Commissioni e Giunte
11ª Commissione permanente
(Igiene e sanita')IV Legislatura
(dal 16 maggio 1963 al 4 giugno 1968)
Ufficio di Presidenza costituito il 5 luglio 1963
Rinnovo biennale il 6 luglio 1965
2º rinnovo biennale il 7 luglio 1967
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
ALBERTI Giuseppe |
Fino al 10 novembre 1966 PSI Dall'11 novembre 1966 PSI-PSDI unificati |
|
Vicepresidenti | ||
SAMEK LODOVICI Emanuele |
DC |
|
SCOTTI Francesco |
PCI |
|
Segretari | ||
CRISCUOLI Gabriele |
DC |
|
FARNETI Ariella |
PCI |
Fino al 22 aprile 1964
|
MINELLA MOLINARI Angiola |
Fino all'11 marzo 1968 PCI |
Dal 5 giugno 1964
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
ALBERTI Giuseppe |
PSI |
Membro
dal 3 luglio 1963
al 4 luglio 1963
|
Fino al 10 novembre 1966 PSI Dall'11 novembre 1966 PSI-PSDI unificati |
Presidente
dal 5 luglio 1963
|
|
BATTISTA Emilio Sostituito da Luigi Candido ROSATI dal 24 gennaio 1964 al 28 gennaio 1965. Sostituito da Martino CAROLI dal 28 gennaio 1965 al 22 marzo 1966. |
DC |
Membro
dal 24 gennaio 1964
al 22 marzo 1966
|
BETTONI Dante |
DC |
Membro
dal 28 gennaio 1965
al 3 febbraio 1965
|
BONADIES Antonio |
DC |
Membro
dal 4 febbraio 1965
|
CASSANO Cataldo In sostituzione del Ministro Angelo Raffaele JERVOLINO. |
DC |
Membro
dal 3 luglio 1963
al 22 marzo 1966
|
DC |
Membro
dal 22 marzo 1966
|
|
CASSESE Antonio |
PCI |
Membro
dal 3 luglio 1963
|
CASSINI Vincenzo |
Fino al 10 novembre 1966 PSDI Dall'11 novembre 1966 PSI-PSDI unificati |
Membro
dal 3 luglio 1963
|
CREMISINI Antonio |
MSI |
Membro
dal 3 luglio 1963
al 6 luglio 1967
|
CRISCUOLI Gabriele |
DC |
Membro
dal 3 luglio 1963
al 4 luglio 1963
|
DC |
Segretario
dal 5 luglio 1963
|
|
D'ERRICO Giovanni |
PLI |
Membro
dal 3 luglio 1963
|
DI GRAZIA Alfio |
DC |
Membro
dal 3 luglio 1963
|
DI PAOLANTONIO Luigi |
PCI |
Membro
dal 20 aprile 1966
|
FARNETI Ariella |
PCI |
Membro
dal 3 luglio 1963
al 4 luglio 1963
|
PCI |
Segretario
dal 5 luglio 1963
al 22 aprile 1964
|
|
FERRONI Luigi In sostituzione del Sottosegretario di Stato Simone GATTO. |
PSI |
Membro
dal 21 dicembre 1963
al 25 luglio 1964
|
Fino al 10 novembre 1966 PSI Dall'11 novembre 1966 PSI-PSDI unificati |
Membro
dal 29 settembre 1964
|
|
FLORENA Arcangelo Sostituito da Cataldo CASSANO dal 23 marzo 1966 al 4 giugno 1968. |
DC |
Membro
dal 22 marzo 1966
|
GATTO Simone Sostituito da Luigi FERRONI dal 21 dicembre 1963 al 25 luglio 1964. |
PSI |
Membro
dal 3 luglio 1963
al 28 settembre 1964
|
JERVOLINO Angelo Raffaele Sostituito da Cataldo CASSANO dal 3 luglio 1963 al 22 marzo 1966. |
DC |
Membro
dal 3 luglio 1963
al 22 marzo 1966
|
LOMBARI Pietro |
DC |
Membro
dal 3 luglio 1963
|
LORENZI Angelo |
DC |
Membro
dal 3 luglio 1963
|
MACCARRONE Antonino |
PCI |
Membro
dal 3 luglio 1963
al 19 aprile 1966
|
MAGGIO Giuseppe |
MSI |
Membro
dal 7 luglio 1967
|
MINELLA MOLINARI Angiola |
PCI |
Membro
dal 23 aprile 1964
al 4 giugno 1964
|
Fino all'11 marzo 1968 PCI |
Segretario
dal 5 giugno 1964
|
|
ORLANDI Luigi |
PCI |
Membro
dal 20 aprile 1966
|
PERRINO Vitantonio |
DC |
Membro
dal 3 luglio 1963
|
PESERICO Enoch |
PLI |
Membro
dal 31 gennaio 1967
|
PICARDO Luigi |
MSI |
Membro
dal 3 luglio 1963
|
PIGNATELLI Gaspare |
DC |
Membro
dal 3 luglio 1963
|
ROSATI Luigi Candido In sostituzione del Sottosegretario di Stato Emilio BATTISTA. |
DC |
Membro
dal 24 gennaio 1964
al 28 gennaio 1965
|
SAMEK LODOVICI Emanuele |
DC |
Membro
dal 3 luglio 1963
al 4 luglio 1963
|
DC |
Vicepresidente
dal 5 luglio 1963
|
|
SANTERO Natale Sostituito da Martino CAROLI dal 23 marzo 1966 al 4 giugno 1968. |
DC |
Membro
dal 22 marzo 1966
|
SCOTTI Francesco |
PCI |
Membro
dal 3 luglio 1963
al 4 luglio 1963
|
PCI |
Vicepresidente
dal 5 luglio 1963
|
|
SELLITTI Aristide |
Fino al 10 novembre 1966 PSI Dall'11 novembre 1966 PSI-PSDI unificati |
Membro
dal 3 luglio 1963
|
SIMONUCCI Bruno |
PCI |
Membro
dal 3 luglio 1963
|
SPASARI Tommaso Sostituito da Gino ZANNINI dal 3 luglio 1963 all'8 dicembre 1963. |
DC |
Membro
dal 3 luglio 1963
al 23 gennaio 1964
|
TIBALDI Ettore |
Fino al 19 luglio 1964 PSI Dal 20 luglio 1964 PSIUP |
Membro
dal 3 luglio 1963
|
TOMASSINI Angelo |
PSIUP |
Membro
dal 15 aprile 1964
al 31 luglio 1964
|
TOMASUCCI Evio |
PCI |
Membro
dal 3 luglio 1963
al 19 aprile 1966
|
ZANARDI Ernesto |
PCI |
Membro
dal 3 luglio 1963
|
ZANNINI Gino In sostituzione del Sottosegretario di Stato Tommaso SPASARI. |
DC |
Membro
dal 3 luglio 1963
all'8 dicembre 1963
|
ZELIOLI LANZINI Ennio |
DC |
Membro
dal 3 luglio 1963
al 7 novembre 1967
|
ZONCA Giovanni |
DC |
Membro
dal 3 luglio 1963
|