Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari
(Art. 25-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356)X Legislatura
(dal 2 luglio 1987 al 22 aprile 1992)
Costituita
il 28 luglio 1988
Presidente
nominato il 13 luglio 1988
Ufficio di Presidenza costituito il 28 luglio 1988
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
CHIAROMONTE Gerardo, Senatore |
PCI, poi Com. - PDS |
|
Vicepresidenti | ||
CALVI Maurizio, Senatore |
PSI |
|
VITALONE Claudio, Senatore |
DC |
Fino al 26 luglio 1989
|
CABRAS Paolo, Senatore |
DC |
Dal 17 ottobre 1989
|
Segretari | ||
AZZARA' Carmelo, Senatore |
DC |
|
GUIDETTI SERRA Bianca, Deputato |
DP |
Dimissioni accettate il 15 maggio 1991 |
TRIPODI Girolamo, Senatore |
Rif.Com. |
Dal 6 novembre 1991
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Senatori | ||
ALBERTI Antonio |
Sin. Ind. |
Membro
dal 6 ottobre 1988
|
AZZARA' Carmelo |
DC |
Membro
fino al 28 luglio 1988
|
DC |
Segretario
dal 28 luglio 1988
|
|
BENASSI Ugo |
PCI, poi Com. - PDS |
Membro
|
CABRAS Paolo |
DC |
Membro
dal 3 agosto 1989
al 17 ottobre 1989
|
DC |
Vicepresidente
dal 17 ottobre 1989
|
|
CALVI Maurizio |
PSI |
Membro
fino al 28 luglio 1988
|
PSI |
Vicepresidente
dal 28 luglio 1988
|
|
CAPPUZZO Umberto |
DC |
Membro
|
CHIAROMONTE Gerardo |
PCI, poi Com. - PDS |
Presidente
|
CORLEONE Franco |
Fed. Eur. Ec. |
Membro
|
COVI Giorgio |
Repubblicano |
Membro
dal 21 maggio 1991
|
D'AMELIO Saverio |
DC |
Membro
dal 2 marzo 1989
al 26 luglio 1989
|
FERRARA Pietro |
PSI |
Membro
|
FLORINO Michele |
MSI - DN |
Membro
dal 23 luglio 1991
|
FOGU Paolo |
PSI |
Membro
fino al 24 aprile 1991
|
FONTANA Elio |
DC |
Membro
dal 3 agosto 1989
|
FRANZA Luigi |
PSI |
Membro
dal 24 aprile 1991
|
GAMBINO Vittorio Dante |
Com. - PDS |
Membro
dal 12 marzo 1991
|
GUALTIERI Libero |
Repubblicano |
Membro
fino al 21 maggio 1991
|
GUZZETTI Giuseppe |
DC |
Membro
fino al 2 marzo 1989
|
IMPOSIMATO Ferdinando |
PCI, poi Com. - PDS |
Membro
|
LOMBARDI Domenico Raffaello |
DC |
Membro
|
MURMURA Antonino |
DC |
Membro
|
PINTO Michele |
DC |
Membro
fino al 9 marzo 1989
|
PISANO' Giorgio |
Fino al 16 luglio 1991 MSI - DN Dal 17 luglio 1991 Misto |
Membro
fino al 17 luglio 1991
|
ROSSI Guido Giuseppe |
Sin. Ind. |
Membro
fino al 6 ottobre 1988
|
SARTORI Paolo |
DC |
Membro
dal 9 marzo 1989
|
SIRTORI Piergiorgio |
Misto |
Membro
|
TRIPODI Girolamo |
Fino al 5 febbraio 1991 PCI Dal 6 febbraio 1991 Rif.Com. |
Membro
fino al 6 novembre 1991
|
Rif.Com. |
Segretario
dal 6 novembre 1991
|
|
VETERE Ugo |
PCI, poi Com. - PDS |
Membro
|
VITALE Giuseppe |
Fino al 5 febbraio 1991 PCI Dal 6 febbraio 1991 Rif.Com. |
Membro
fino al 12 marzo 1991
|
VITALONE Claudio |
DC |
Membro
fino al 28 luglio 1988
|
DC |
Vicepresidente
dal 28 luglio 1988
al 26 luglio 1989
|
|
Deputati | ||
ALAGNA Egidio |
PSI |
Membro
dal 6 maggio 1991
|
ANDO' Salvatore |
PSI |
Membro
fino al 6 maggio 1991
|
AZZARO Giuseppe |
DC |
Membro
Dimissioni accettate il 1 luglio 1991 |
BARGONE Antonio |
PCI, poi Com. - PDS |
Membro
|
BARUFFI Luigi |
DC |
Membro
fino al 3 agosto 1989
|
BECCHI Ada |
Sin. Ind. |
Membro
|
BINETTI Vincenzo |
DC |
Membro
|
BRUNO Paolo |
PSDI |
Membro
fino al 26 luglio 1989
|
CAFARELLI Francesco |
DC |
Membro
|
CARIA Filippo |
PSDI |
Membro
dal 7 agosto 1989
|
COSTA Raffaele |
PLI |
Membro
dal 27 luglio 1989
|
DE LORENZO Francesco |
PLI |
Membro
fino al 22 luglio 1989
|
FORLEO Francesco |
PCI, poi Com. - PDS |
Membro
|
FUMAGALLI CARULLI Ombretta |
DC |
Membro
dal 3 agosto 1989
|
GUIDETTI SERRA Bianca |
DP |
Membro
fino al 28 luglio 1988
|
DP |
Segretario
dal 28 luglio 1988
Dimissioni accettate il 15 maggio 1991 |
|
LANZINGER Gianni |
Verdi |
Membro
|
LECCISI Pino |
DC |
Membro
dall'8 luglio 1991
|
LO PORTO Guido |
MSI-DN |
Membro
|
MANCINI Giacomo |
PSI |
Membro
|
MANNINO Antonino |
PCI, poi Com. - PDS |
Membro
|
MONGIELLO Giovanni |
DC |
Membro
fino al 26 luglio 1989
|
NAPPI Gianfranco |
DP-Comunisti |
Membro
dal 1 agosto 1991
|
RIGGIO Vito |
DC |
Membro
dal 16 luglio 1990
|
ROSSI DI MONTELERA Luigi |
DC |
Membro
dal 29 luglio 1989
|
RUSSO SPENA Giovanni |
DP, poi DP-Comunisti fino al 31 luglio 1991 |
Membro
dal 27 maggio 1991
al 1 agosto 1991
|
UMIDI SALA Neide Maria |
PCI, poi Com. - PDS |
Membro
|
VAIRO Gaetano |
DC |
Membro
|
VIOLANTE Luciano |
PCI, poi Com. - PDS |
Membro
|