Commissioni e Giunte
3ª Commissione permanente
(Affari esteri, emigrazione)XVIII Legislatura
(dal 23 marzo 2018 al 12 ottobre 2022)
Annuncio componenti: seduta n. 13 del 21 giugno 2018
Costituita
il 21 giugno 2018
Ufficio di Presidenza costituito il 21 giugno 2018
Rinnovo biennale il 29 luglio 2020
Scioglimento il 12 ottobre 2022
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidenti | ||
PETROCELLI Vito Rosario |
M5S |
Fino al 28 luglio 2020
|
M5S |
Dal 29 luglio 2020
al 12 maggio 2022
|
|
CRAXI Stefania Gabriella Anastasia |
FIBP-UDC |
Dal 18 maggio 2022
|
Vicepresidenti | ||
IWOBI Tony Chike |
L-SP, poi L-SP-PSd'Az |
Fino al 28 luglio 2020
|
DI MICCO Fabio |
Fino al 17 luglio 2022 Misto Dal 18 luglio 2022 M5S |
Dal 24 maggio 2022
|
CRAXI Stefania Gabriella Anastasia |
FI-BP, poi FIBP-UDC |
Fino al 28 luglio 2020
|
FIBP-UDC |
Dal 29 luglio 2020
al 12 maggio 2022
|
|
GARAVINI Laura |
IV-PSI |
Dal 29 luglio 2020
al 12 maggio 2022
|
IV-PSI |
Dal 24 maggio 2022
|
|
Segretari | ||
VESCOVI Manuel |
L-SP, poi L-SP-PSd'Az |
Fino al 28 luglio 2020
|
ALFIERI Alessandro |
PD |
Dal 29 luglio 2020
al 12 maggio 2022
|
PD |
Dal 24 maggio 2022
|
|
GIACOBBE Francesco |
PD |
Fino al 29 luglio 2020
|
LUCIDI Stefano |
L-SP-PSd'Az |
Dal 29 luglio 2020
al 12 maggio 2022
|
L-SP-PSd'Az |
Dal 24 maggio 2022
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
AIMI Enrico |
FI-BP, poi FIBP-UDC |
Membro
dal 21 giugno 2018
|
AIROLA Alberto |
M5S |
Membro
dal 21 giugno 2018
al 12 maggio 2022
|
ALFIERI Alessandro |
PD |
Membro
dal 21 giugno 2018
al 28 luglio 2020
|
PD |
Segretario
dal 29 luglio 2020
al 12 maggio 2022
|
|
PD |
Membro
dal 13 maggio 2022
al 23 maggio 2022
|
|
PD |
Segretario
dal 24 maggio 2022
|
|
BERNINI Anna Maria |
FIBP-UDC |
Membro
dal 29 luglio 2021
al 3 febbraio 2022
|
FIBP-UDC |
Membro
dal 17 maggio 2022
|
|
BONFRISCO Anna Cinzia In sostituzione del Ministro Gian Marco CENTINAIO. |
L-SP, poi L-SP-PSd'Az |
Membro
dal 21 giugno 2018
al 20 febbraio 2019
|
CANDURA Massimo |
L-SP-PSd'Az |
Membro
dal 20 febbraio 2019
al 7 gennaio 2020
|
CASINI Pier Ferdinando |
Aut (SVP-PATT, UV) |
Membro
dal 21 giugno 2018
|
CASTALDI Gianluca Sostituito da Gabriele LANZI dal 3 febbraio 2020 al 10 febbraio 2020. |
M5S |
Membro
dal 3 febbraio 2020
al 10 febbraio 2020
|
CASTELLONE Maria Domenica In sostituzione del Vice ministro Pierpaolo SILERI. |
M5S |
Membro
dal 13 maggio 2022
al 21 giugno 2022
|
M5S |
Membro
dal 28 giugno 2022
|
|
CENTINAIO Gian Marco Sostituito da Anna Cinzia BONFRISCO dal 21 giugno 2018 al 20 febbraio 2019. |
L-SP, poi L-SP-PSd'Az |
Membro
dal 21 giugno 2018
al 20 febbraio 2019
|
CIAMPOLILLO Lello |
Fino al 4 febbraio 2020 M5S Dal 5 febbraio 2020 Misto |
Membro
dal 21 giugno 2018
al 27 gennaio 2021
|
CORBETTA Gianmarco In sostituzione del Ministro Stefano PATUANELLI. |
M5S |
Membro
dal 25 febbraio 2021
al 23 settembre 2021
|
CRAXI Stefania Gabriella Anastasia |
FI-BP, poi FIBP-UDC |
Vicepresidente
dal 21 giugno 2018
al 28 luglio 2020
|
FIBP-UDC |
Vicepresidente
dal 29 luglio 2020
