIANI Paolo Sostituito da Livio CAPUTO dal 31 maggio 1994 al 17 gennaio 1995. |
FI |
Membro
fino al 17 gennaio 1995
|
SERENA Antonio |
Lega Nord |
Membro
|
SERRI Rino |
Rif.Com.-Progr. |
Membro
fino al 2 marzo 1995
|
Fino al 14 giugno 1995 Rif.Com.-Progr. Dal 15 giugno 1995 Misto |
Vicepresidente
dal 2 marzo 1995
|
|
SPADOLINI Giovanni |
Misto |
Membro
Deceduto il 4 agosto 1994 |
STAGLIENO Marcello |
Fino all'8 gennaio 1995 Lega Nord Dal 9 gennaio 1995 Misto |
Membro
fino al 9 gennaio 1995
|
LIF |
Membro
dal 21 settembre 1995
|
|
SURIAN Enrico |
FI |
Membro
fino al 2 giugno 1994
|
FI |
Segretario
dal 2 giugno 1994
al 3 ottobre 1995
|
|
FI |
Segretario
dal 3 ottobre 1995
|
|
TABLADINI Francesco |
Lega Nord |
Membro
|
TAVIANI Emilio Paolo |
Misto |
Membro
dal 5 ottobre 1994
|
VISENTIN Roberto |
Lega Nord |
Membro
fino al 3 ottobre 1995
|
Lega Nord |
Segretario
dal 3 ottobre 1995
|