Commissioni e Giunte
12ª Commissione permanente
(Igiene e sanita')XI Legislatura
(dal 23 aprile 1992 al 14 aprile 1994)
Annuncio componenti: seduta n. 9 del 30 giugno 1992
Costituita
il 17 giugno 1992
Ufficio di Presidenza costituito il 17 giugno 1992
Rinnovo biennale il 16 giugno 1992
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
MARINUCCI MARIANI Elena |
PSI |
|
Vicepresidenti | ||
CONDORELLI Mario |
DC, poi DC-PPI |
|
TORLONTANO Glauco |
PDS |
|
Segretari | ||
MARTELLI Valentino |
Fino al 31 ottobre 1992 Misto Dal 1 novembre 1992 Liberale |
Fino al 3 dicembre 1993
|
BETTONI BRANDANI Monica |
PDS |
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
ANESI Ezio |
Misto |
Membro
dal 21 giugno 1993
Deceduto il 9 novembre 1993 |
BETTONI BRANDANI Monica |
PDS |
Membro
fino al 17 giugno 1992
|
PDS |
Segretario
dal 17 giugno 1992
|
|
BRESCIA Giuseppe |
PDS |
Membro
|
CARLOTTO Natale Sostituito da Rosa JERVOLINO RUSSO dal 2 luglio 1992 al 29 luglio 1992. |
DC |
Membro
dal 2 luglio 1992
al 29 luglio 1992
|
CARNITI Pietro Secondo |
Misto |
Membro
dal 24 novembre 1993
|
CARRARA Andreino |
DC, poi DC-PPI |
Membro
|
COLOMBO SVEVO Maria Paola Sostituita da Giuliano ZOSO dal 16 giugno 1992 al 17 giugno 1992. Sostituita da Rosa JERVOLINO RUSSO dal 17 giugno 1992 al 2 luglio 1992. |
DC |
Membro
fino al 2 luglio 1992
|
COMPAGNA Luigi |
Liberale |
Membro
dal 3 dicembre 1993
|
CONDORELLI Mario |
DC |
Membro
fino al 17 giugno 1992
|
DC, poi DC-PPI |
Vicepresidente
dal 17 giugno 1992
|
|
DIONISI Angelo |
Rif.Com. |
Membro
|
GARRAFFA Vincenzo |
Repubblicano |
Membro
|
GRASSANI Luigi |
Rif.Com. |
Membro
|
GUERRITORE Antonio |
DC, poi DC-PPI |
Membro
dal 3 dicembre 1993
|
JERVOLINO RUSSO Rosa In sostituzione del Presidente della 14ª Commissione Permanente Maria Paola COLOMBO SVEVO. In sostituzione del Presidente della 14ª Commissione Permanente Natale CARLOTTO. |
Fino al 9 luglio 1992 DC |
Membro
dal 17 giugno 1992
Dimissioni accettate il 29 luglio 1992 |
MANARA Elia |
Lega Nord |
Membro
|
MARINUCCI MARIANI Elena In sostituzione del Presidente della 14ª Commissione Permanente Raffaele RUSSO. |
PSI |
Membro
fino al 17 giugno 1992
|
PSI |
Presidente
dal 17 giugno 1992
|
|
MARTELLI Valentino |
Misto |
Membro
fino al 17 giugno 1992
|
Fino al 31 ottobre 1992 Misto Dal 1 novembre 1992 Liberale |
Segretario
dal 17 giugno 1992
al 3 dicembre 1993
|
|
MININNI-JANNUZZI Giuseppe |
MSI - DN |
Membro
|
MINUCCI Daria |
DC, poi DC-PPI |
Membro
|
MURATORE Antonio |
PSI |
Membro
|
NAPOLI Bruno |
DC, poi DC-PPI |
Membro
|
PERINA Francesco |
DC, poi DC-PPI |
Membro
|
PISATI Carlo |
Lega Nord |
Membro
|
PULLI Emilio |
DC, poi DC-PPI |
Membro
|
RAPISARDA Santi Sostituito da Antonio MURATORE dal 16 giugno 1992 al 28 giugno 1992. |
PSI |
Membro
fino al 28 giugno 1992
|
ROCCHI Carla |
Fino al 31 ottobre 1992 Misto Dal 1 novembre 1992 Verdi - La Rete |
Membro
|
RUSSO Raffaele Sostituito da Elena MARINUCCI MARIANI dal 16 giugno 1992 al 17 giugno 1992. |
PSI |
Membro
|
SELLITTI Michele |
PSI |
Membro
fino al 17 giugno 1992
|
SIGNORELLI Ferdinando |
MSI - DN |
Membro
|
STEFANO Ippazio |
PDS |
Membro
|
TORLONTANO Glauco |
PDS |
Membro
fino al 17 giugno 1992
|
PDS |
Vicepresidente
dal 17 giugno 1992
|
|
VENTRE Antonio |
DC |
Membro
fino al 3 dicembre 1993
|
ZAPPASODI Wolfango |
PSI |
Membro
dal 7 ottobre 1992
|
ZITO Sisinio |
PSI |
Membro
fino al 7 ottobre 1992
|
ZOSO Giuliano In sostituzione del Presidente della 14ª Commissione Permanente Maria Paola COLOMBO SVEVO. |
DC |
Membro
fino al 17 giugno 1992
|
ZOTTI Enzo |
DC, poi DC-PPI |
Membro
dal 6 agosto 1992
|
ZUFFA Grazia |
PDS |
Membro
|