al 12 maggio 2022
|
|
FIBP-UDC |
Membro
dal 13 maggio 2022
al 17 maggio 2022
|
|
FIBP-UDC |
Presidente
dal 18 maggio 2022
|
|
CRIMI Vito Claudio Sostituito da Primo DI NICOLA dal 10 aprile 2019 al 4 settembre 2019. |
M5S |
Membro
dal 10 aprile 2019
al 23 settembre 2019
|
DESSI' Emanuele |
Fino al 24 febbraio 2021 M5S Dal 25 febbraio 2021 Misto |
Membro
dal 19 novembre 2020
al 26 febbraio 2021
|
CAL-Pc-Idv, poi CAL-A-PC-IdV, poi CAL-Alt-PC-IdV, poi UpC-CAL-Alt-PC-AI-Pr.SMART-IdV |
Membro
dal 4 maggio 2022
|
|
DI MICCO Fabio |
Fino al 26 gennaio 2022 Misto Dal 27 gennaio 2022 al 27 gennaio 2022 C.A.L.-Idv Dal 28 gennaio 2022 Misto |
Membro
dal 24 febbraio 2021
al 23 maggio 2022
|
Fino al 17 luglio 2022 Misto Dal 18 luglio 2022 M5S |
Vicepresidente
dal 24 maggio 2022
|
|
DI NICOLA Primo In sostituzione del Vice ministro Vito Claudio CRIMI. |
M5S |
Membro
dal 10 aprile 2019
al 4 settembre 2019
|
FERRARA Gianluca |
M5S |
Membro
dal 21 giugno 2018
|
GALLIANI Adriano |
FIBP-UDC |
Membro
dal 3 febbraio 2022
al 17 maggio 2022
|
GARAVINI Laura |
IV-PSI |
Vicepresidente
dal 29 luglio 2020
al 12 maggio 2022
|
IV-PSI |
Membro
dal 13 maggio 2022
al 23 maggio 2022
|
|
IV-PSI |
Vicepresidente
dal 24 maggio 2022
|
|
GIACOBBE Francesco |
PD |
Segretario
dal 21 giugno 2018
al 29 luglio 2020
|
IWOBI Tony Chike |
L-SP, poi L-SP-PSd'Az |
Vicepresidente
dal 21 giugno 2018
al 28 luglio 2020
|
L-SP-PSd'Az |
Membro
dal 29 luglio 2020
|
|
LANZI Gabriele In sostituzione del Sottosegretario di Stato Gianluca CASTALDI. |
M5S |
Membro
dal 3 febbraio 2020
al 10 febbraio 2020
|
LICHERI Ettore Antonio |
M5S |
Membro
dal 13 maggio 2022
|
LUCIDI Stefano |
Fino all'11 dicembre 2019 M5S Dal 12 dicembre 2019 L-SP-PSd'Az |
Membro
dal 21 giugno 2018
al 28 luglio 2020
|
L-SP-PSd'Az |
Segretario
dal 29 luglio 2020
al 12 maggio 2022
|
|
L-SP-PSd'Az |
Membro
dal 13 maggio 2022
al 23 maggio 2022
|
|
L-SP-PSd'Az |
Segretario
dal 24 maggio 2022
|
|
MAIORINO Alessandra In sostituzione del Ministro Stefano PATUANELLI. |
M5S |
Membro
dal 3 febbraio 2020
al 12 febbraio 2021
|
MALAN Lucio |
FI-BP, poi
FIBP-UDC fino al 18 luglio 2021 Dal 19 luglio 2021 FdI |
Membro
dal 21 giugno 2018
al 22 luglio 2021
|
MARILOTTI Gianni |
Fino al 10 novembre 2020 M5S Dall'11 novembre 2020 all'11 novembre 2020 Misto Dal 12 novembre 2020 Aut (SVP-PATT, UV) |
Membro
dal 10 febbraio 2020
al 18 novembre 2020
|
Eu-MAIE-CD, poi
Europeisti-MAIE-CD fino al 29 marzo 2021 Dal 30 marzo 2021 al 14 aprile 2021 Misto Dal 15 aprile 2021 PD |
Membro
dal 5 febbraio 2021
al 19 aprile 2021
|
|
MONTI Mario |
Misto |
Membro
dal 21 giugno 2018
|
NOCERINO Simona Nunzia |
Fino al 21 giugno 2022 M5S Dal 22 giugno 2022 al 28 giugno 2022 Misto Dal 29 giugno 2022 Ipf-CD |
Membro
dal 23 settembre 2021
|
PACIFICO Marinella |
Fino al 20 ottobre 2020 M5S Dal 21 ottobre 2020 Misto |
Membro
dal 21 giugno 2018
|
PATUANELLI Stefano Sostituito da Alessandra MAIORINO dal 3 febbraio 2020 al 12 febbraio 2021. |
M5S |
Membro
dal 3 febbraio 2020
al 22 febbraio 2021
|
Sostituito da
Gianmarco CORBETTA
