Commissioni e Giunte
8ª Commissione permanente
(Lavori pubblici, comunicazioni)XI Legislatura
(dal 23 aprile 1992 al 14 aprile 1994)
Annuncio componenti: seduta n. 9 del 30 giugno 1992
Costituita
il 17 giugno 1992
Ufficio di Presidenza costituito il 17 giugno 1992
Rinnovo biennale il 16 giugno 1992
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
FRANZA Luigi |
PSI |
|
Vicepresidenti | ||
FABRIS Pietro |
DC, poi DC-PPI |
|
PINNA Mario |
PDS |
|
Segretari | ||
GIOVANNIELLO Giuseppe |
DC, poi DC-PPI |
|
MAISANO GRASSI Giuseppina |
Fino al 31 ottobre 1992 Misto Dal 1 novembre 1992 Verdi - La Rete |
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
ANGELONI Luana |
PDS |
Membro
|
BOSCO Rinaldo |
Lega Nord |
Membro
|
CAPPELLI Sergio |
Lega Nord |
Membro
|
COCCIU Mario Giacomo |
PSI |
Membro
dal 17 giugno 1992
|
CONTI Marco |
DC, poi DC-PPI |
Membro
|
COVELLO Francesco Alberto |
DC, poi DC-PPI |
Membro
|
DI BENEDETTO Giovanni |
DC, poi DC-PPI |
Membro
|
FABRIS Pietro |
DC, poi DC-PPI |
Vicepresidente
dal 17 giugno 1992
|
FAGNI Edda |
Rif.Com. |
Membro
|
FERRARA Pasquale |
Misto |
Membro
|
FRANZA Luigi |
PSI |
Presidente
dal 17 giugno 1992
|
FRASCA Salvatore |
PSI |
Membro
|
GIACOVAZZO Giuseppe In sostituzione del Presidente della 14ª Commissione Permanente Vincenzo MEO. |
DC, poi DC-PPI |
Membro
|
GIOVANNIELLO Giuseppe |
DC |
Membro
fino al 17 giugno 1992
|
DC, poi DC-PPI |
Segretario
dal 17 giugno 1992
|
|
GIUNTA Roberto |
Repubblicano |
Membro
|
INNAMORATO Antonio Mario |
PSI |
Membro
fino al 17 giugno 1992
|
LAURIA Michele |
DC, poi DC-PPI |
Membro
|
LIBERATORI Vittorio |
PSI |
Membro
|
LOMBARDI Enzo Mario Nino |
DC, poi DC-PPI |
Membro
|
MAISANO GRASSI Giuseppina |
Misto |
Membro
fino al 17 giugno 1992
|
Fino al 31 ottobre 1992 Misto Dal 1 novembre 1992 Verdi - La Rete |
Segretario
dal 17 giugno 1992
|
|
MARNIGA Vittorio |
PSI |
Membro
fino al 17 giugno 1992
|
MEDURI Renato |
MSI - DN |
Membro
fino al 15 luglio 1992
|
MSI - DN |
Membro
dal 2 febbraio 1993
|
|
MEO Vincenzo Sostituito da Giuseppe GIACOVAZZO dal 2 luglio 1992 al 14 aprile 1994. |
DC, poi DC-PPI |
Membro
dal 2 luglio 1992
|
MONTRESORI Pietro |
DC |
Membro
fino al 17 giugno 1992
|
NERLI Francesco |
PDS |
Membro
|
PAIRE Giacomo |
Liberale |
Membro
dal 5 novembre 1992
|
PINNA Mario |
PDS |
Membro
fino al 17 giugno 1992
|
PDS |
Vicepresidente
dal 17 giugno 1992
|
|
RADI Luciano |
DC, poi DC-PPI |
Membro
|
ROGNONI Carlo |
PDS |
Membro
|
SARTORI Aldo |
Rif.Com. |
Membro
|
SENESI Giovanna |
PDS |
Membro
|
VISIBELLI Roberto |
MSI - DN |
Membro
|