Commissioni e Giunte
6ª Commissione permanente
(Finanze e tesoro)VI Legislatura
(dal 25 maggio 1972 al 4 luglio 1976)
Ufficio di Presidenza costituito il 12 luglio 1972
Rinnovo biennale l'11 luglio 1974
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidenti | ||
MARTINELLI Mario |
DC |
Fino al 24 settembre 1973
|
VIGLIANESI Italo |
PSI |
Dal 26 settembre 1973
|
Vicepresidenti | ||
SEGNANA Remo |
DC |
|
LEPRE Bruno |
PSI |
Fino al 24 settembre 1973
|
BORRACCINO Domenico |
PCI |
Dal 31 luglio 1973
|
Segretari | ||
PATRINI Narciso Franco |
DC |
|
MARANGONI Cesare |
PCI |
Dal 3 ottobre 1973
|
BORRACCINO Domenico |
PCI |
Fino al 30 luglio 1973
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
ABIS Lucio In sostituzione del Ministro Giuseppe TOGNI. |
DC |
Membro
dal 25 settembre 1973
all'8 aprile 1974
|
ARENA Francesco In sostituzione del Ministro Giorgio BERGAMASCO. |
PLI |
Membro
dal 4 luglio 1972
al 10 ottobre 1972
|
ASSIRELLI Elio |
DC |
Membro
dal 4 luglio 1972
|
BACCHI Giorgio |
MSI - DN |
Membro
dal 4 luglio 1972
Deceduto il 24 novembre 1974 |
BALDINI Mario |
DC |
Membro
dall'11 luglio 1972
|
BERGAMASCO Giorgio Sostituito da Francesco ARENA dal 4 luglio 1972 al 10 ottobre 1972. Sostituito da Manlio BROSIO dall'11 ottobre 1972 al 7 luglio 1973. |
PLI |
Membro
dal 4 luglio 1972
|
BORRACCINO Domenico |
PCI |
Membro
dal 4 luglio 1972
all'11 luglio 1972
|
PCI |
Segretario
dal 12 luglio 1972
al 30 luglio 1973
|
|
PCI |
Vicepresidente
dal 31 luglio 1973
|
|
BORSARI Luigi |
PCI |
Membro
dal 4 luglio 1972
|
BROSIO Manlio In sostituzione del Ministro Giorgio BERGAMASCO. |
PLI |
Membro
dall'11 ottobre 1972
al 7 luglio 1973
|
BUCCINI Domenico In sostituzione del Sottosegretario di Stato Bruno LEPRE. |
PSI |
Membro
dal 25 luglio 1973
al 24 settembre 1973
|
BUZIO Luigi |
PSDI |
Membro
dal 4 luglio 1972
|
CAROLLO Vincenzo |
DC |
Membro
dal 4 luglio 1972
|
CATELLANI Edoardo |
PSI |
Membro
dal 4 luglio 1972
al 10 luglio 1972
|
CIFARELLI Michele Sostituito da Biagio PINTO dal 26 luglio 1973 al 14 marzo 1974. |
Misto |
Membro
dal 4 luglio 1972
al 10 luglio 1974
|
CIPELLINI Alberto |
PSI |
Membro
dal 4 luglio 1972
|
COLELLA Pietro |
DC |
Membro
dal 4 luglio 1972
al 10 luglio 1972
|
CURATOLO Wladimiro |
DC |
Membro
dal 4 luglio 1972
al 10 luglio 1972
|
DE DOMINICIS Pietro |
Dal 13 novembre 1975 DC |
Membro
dal 13 novembre 1975
|
DE FALCO Nicola |
PCI |
Membro
dal 4 luglio 1972
|
DE LUCA Angelo |
Fino al 7 novembre 1975 DC |
Membro
dal 4 luglio 1972
al 4 luglio 1976
|
DE PONTI Ubaldo |
DC |
Membro
dal 4 luglio 1972
|
FABBRINI Fazio |
PCI |
Membro
dal 4 luglio 1972
|
FRANCO Francesco |
MSI - DN |
Membro
dal 12 dicembre 1974
|
LEPRE Bruno |
PSI |
Membro
dal 4 luglio 1972
all'11 luglio 1972
|
Sostituito da
Domenico BUCCINI
dal 25 luglio 1973 al 24 settembre 1973. |
PSI |
Vicepresidente
dal 12 luglio 1972
al 24 settembre 1973
|
MARANGONI Cesare |
PCI |
Membro
dal 4 luglio 1972
al 2 ottobre 1973
|
PCI |
Segretario
dal 3 ottobre 1973
|
|
MARTINELLI Mario |
DC |
Membro
dal 4 luglio 1972
all'11 luglio 1972
|
DC |
Presidente
dal 12 luglio 1972
al 24 settembre 1973
|
|
PARRI Ferruccio |
Sin. Ind. |
Membro
dal 4 luglio 1972
|
PATRINI Narciso Franco |
DC |
Membro
dal 4 luglio 1972
all'11 luglio 1972
|
DC |
Segretario
dal 12 luglio 1972
|
|
PAZIENZA Michele |
MSI - DN |
Membro
dal 4 luglio 1972
|
PINNA Pietro |
Fino al 1 agosto 1972 PSIUP Dal 2 agosto 1972 PCI |
Membro
dal 4 luglio 1972
|
PINTO Biagio In sostituzione del Sottosegretario di Stato Michele CIFARELLI. |
Misto |
Membro
dal 26 luglio 1973
al 14 marzo 1974
|
POERIO Pasquale |
PCI |
Membro
dal 4 luglio 1972
|
RICCI Cristoforo |
DC |
Membro
dall'11 luglio 1972
|
SEGNANA Remo |
DC |
Membro
dal 4 luglio 1972
all'11 luglio 1972
|
DC |
Vicepresidente
dal 12 luglio 1972
|
|
TAMBRONI ARMAROLI Rodolfo |
DC |
Membro
dal 4 luglio 1972
|
TOGNI Giuseppe Sostituito da Lucio ABIS dal 25 settembre 1973 all'8 aprile 1974. |
DC |
Membro
dal 25 settembre 1973
all'8 aprile 1974
|
VENTURI Giovanni |
DC |
Membro
dal 9 aprile 1974
|
VIGLIANESI Italo |
PSI |
Membro
dal 25 settembre 1973
al 25 settembre 1973
|
PSI |
Presidente
dal 26 settembre 1973
|
|
ZENTI Leonello |
Dal 18 dicembre 1975 DC |
Membro
dal 18 dicembre 1975
|
ZUCCALA' Michele |
PSI |
Membro
dall'11 luglio 1972
|
ZUGNO Faustino |
DC |
Membro
dal 4 luglio 1972
Deceduto il 9 dicembre 1975 |