dal 25 febbraio 2021 al 23 settembre 2021. |
M5S |
Membro
dal 25 febbraio 2021
al 23 settembre 2021
|
PELLEGRINI Emanuele In sostituzione del Vice presidente del Consiglio dei ministri Matteo SALVINI. In sostituzione del Vice presidente del Consiglio dei ministri Matteo SALVINI. In sostituzione del Vice presidente del Consiglio dei ministri Matteo SALVINI. In sostituzione del Vice presidente del Consiglio dei ministri Matteo SALVINI. |
L-SP, poi L-SP-PSd'Az |
Membro
dal 21 giugno 2018
al 4 settembre 2019
|
PETROCELLI Vito Rosario |
M5S |
Presidente
dal 21 giugno 2018
al 28 luglio 2020
|
M5S |
Presidente
dal 29 luglio 2020
al 12 maggio 2022
|
|
PINOTTI Roberta |
PD |
Membro
dal 21 giugno 2018
al 30 settembre 2019
|
PORTA Fabio |
PD |
Membro
dal 13 gennaio 2022
|
PUGLIA Sergio |
M5S |
Membro
dal 21 giugno 2018
al 10 aprile 2019
|
RENZI Matteo |
Fino al 17 settembre 2019 PD Dal 18 settembre 2019 IV-PSI |
Membro
dal 21 giugno 2018
al 29 luglio 2020
|
ROJC Tatjana |
PD |
Membro
dal 31 marzo 2021
al 13 gennaio 2022
|
ROMANI Paolo |
FI-BP, poi
FIBP-UDC fino al 21 luglio 2020 Dal 22 luglio 2020 Misto |
Membro
dal 21 giugno 2018
al 22 luglio 2020
|
SALVINI Matteo Sostituito da Emanuele PELLEGRINI dal 21 giugno 2018 al 31 luglio 2019. |
L-SP |
Membro
dal 21 giugno 2018
Annullata elezione il 31 luglio 2019 |
L-SP, poi L-SP-PSd'Az |
Membro
dal 21 giugno 2018
al 31 luglio 2019
|
|
L-SP-PSd'Az |
Membro
dal 21 giugno 2018
Annullata elezione il 31 luglio 2019 |
|
Dal 31 luglio 2019 L-SP-PSd'Az |
Membro
dal 21 giugno 2018
al 31 luglio 2019
|
|
Sostituito da
Emanuele PELLEGRINI
dal 1 agosto 2019 al 4 settembre 2019. |
Fino al 31 luglio 2019 L-SP-PSd'Az |
Membro
dal 31 luglio 2019
al 12 ottobre 2022
|
Fino al 31 luglio 2019 L-SP-PSd'Az |
Membro
dal 31 luglio 2019
|
|
Dal 31 luglio 2019 L-SP-PSd'Az |
Membro
dal 31 luglio 2019
al 12 ottobre 2022
|
|
Dal 31 luglio 2019 L-SP-PSd'Az |
Membro
dal 31 luglio 2019
|
|
SILERI Pierpaolo Sostituito da Maria Domenica CASTELLONE dal 13 maggio 2022 al 21 giugno 2022. |
Fino al 21 giugno 2022 M5S Dal 22 giugno 2022 al 28 giugno 2022 Misto Dal 29 giugno 2022 Ipf-CD |
Membro
dal 13 maggio 2022
al 2 luglio 2022
|
TAVERNA Paola In sostituzione del Ministro Danilo TONINELLI. |
M5S |
Membro
dal 21 giugno 2018
al 2 luglio 2018
|
M5S |
Membro
dal 3 luglio 2018
|
|
TONINELLI Danilo Sostituito da Paola TAVERNA dal 21 giugno 2018 al 2 luglio 2018. |
M5S |
Membro
dal 21 giugno 2018
al 2 luglio 2018
|
URSO Adolfo |
FdI |
Membro
dal 21 giugno 2018
|
VESCOVI Manuel |
L-SP, poi L-SP-PSd'Az |
Segretario
dal 21 giugno 2018
al 28 luglio 2020
|
L-SP-PSd'Az |
Membro
dal 29 luglio 2020
|
|
ZANDA Luigi |
PD |
Membro
dal 30 settembre 2019
|
Legislature
- XIX Legislatura e successive
- XVIII Legislatura
- XVII Legislatura
- XVI Legislatura
- XV Legislatura
- XIV Legislatura
- XIII Legislatura
- XII Legislatura
- XI Legislatura
- X Legislatura
- IX Legislatura
- VIII Legislatura
- VII Legislatura
- VI Legislatura
- V Legislatura
- IV Legislatura
- III Legislatura
- II Legislatura
- I Legislatura