Commissioni e Giunte
4ª Commissione permanente
(Difesa)III Legislatura
(dal 12 giugno 1958 al 15 maggio 1963)
Ufficio di Presidenza costituito il 10 luglio 1958
Rinnovo biennale il 5 luglio 1960
2º rinnovo biennale l'11 luglio 1962
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidenti | ||
CERICA Angelo |
DC |
Deceduto l'11 aprile 1961 |
CADORNA Raffaele |
Misto |
Dal 20 aprile 1961
|
Vicepresidenti | ||
CORNAGGIA MEDICI Giovanni Maria |
DC |
|
PALERMO Mario |
PCI |
|
Segretari | ||
ANGELILLI Ugo |
DC |
|
TOLLOY Giusto |
PSI |
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
AIMONI Teodosio |
PCI |
Membro
dal 9 luglio 1958
Dimissioni accettate il 7 aprile 1959 |
ANGELILLI Ugo |
DC |
Membro
dal 9 luglio 1958
al 9 luglio 1958
|
DC |
Segretario
dal 10 luglio 1958
|
|
BERTOLA Ermenegildo |
DC |
Membro
dal 5 dicembre 1961
al 17 gennaio 1962
|
BISORI Guido Sostituito da Guglielmo DONATI dal 3 marzo 1959 al 22 maggio 1960. Sostituito da Attilio VENUDO dal 23 maggio 1960 al 10 luglio 1962. Sostituito da Giuseppe Mario MILITERNI dall'11 luglio 1962 al 15 maggio 1963. |
DC |
Membro
dal 3 marzo 1959
|
BOGGIANO PICO Antonio |
DC |
Membro
dal 9 maggio 1961
|
BOSCO Giacinto |
DC |
Membro
dal 9 luglio 1958
all'11 luglio 1958
|
CADORNA Raffaele |
Misto |
Membro
dal 4 marzo 1959
al 19 aprile 1961
|
Misto |
Presidente
dal 20 aprile 1961
|
|
CERICA Angelo |
DC |
Membro
dal 9 luglio 1958
al 9 luglio 1958
|
DC |
Presidente
dal 10 luglio 1958
Deceduto l'11 aprile 1961 |
|
CERULLI IRELLI Giuseppe Sostituito da Onofrio JANNUZZI dal 30 settembre 1960 al 24 febbraio 1962. |
DC |
Membro
dal 30 settembre 1960
al 26 marzo 1962
|
CORNAGGIA MEDICI Giovanni Maria |
DC |
Membro
dal 9 luglio 1958
al 9 luglio 1958
|
DC |
Vicepresidente
dal 10 luglio 1958
|
|
DE LUCA Luca |
PCI |
Membro
dal 10 maggio 1960
|
DE SIMONE Salvatore |
PCI |
Membro
dal 21 febbraio 1961
al 26 aprile 1961
|
DONATI Guglielmo In sostituzione del Sottosegretario di Stato Guido BISORI. |
DC |
Membro
dal 3 marzo 1959
al 22 maggio 1960
|
FRANZA Enea |
MSI - PNM, poi MSI - PDI |
Membro
dal 9 luglio 1958
al 17 gennaio 1960
|
GALLI Michele |
DC |
Membro
dal 10 maggio 1960
all'11 maggio 1960
|
GERINI Alessandro |
DC |
Membro
dal 24 ottobre 1958
|
GRAMPA Mario |
PSI |
Membro
dal 25 settembre 1958
Deceduto il 14 dicembre 1961 |
GRANZOTTO BASSO Luciano |
Misto |
Membro
dal 9 luglio 1958
al 13 aprile 1959
|
GRAVA Carlo |
DC |
Membro
dal 9 luglio 1958
al 3 ottobre 1960
|
GUIDONI Giulio |
DC |
Membro
dal 9 luglio 1958
al 23 ottobre 1958
|
IMPERIALE Giuseppe |
PCI |
Membro
dal 9 luglio 1958
al 9 maggio 1960
|
IORIO Michelangelo |
