Commissioni e Giunte
1ª Commissione permanente
(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione)VIII Legislatura
(dal 20 giugno 1979 all'11 luglio 1983)
Ufficio di Presidenza costituito l'11 luglio 1979
Rinnovo biennale il 23 luglio 1981
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
MURMURA Antonino |
DC |
|
Vicepresidenti | ||
MANCINO Nicola |
DC |
Fino al 22 luglio 1981
|
VERNASCHI Vincenzo |
DC |
Dal 23 luglio 1981
|
FLAMIGNI Sergio |
PCI |
|
Segretari | ||
COLOMBO Vittorino (V.) |
DC |
Fino al 22 luglio 1981
|
BERTI Antonio |
PCI |
|
IANNELLI Francesco |
PSI |
Dal 23 luglio 1981
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
ABIS Lucio Sostituito da Giovanni VENTURI dall'11 luglio 1979 al 17 marzo 1980. Sostituito da Antonino CALARCO dal 18 marzo 1980 al 30 marzo 1982. Sostituito da Claudio BEORCHIA dal 31 marzo 1982 all'8 novembre 1982. Sostituito da Antonino CALARCO dal 9 novembre 1982 all'11 luglio 1983. |
DC |
Membro
dall'11 luglio 1979
|
ARIOSTO Egidio Sostituito da Gianfranco CONTI PERSINI dall'11 luglio 1979 al 4 aprile 1980. |
PSDI |
Membro
dall'11 luglio 1979
al 6 maggio 1980
|
AVELLONE Giuseppe In sostituzione del Ministro Nicola SIGNORELLO. |
DC |
Membro
dal 15 luglio 1981
al 25 gennaio 1982
|
BARSACCHI Paolo |
PSI |
Membro
dall'11 luglio 1979
|
BEORCHIA Claudio In sostituzione del Ministro Lucio ABIS. |
DC |
Membro
dal 31 marzo 1982
all'8 novembre 1982
|
BERTI Antonio |
PCI |
Segretario
dall'11 luglio 1979
|
BONIFACIO Francesco Paolo |
DC |
Membro
dall'11 luglio 1979
|
BRANCA Giuseppe |
Sin. Ind. |
Membro
dall'11 luglio 1979
|
CALARCO Antonino In sostituzione del Ministro Lucio ABIS. |
DC |
Membro
dal 18 marzo 1980
al 30 marzo 1982
|
DC |
Membro
dal 9 novembre 1982
|
|
CASTELLI Angelo |
DC |
Membro
dall'11 luglio 1979
al 13 gennaio 1981
|
COLOMBO Vittorino (V.) |
DC |
Segretario
dall'11 luglio 1979
al 22 luglio 1981
|
DC |
Membro
dal 23 luglio 1981
|
|
CONTI PERSINI Gianfranco In sostituzione del Ministro Egidio ARIOSTO. |
PSDI |
Membro
dall'11 luglio 1979
al 4 aprile 1980
|
PSDI |
Membro
dal 7 maggio 1980
|
|
COSSUTTA Armando |
PCI |
Membro
dall'11 luglio 1979
|
FERRARA Maurizio |
PCI |
Membro
dall'11 luglio 1979
|
FLAMIGNI Sergio |
PCI |
Vicepresidente
dall'11 luglio 1979
|
GUALTIERI Libero |
Repubblicano |
Membro
dall'11 luglio 1979
|
IANNELLI Francesco |
PSI |
Membro
dall'11 luglio 1979
al 22 luglio 1981
|
PSI |
Segretario
dal 23 luglio 1981
|
|
LAPENTA Nicola In sostituzione del Sottosegretario di Stato Domenico Raffaello LOMBARDI. |
DC |
Membro
dal 22 aprile 1980
al 27 giugno 1981
|
LA RUSSA Vincenzo In sostituzione del Ministro Nicola SIGNORELLO. |
DC |
Membro
dal 26 gennaio 1982
|
LOMBARDI Domenico Raffaello Sostituito da Nicola LAPENTA dal 22 aprile 1980 al 27 giugno 1981. |
DC |
Membro
dall'11 luglio 1979
al 14 luglio 1981
|
MAFFIOLETTI Roberto |
PCI |
Membro
dall'11 luglio 1979
|
MANCINO Nicola |
DC |
Vicepresidente
dall'11 luglio 1979
al 22 luglio 1981
|
DC |
Membro
dal 23 luglio 1981
|
|
MARCHIO Michele |
MSI - DN |
Membro
dall'11 luglio 1979
|
MAZZA Libero |
DC |
Membro
dall'11 luglio 1979
|
MODICA Enzo |
PCI |
Membro
dall'11 luglio 1979
|
MORANDI Arrigo |
PCI |
Membro
dall'11 luglio 1979
|
MURMURA Antonino |
DC |
Presidente
dall'11 luglio 1979
|
NERI Emilio |
DC |
Membro
dal 14 gennaio 1981
|
NOCI Maurizio |
PSI |
Membro
dall'11 luglio 1979
|
PAVAN Angelo |
DC |
Membro
dall'11 luglio 1979
|
PERNA Edoardo Romano |
PCI |
Membro
dal 23 luglio 1981
|
SAPORITO Learco In sostituzione del Ministro Nicola SIGNORELLO. |
DC |
Membro
dal 18 marzo 1980
al 14 luglio 1981
|
DC |
Membro
dal 15 luglio 1981
|
|
SIGNORELLO Nicola Sostituito da Learco SAPORITO dal 18 marzo 1980 al 14 luglio 1981. Sostituito da Giuseppe AVELLONE dal 15 luglio 1981 al 25 gennaio 1982. Sostituito da Vincenzo LA RUSSA dal 26 gennaio 1982 all'11 luglio 1983. |
DC |
Membro
dall'11 luglio 1979
|
STANZANI GHEDINI Sergio |
Misto |
Membro
dall'11 luglio 1979
|
STEFANI Dante |
PCI |
Membro
dall'11 luglio 1979
|
VENTURI Giovanni In sostituzione del Ministro Lucio ABIS. |
DC |
Membro
dall'11 luglio 1979
al 17 marzo 1980
|
VERNASCHI Vincenzo |
DC |
Membro
dall'11 luglio 1979
al 22 luglio 1981
|
DC |
Vicepresidente
dal 23 luglio 1981
|
|
VITALONE Claudio |
DC |
Membro
dall'11 luglio 1979
|