Commissioni e Giunte
7ª Commissione permanente
(Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport)VII Legislatura
(dal 5 luglio 1976 al 19 giugno 1979)
Ufficio di Presidenza costituito il 27 luglio 1976
Rinnovo biennale il 27 luglio 1978
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
SPADOLINI Giovanni |
Fino al 31 gennaio 1977 Misto Dal 1 febbraio 1977 Repubblicano |
|
Vicepresidenti | ||
FALCUCCI Franca |
DC |
|
URBANI Giovanni Battista |
PCI |
|
BORGHI Luigi |
DC |
Dal 21 ottobre 1976
|
Segretari | ||
ACCILI Achille |
DC |
|
MARAVALLE Fabio |
PSI |
|
TRIFOGLI Alfredo |
DC |
Dal 19 aprile 1978
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
ACCILI Achille Sostituito da Carlo BOGGIO dal 6 aprile 1978 al 19 giugno 1979. |
DC |
Segretario
dal 27 luglio 1976
|
ARIOSTO Egidio |
PSDI |
Membro
dal 15 febbraio 1977
|
BERNARDINI Carlo |
PCI |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
BETTIZA Vincenzo |
Fino al 31 gennaio 1977 PSDI - Lib. Dal 1 febbraio 1977 Misto |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
BOGGIO Carlo In sostituzione del Sottosegretario di Stato Francesco SMURRA. |
DC |
Membro
dal 27 luglio 1976
all'11 marzo 1978
|
DC |
Membro
dal 6 aprile 1978
|
|
BORGHI Luigi |
DC |
Membro
dal 27 luglio 1976
al 20 ottobre 1976
|
DC |
Vicepresidente
dal 21 ottobre 1976
|
|
BREZZI Paolo |
Sin. Ind. |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
BUZZI Carlo Sostituito da Carlo GRAZIOLI dal 6 agosto 1976 all'11 marzo 1978. |
DC |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
CERVONE Vittorio |
DC |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
CONTERNO DEGLI ABBATI Anna Maria |
PCI |
Membro
dal 29 luglio 1976
al 24 aprile 1979
|
D'AMICO Errico In sostituzione del Sottosegretario di Stato Giorgio SPITELLA. |
DC |
Membro
dal 27 luglio 1976
al 16 febbraio 1977
|
DC |
Membro
dal 17 febbraio 1977
|
|
FAEDO Alessandro Carlo |
DC |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
FALCUCCI Franca Sostituita da Alfredo TRIFOGLI dal 6 agosto 1976 al 19 giugno 1979. |
DC |
Vicepresidente
dal 27 luglio 1976
|
GRAZIOLI Carlo In sostituzione del Sottosegretario di Stato Carlo BUZZI. |
DC |
Membro
dal 6 agosto 1976
all'11 marzo 1978
|
GUTTUSO Renato |
PCI |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
INNOCENTI Lino |
DC |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
MARAVALLE Fabio |
PSI |
Segretario
dal 27 luglio 1976
|
MASCAGNI Andrea |
PCI |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
MASULLO Aldo |
Sin. Ind. |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
MEZZAPESA Pietro |
DC |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
MITTERDORFER Karl |
Misto |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
PERNA Edoardo Romano |
PCI |
Membro
dal 16 marzo 1978
|
PLEBE Armando |
Fino al 31 gennaio 1977 MSI - DN Dal 1 febbraio 1977 DN-CD |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
RUHL BONAZZOLA Ada Valeria |
PCI |
Membro
dal 29 luglio 1976
al 24 aprile 1979
|
SALVUCCI Pasquale |
PCI |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
SCHIANO Pietro In sostituzione del Sottosegretario di Stato Elio TIRIOLO. |
DC |
Membro
dal 6 agosto 1976
|
SMURRA Francesco Sostituito da Carlo BOGGIO dal 27 luglio 1976 all'11 marzo 1978. |
DC |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
SPADOLINI Giovanni |
Fino al 31 gennaio 1977 Misto Dal 1 febbraio 1977 Repubblicano |
Presidente
dal 27 luglio 1976
|
SPITELLA Giorgio Sostituito da Errico D'AMICO dal 27 luglio 1976 al 16 febbraio 1977. |
DC |
Membro
dal 27 luglio 1976
al 16 febbraio 1977
|
TIRIOLO Elio Sostituito da Pietro SCHIANO dal 6 agosto 1976 al 19 giugno 1979. |
DC |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
TRIFOGLI Alfredo |
DC |
Membro
dal 27 luglio 1976
al 5 agosto 1976
|
DC |
Membro
dal 6 agosto 1976
al 18 aprile 1978
|
|
DC |
Segretario
dal 19 aprile 1978
|
|
URBANI Giovanni Battista |
PCI |
Vicepresidente
dal 27 luglio 1976
|
VILLI Claudio |
PCI |
Membro
dal 27 luglio 1976
al 15 marzo 1978
|
ZITO Sisinio |
PSI |
Membro
dal 27 luglio 1976
|