Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari
(Art. 25-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356)XI Legislatura
(dal 23 aprile 1992 al 14 aprile 1994)
Costituita
il 30 settembre 1992
Presidente
nominato
Ufficio di Presidenza costituito il 30 settembre 1992
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
VIOLANTE Luciano, Deputato |
PDS |
Fino al 23 marzo 1994
|
Vicepresidenti | ||
CABRAS Paolo, Senatore |
DC, poi DC-PPI |
|
D'AMATO Carlo, Deputato |
PSI |
Fino al 20 maggio 1993
|
CALVI Maurizio, Senatore |
PSI |
Dal 20 maggio 1993
al 24 marzo 1994
|
Segretari | ||
CAFARELLI Francesco, Deputato |
DC |
Fino al 16 marzo 1993
|
TRIPODI Girolamo, Deputato |
Rifond. Com. |
Fino al 1 aprile 1994
|
SORICE Vincenzo, Deputato |
DC, poi DC-PPI |
Dal 16 marzo 1993
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Senatori | ||
BALLESI Carlo |
DC |
Membro
fino al 9 giugno 1993
|
BISCARDI Luigi |
Misto |
Membro
fino al 26 marzo 1994
|
BOSO Erminio Enzo |
Lega Nord |
Membro
|
BRUTTI Massimo |
PDS |
Membro
fino al 24 marzo 1994
|
BUTINI Ivo |
DC, poi DC-PPI |
Membro
|
CABRAS Paolo |
DC |
Membro
fino al 30 settembre 1992
|
DC, poi DC-PPI |
Vicepresidente
dal 30 settembre 1992
|
|
CALVI Maurizio |
PSI |
Membro
fino al 20 maggio 1993
|
PSI |
Vicepresidente
dal 20 maggio 1993
al 24 marzo 1994
|
|
PSI |
Membro
dal 24 marzo 1994
|
|
CAPPELLI Sergio |
Lega Nord |
Membro
fino al 15 febbraio 1993
|
CAPPUZZO Umberto |
DC, poi DC-PPI |
Membro
|
CASOLI Giorgio |
PSI |
Membro
dal 15 luglio 1993
|
COVELLO Francesco Alberto |
DC, poi DC-PPI |
Membro
dal 20 gennaio 1993
|
CROCETTA Salvatore |
Rif.Com. |
Membro
|
CUTRERA Achille |
PSI |
Membro
fino al 14 maggio 1993
|
D'AMELIO Saverio |
DC, poi DC-PPI |
Membro
|
DE MATTEO Aldo |
DC, poi DC-PPI |
Membro
|
FERRARA SALUTE Giovanni |
Repubblicano |
Membro
fino al 23 marzo 1994
|
FLORINO Michele |
MSI - DN |
Membro
|
FONTANA Albino |
DC |
Membro
fino al 20 gennaio 1993
|
FRASCA Salvatore |
PSI |
Membro
|
GAROFALO Carmine |
PDS |
Membro
|
GIBERTONI Paolo |
Lega Nord |
Membro
dal 15 febbraio 1993
|
GUERRITORE Antonio |
DC, poi DC-PPI |
Membro
dal 9 giugno 1993
|
LADU Salvatore |
DC |
Membro
fino al 19 ottobre 1992
|
MARCHETTI Fausto |
Rif.Com. |
Membro
dal 10 giugno 1993
|
MONTINI Walter |
DC, poi DC-PPI |
Membro
dal 2 luglio 1993
|
POSTAL Giorgio |
DC |
Membro
fino al 2 luglio 1993
|
RANIERI Umberto |
PDS |
Membro
|
RAPISARDA Santi |
PSI |
Membro
|
RIVIERA Armando |
PSI |
Membro
dal 14 maggio 1993
al 15 luglio 1993
|
ROBOL Alberto |
DC, poi DC-PPI |
Membro
dal 19 ottobre 1992
|
SALVATO Ersilia |
Rif.Com. |
Membro
fino all'8 aprile 1993
|
SMURAGLIA Carlo |
PDS |
Membro
fino al 25 marzo 1994
|
ZUFFA Grazia |
PDS |
Membro
|
Deputati | ||
ABBATE Fabrizio |
DC, poi DC-PPI |
Membro
dal 21 maggio 1993
|
ACCIARO Giovanni Carlo |
Misto |
Membro
|
ANGELINI Piero Mario |
DC, poi DC-PPI |
Membro
|
AYALA Giuseppe Maria |
Repubblicano |
Membro
fino al 1 aprile 1994
|
BARGONE Antonio |
PDS |
Membro
fino al 1 aprile 1994
|
BIONDI Alfredo |
PLI |
Membro
|
BORGHEZIO Mario |
Lega Nord |
Membro
|
BUTTITTA Antonino |
PSI |
Membro
fino al 1 aprile 1994
|
CAFARELLI Francesco |
DC |
Membro
fino al 30 settembre 1992
|
DC |
Segretario
dal 30 settembre 1992
al 16 marzo 1993
|
|
DC, poi DC-PPI |
Membro
dal 16 marzo 1993
|
|
D'AMATO Carlo |
PSI |
Membro
fino al 30 settembre 1992
|
PSI |
Vicepresidente
dal 30 settembre 1992
al 20 maggio 1993
|
|
FAUSTI Franco |
Fino al 19 gennaio 1994 DC Dal 19 gennaio 1994 CCD |
Membro
dal 21 maggio 1993
|
FERRAUTO Romano |
PSDI |
Membro
|
FOLENA Pietro |
PDS |
Membro
fino al 1 aprile 1994
|
FUMAGALLI CARULLI Ombretta |
DC |
Membro
fino al 6 maggio 1993
|
GALASSO Alfredo |
MPD - La Rete |
Membro
fino al 1 aprile 1994
|
GRASSO Tano |
PDS |
Membro
fino al 1 aprile 1994
|
IMPOSIMATO Ferdinando |
PDS |
Membro
fino al 1 aprile 1994
|
LECCESE Vito |
Verdi |
Membro
dall'8 novembre 1993
al 1 aprile 1994
|
MASTELLA Clemente |
Fino al 19 gennaio 1994 DC Dal 19 gennaio 1994 CCD |
Membro
dal 31 marzo 1993
|
MATTEOLI Altero |
MSI-DN |
Membro
|
OLIVO Rosario |
PSI |
Membro
fino al 1 aprile 1994
|
RICCIUTI Romeo |
DC, poi DC-PPI |
Membro
|
RIGGIO Vito |
DC |
Membro
fino al 6 maggio 1993
|
ROSSI Luigi |
Lega Nord |
Membro
|
SCALIA Massimo |
Verdi |
Membro
fino all'8 novembre 1993
|
SCOTTI Vincenzo |
DC |
Membro
fino al 31 marzo 1993
|
SORICE Vincenzo |
DC |
Membro
fino al 16 marzo 1993
|
DC, poi DC-PPI |
Segretario
dal 16 marzo 1993
|
|
TRIPODI Girolamo |
Rifond. Com. |
Membro
fino al 30 settembre 1992
|
Rifond. Com. |
Segretario
dal 30 settembre 1992
al 1 aprile 1994
|
|
VIOLANTE Luciano |
PDS |
Presidente
fino al 23 marzo 1994
|