PSI |
Membro
dal 2 marzo 1962
|
JANNUZZI Onofrio In sostituzione del Sottosegretario di Stato Antonio ROMANO. |
DC |
Membro
dal 9 luglio 1958
al 2 marzo 1959
|
DC |
Membro
dal 3 marzo 1959
al 26 luglio 1960
|
|
DC |
Membro
dal 30 settembre 1960
al 24 febbraio 1962
|
|
DC |
Membro
dal 27 marzo 1962
|
|
MARAZZITA Giuseppe |
PSI |
Membro
dal 5 luglio 1960
|
MARCHINI CAMIA Francesco |
DC |
Membro
dal 9 luglio 1958
Deceduto il 28 febbraio 1960 |
MARCHISIO Domenico |
PCI |
Membro
dal 27 aprile 1961
|
MASCIALE Angelo Custode |
PSI |
Membro
dal 9 luglio 1958
al 24 settembre 1958
|
MASSIMO LANCELLOTTI Francesco |
Fino al 15 dicembre 1959 Misto Dal 16 dicembre 1959 MSI - PDI |
Membro
dal 9 luglio 1958
|
MEDICI Giuseppe Sostituito da Onofrio JANNUZZI dal 3 marzo 1959 al 26 luglio 1960. |
DC |
Membro
dal 3 marzo 1959
al 29 settembre 1960
|
DC |
Membro
dal 27 marzo 1962
|
|
MILITERNI Giuseppe Mario In sostituzione del Sottosegretario di Stato Guido BISORI. |
DC |
Membro
dall'11 luglio 1962
|
MONETI Alfredo |
DC |
Membro
dal 9 luglio 1958
al 2 marzo 1959
|
NEGRI Alceo |
PSI |
Membro
dal 9 luglio 1958
al 4 luglio 1960
|
PAJETTA Noe' In sostituzione del Sottosegretario di Stato Antonio PECORARO. |
DC |
Membro
dal 4 ottobre 1960
|
PALERMO Mario |
PCI |
Membro
dal 9 luglio 1958
al 9 luglio 1958
|
PCI |
Vicepresidente
dal 10 luglio 1958
|
|
PECORARO Antonio Sostituito da Noe' PAJETTA dal 4 ottobre 1960 al 15 maggio 1963. |
DC |
Membro
dal 4 ottobre 1960
|
PENNISI DI FLORISTELLA Agostino |
DC |
Membro
dall'11 luglio 1962
|
PIASENTI Paride |
DC |
Membro
dal 9 luglio 1958
|
PRIMERANO Francesco |
PCI |
Membro
dal 10 maggio 1960
Deceduto il 23 gennaio 1961 |
ROMANO Antonio Sostituito da Onofrio JANNUZZI dal 9 luglio 1958 al 2 marzo 1959. |
DC |
Membro
dal 9 luglio 1958
al 2 marzo 1959
|
SALOMONE Rocco |
DC |
Membro
dall'11 maggio 1960
Deceduto il 1 novembre 1960 |
SARTORI Giovanni |
DC |
Membro
dal 12 luglio 1958
Deceduto il 6 novembre 1961 |
SCAPPINI Remo |
PCI |
Membro
dal 9 luglio 1958
|
TESSITORI Tiziano |
DC |
Membro
dal 27 marzo 1962
|
TOLLOY Giusto |
PSI |
Membro
dal 9 luglio 1958
al 9 luglio 1958
|
PSI |
Segretario
dal 10 luglio 1958
|
|
VACCARO Nicola |
DC |
Membro
dal 19 dicembre 1960
al 26 giugno 1962
|
VALLAURI Ettore |
DC |
Membro
dal 9 luglio 1958
|
VALSECCHI Pasquale |
DC |
Membro
dal 27 giugno 1962
al 10 luglio 1962
|
VENUDO Attilio In sostituzione del Sottosegretario di Stato Guido BISORI. |
DC |
Membro
dal 23 maggio 1960
al 10 luglio 1962
|
VERGANI Pietro Ludovico |
PCI |
Membro
dal 9 luglio 1958
|
ZANARDI Ernesto |
PCI |
Membro
dal 20 maggio 1959
al 9 maggio 1960
|