Commissioni e Giunte
4ª Commissione permanente
(Difesa)XI Legislatura
(dal 23 aprile 1992 al 14 aprile 1994)
Annuncio componenti: seduta n. 9 del 30 giugno 1992
Costituita
il 17 giugno 1992
Ufficio di Presidenza costituito il 17 giugno 1992
Rinnovo biennale il 16 giugno 1992
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
BONO Vincenza |
Misto |
|
Vicepresidenti | ||
CAPPUZZO Umberto |
DC, poi DC-PPI |
|
DIPAOLA Giuseppe |
Repubblicano |
|
Segretari | ||
VOZZI Antonio |
PSI |
|
MESORACA Maurizio |
PDS |
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
ACQUAVIVA Gennaro |
PSI |
Membro
fino al 28 luglio 1992
|
BERNINI Carlo |
DC, poi DC-PPI |
Membro
|
BOFFARDI Giuliano |
Rif.Com. |
Membro
|
BOLDRINI Arrigo |
PDS |
Membro
|
BONO Vincenza |
Misto |
Presidente
dal 17 giugno 1992
|
BOSO Erminio Enzo |
Lega Nord |
Membro
dal 12 novembre 1992
|
BUTINI Ivo |
DC, poi DC-PPI |
Membro
|
CALVI Maurizio |
PSI |
Membro
fino al 17 giugno 1992
|
CANDIOTO Francesco |
Misto |
Membro
fino al 17 giugno 1992
|
CANNARIATO Girolamo |
Fino al 31 ottobre 1992 Misto Dal 1 novembre 1992 Verdi - La Rete |
Membro
|
CAPPUZZO Umberto |
DC |
Membro
fino al 17 giugno 1992
|
DC, poi DC-PPI |
Vicepresidente
dal 17 giugno 1992
|
|
COMPAGNA Luigi |
Liberale |
Membro
dal 5 novembre 1992
al 3 dicembre 1993
|
DI NUBILA Mario |
DC |
Membro
fino al 22 luglio 1993
|
DIPAOLA Giuseppe |
Repubblicano |
Membro
fino al 17 giugno 1992
|
Repubblicano |
Vicepresidente
dal 17 giugno 1992
|
|
DI STEFANO Corradino |
DC, poi DC-PPI |
Membro
dal 6 agosto 1992
|
DONATO Angelo Sostituito da Ivo BUTINI dal 16 giugno 1992 al 28 giugno 1992. |
DC |
Membro
fino al 28 giugno 1992
|
FABBRI Fabio |
PSI |
Membro
dal 28 luglio 1992
al 19 novembre 1992
|
FLORINO Michele |
MSI - DN |
Membro
|
FOGU Paolo |
PSI |
Membro
dal 10 giugno 1993
|
FONTANA Albino Sostituito da Carlo BERNINI dal 16 giugno 1992 al 28 giugno 1992. |
DC |
Membro
fino al 28 giugno 1992
|
GALUPPO Raimondo Sostituito da Michele SELLITTI dall'11 maggio 1993 al 10 giugno 1993. |
PSI |
Membro
dall'11 maggio 1993
al 10 giugno 1993
|
GENOVESE Luigi |
DC, poi DC-PPI |
Membro
|
IANNI Manlio |
DC, poi DC-PPI |
Membro
|
LAZZARO Bruno |
DC, poi DC-PPI |
Membro
dal 22 luglio 1993
|
LORETO Rocco Vito |
PDS |
Membro
|
MARNIGA Vittorio |
PSI |
Membro
dal 17 giugno 1992
|
MARTELLI Valentino |
Liberale |
Membro
dal 3 dicembre 1993
|
MESORACA Maurizio |
PDS |
Membro
fino al 17 giugno 1992
|
PDS |
Segretario
dal 17 giugno 1992
|
|
PARISI Francesco |
DC, poi DC-PPI |
Membro
|
PEDRAZZI Anna Maria |
PDS |
Membro
fino al 27 aprile 1993
|
PERCIVALLE Claudio |
Lega Nord |
Membro
Annullata elezione il 28 ottobre 1992 |
PERUZZA Paolo |
PDS |
Membro
dal 27 aprile 1993
|
PIERRI Luigi |
PSI |
Membro
fino al 17 giugno 1992
|
PISCHEDDA Antonio |
PSI |
Membro
|
PULLI Emilio Sostituito da Learco SAPORITO dal 16 giugno 1992 al 28 giugno 1992. |
DC |
Membro
fino al 28 giugno 1992
|
RUSSO Raffaele |
PSI |
Membro
fino al 17 giugno 1992
|
SAPORITO Learco |
DC |
Membro
fino al 6 agosto 1992
|
SELLITTI Michele In sostituzione del Presidente della 14ª Commissione Permanente Raimondo GALUPPO. |
PSI |
Membro
dal 17 giugno 1992
al 10 giugno 1993
|
TEDESCO TATO' Giglia |
PDS |
Membro
|
VOZZI Antonio |
PSI |
Segretario
dal 17 giugno 1992
|
ZAMBERLETTI Giuseppe |
DC, poi DC-PPI |
Membro
|