Commissione parlamentare per il parere al Governo sui testi unici concernenti la riforma tributaria
(Leggi 9.10.1971, n. 825, art. 17, commi 1^ e 2^; 6.12.1971, n. 1036, art. 1; 24.7.1972, n. 321, art. 2; 14.8.1974, n.354,art.2; 2.12.1975,n.576,art.30; 24.4.1980, n. 146, art. 48)XI Legislatura
(dal 23 aprile 1992 al 14 aprile 1994)
Costituita
il 15 ottobre 1992
Ufficio di Presidenza costituito il 21 ottobre 1992
Scioglimento il 10 aprile 1994
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
FAVILLA Mauro, Senatore |
DC, poi DC-PPI |
|
Vicepresidenti | ||
BORGOGLIO Felice, Deputato |
PSI |
|
GAROFALO Carmine, Senatore |
PDS |
Fino al 9 dicembre 1992
|
BRINA Alfio, Senatore |
PDS |
Dal 23 giugno 1993
|
Segretari | ||
PUTIGNANO Nicola, Senatore |
PSI |
|
PICCOLO Francesco Raffaele, Senatore |
Rif.Com. |
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Senatori | ||
BRINA Alfio |
PDS |
Membro
dal 9 dicembre 1992
al 23 giugno 1993
|
PDS |
Vicepresidente
dal 23 giugno 1993
|
|
FAVILLA Mauro |
DC |
Membro
fino al 21 ottobre 1992
|
DC, poi DC-PPI |
Presidente
dal 21 ottobre 1992
|
|
FONTANA Elio |
DC |
Membro
fino al 2 luglio 1993
|
FORCIERI Giovanni Lorenzo |
PDS |
Membro
|
FORTE Francesco |
PSI |
Membro
|
GAROFALO Carmine |
PDS |
Membro
fino al 21 ottobre 1992
|
PDS |
Vicepresidente
dal 21 ottobre 1992
al 9 dicembre 1992
|
|
LEONARDI Ezio |
DC |
Membro
fino al 14 ottobre 1992
|
NAPOLI Bruno |
DC, poi DC-PPI |
Membro
dal 2 luglio 1993
|
PAINI Gianpaolo |
Lega Nord |
Membro
|
PICCOLO Francesco Raffaele |
Rif.Com. |
Membro
fino al 21 ottobre 1992
|
Rif.Com. |
Segretario
dal 21 ottobre 1992
|
|
PUTIGNANO Nicola |
PSI |
Membro
fino al 21 ottobre 1992
|
PSI |
Segretario
dal 21 ottobre 1992
|
|
RABINO Giovanni Battista |
DC, poi DC-PPI |
Membro
|
RASTRELLI Antonio |
MSI - DN |
Membro
|
RAVASIO Renato |
DC, poi DC-PPI |
Membro
|
RICCI Franco |
DC, poi DC-PPI |
Membro
|
RONZANI Pierluigi |
Misto |
Membro
|
SCHEDA Roberto |
PSI |
Membro
|
VISCO Vincenzo |
PDS |
Membro
|
Deputati | ||
ALBERTINI Renato |
Rifond. Com. |
Membro
|
BIANCHINI Alfredo |
Repubblicano |
Membro
fino al 20 ottobre 1993
|
BORGOGLIO Felice |
PSI |
Membro
fino al 21 ottobre 1992
|
PSI |
Vicepresidente
dal 21 ottobre 1992
|
|
FERRARI Wilmo |
DC, poi DC-PPI |
Membro
|
FRONTINI Claudio |
Fino al 22 febbraio 1994 Lega Nord Dal 22 febbraio 1994 Misto |
Membro
|
GUALCO Giacomo |
Fino al 19 gennaio 1994 DC Dal 19 gennaio 1994 CCD |
Membro
|
IANNUZZI Francesco Paolo |
Fino al 19 gennaio 1994 DC Dal 19 gennaio 1994 CCD |
Membro
|
LATRONICO Fede |
Lega Nord |
Membro
dal 21 ottobre 1992
|
LETTIERI Mario |
PDS |
Membro
|
PARIGI Gastone |
MSI-DN |
Membro
|
PINZA Roberto |
DC, poi DC-PPI |
Membro
|
PIOLI Claudio |
Lega Nord |
Membro
fino al 21 ottobre 1992
|
PIRO Francesco |
PSI |
Membro
dal 20 novembre 1992
|
ROMITA Pier Luigi |
PSI |
Membro
fino al 20 novembre 1992
|
SANTORO Italico |
Repubblicano |
Membro
dal 20 ottobre 1993
|
SERRA Gianna |
PDS |
Membro
|
TURCI Lanfranco |
PDS |
Membro
|
VARRIALE Salvatore |
DC, poi DC-PPI |
Membro
|