Commissioni e Giunte
3ª Commissione permanente
(Affari esteri)X Legislatura
(dal 2 luglio 1987 al 22 aprile 1992)
Annuncio componenti: seduta n. 9 del 5 agosto 1987
Costituita
il 4 agosto 1987
Ufficio di Presidenza costituito il 4 agosto 1987
Rinnovo biennale il 27 settembre 1989
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
ACHILLI Michele |
PSI |
Fino al 27 settembre 1989
|
PSI |
Dal 27 settembre 1989
|
|
Vicepresidenti | ||
SALVI Franco |
DC |
Fino al 27 settembre 1989
|
DC |
Dal 27 settembre 1989
|
|
VECCHIETTI Tullio |
PCI |
Fino al 27 settembre 1989
|
PCI, poi Com. - PDS |
Dal 27 settembre 1989
|
|
Segretari | ||
GRAZIANI Antonio |
DC |
Fino al 27 settembre 1989
|
DC |
Dal 27 settembre 1989
|
|
SPETIC Stojan |
PCI |
Fino al 27 settembre 1989
|
Fino al 5 febbraio 1991 PCI Dal 6 febbraio 1991 Rif.Com. |
Dal 27 settembre 1989
al 18 febbraio 1991
|
|
MARGHERI Andrea |
Com. - PDS |
Dall'8 maggio 1991
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
ACHILLI Michele |
PSI |
Membro
fino al 4 agosto 1987
|
PSI |
Presidente
dal 4 agosto 1987
al 27 settembre 1989
|
|
PSI |
Presidente
dal 27 settembre 1989
|
|
AGNELLI Susanna |
Repubblicano |
Membro
dal 15 maggio 1991
|
BOFFA Giuseppe |
PCI, poi Com. - PDS |
Membro
|
BONALUMI Gilberto |
DC |
Membro
dal 3 agosto 1989
|
BOSSI Umberto |
Misto |
Membro
dal 22 maggio 1991
|
BUFALINI Paolo |
PCI, poi Com. - PDS |
Membro
|
CARIGLIA Antonio |
PSDI |
Membro
|
COLOMBO Vittorino (L.) |
DC |
Membro
dal 25 gennaio 1990
|
DE MARTINO Francesco |
PSI |
Membro
dal 21 giugno 1991
|
FABBRI Fabio |
PSI |
Membro
|
FALCUCCI Franca |
DC |
Membro
|
FANFANI Amintore |
DC |
Membro
fino al 27 settembre 1989
|
DC |
Membro
dal 22 luglio 1989
|
|
FIORET Mario |
DC |
Membro
|
GEROSA Guido |
PSI |
Membro
|
GIOLITTI Antonio |
Sin. Ind. |
Membro
|
GRANELLI Luigi |
DC |
Membro
dal 23 aprile 1988
|
GRAZIANI Antonio |
DC |
Membro
fino al 4 agosto 1987
|
DC |
Segretario
dal 4 agosto 1987
al 27 settembre 1989
|
|
DC |
Segretario
dal 27 settembre 1989
|
|
LEONE Giovanni |
DC |
Membro
dal 3 agosto 1989
al 10 ottobre 1990
|
MALAGODI Giovanni |
Misto |
Membro
Deceduto il 17 aprile 1991 |
MARGHERI Andrea |
Com. - PDS |
Membro
dal 28 febbraio 1991
all'8 maggio 1991
|
Com. - PDS |
Segretario
dall'8 maggio 1991
|
|
ORLANDO Giulio Cesare |
DC |
Membro
|
PERTINI Sandro |
PSI |
Membro
Deceduto il 24 febbraio 1990 |
PIERALLI Piero |
PCI, poi Com. - PDS |
Membro
|
POZZO Cesare |
MSI - DN |
Membro
|
ROSATI Domenico Sostituito da Amintore FANFANI dal 1 agosto 1987 al 22 luglio 1989. |
DC |
Membro
fino al 22 luglio 1989
|
DC |
Membro
dal 10 ottobre 1990
|
|
RUMOR Mariano |
DC |
Membro
fino al 23 aprile 1988
|
DC |
Membro
dal 4 gennaio 1990
Deceduto il 22 gennaio 1990 |
|
SALVI Franco |
DC |
Membro
fino al 4 agosto 1987
|
DC |
Vicepresidente
dal 4 agosto 1987
al 27 settembre 1989
|
|
DC |
Vicepresidente
dal 27 settembre 1989
|
|
SERRI Rino |
Fino al 5 febbraio 1991 PCI Dal 6 febbraio 1991 Rif.Com. |
Membro
|
SPADACCIA Gianfranco |
Fed. Eur. Ec. |
Membro
Dimissioni accettate il 10 aprile 1990 |
Fed. Eur. Ec. |
Membro
fino al 10 aprile 1990
|
|
SPETIC Stojan |
PCI |
Membro
fino al 4 agosto 1987
|
PCI |
Segretario
dal 4 agosto 1987
al 27 settembre 1989
|
|
Fino al 5 febbraio 1991 PCI Dal 6 febbraio 1991 Rif.Com. |
Segretario
dal 27 settembre 1989
al 18 febbraio 1991
|
|
STRIK LIEVERS Lorenzo |
Fed. Eur. Ec. |
Membro
dal 15 maggio 1990
|
TAGLIAMONTE Francesco |
DC |
Membro
fino al 3 agosto 1989
|
TAVIANI Emilio Paolo |
DC |
Membro
fino al 3 agosto 1989
|
TEDESCO TATO' Giglia |
Com. - PDS |
Membro
dal 28 febbraio 1991
|
VALIANI Leo |
Repubblicano |
Membro
dal 16 giugno 1988
al 15 maggio 1991
|
VECCHIETTI Tullio |
PCI |
Membro
fino al 4 agosto 1987
|
PCI |
Vicepresidente
dal 4 agosto 1987
al 27 settembre 1989
|
|
PCI, poi Com. - PDS |
Vicepresidente
dal 27 settembre 1989
|
|
VISENTINI Bruno |
Repubblicano |
Membro
fino al 16 giugno 1988
|
VOLPONI Paolo |
Fino al 5 febbraio 1991 PCI Dal 6 febbraio 1991 Rif.Com. |
Membro
fino al 18 febbraio 1991
|
ZACCAGNINI Benigno |
DC |
Membro
Deceduto il 5 novembre 1989 |