Commissioni e Giunte
3ª Commissione permanente
(Affari esteri)VII Legislatura
(dal 5 luglio 1976 al 19 giugno 1979)
Ufficio di Presidenza costituito il 27 luglio 1976
Rinnovo biennale il 27 luglio 1978
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
VIGLIANESI Italo |
PSI |
|
Vicepresidenti | ||
CALAMANDREI Franco |
PCI |
|
PECORARO Antonio |
DC |
|
Segretari | ||
BOGGIO Carlo |
DC |
|
PERITORE Domenico |
PCI |
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
AGNELLI Umberto |
DC |
Membro
dal 27 settembre 1978
|
AJELLO Aldo |
Fino al 2 maggio 1979 PSI Dal 3 maggio 1979 Misto |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
ARTIERI Giovanni |
Fino al 31 gennaio 1977 MSI - DN Dal 1 febbraio 1977 DN-CD |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
BARTOLOMEI Giuseppe |
DC |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
BASSO Lelio |
Sin. Ind. |
Membro
dal 27 luglio 1976
Deceduto il 16 dicembre 1978 |
BOGGIO Carlo |
DC |
Segretario
dal 27 luglio 1976
|
BUFALINI Paolo |
PCI |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
CALAMANDREI Franco |
PCI |
Vicepresidente
dal 27 luglio 1976
|
CIFARELLI Michele |
Repubblicano |
Membro
dal 15 febbraio 1977
|
D'ANGELOSANTE Francesco Paolo |
PCI |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
DE SIMONE Domenico |
PCI |
Membro
dal 29 gennaio 1979
|
FENOALTEA Sergio |
Fino al 31 gennaio 1977 PSDI - Lib. Dal 1 febbraio 1977 PSDI |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
GENOVESE Luigi In sostituzione del Ministro Giulio Cesare ORLANDO. |
DC |
Membro
dal 27 luglio 1976
al 29 luglio 1976
|
GONELLA Guido |
DC |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
INNOCENTI Lino In sostituzione del Ministro Mario PEDINI. |
DC |
Membro
dal 27 luglio 1976
al 6 agosto 1976
|
LA VALLE Raniero |
Sin. Ind. |
Membro
dal 27 luglio 1976
al 26 luglio 1978
|
MARCHETTI Aristide |
DC |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
MERZAGORA Cesare |
Misto |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
NENNI Pietro |
PSI |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
ORLANDO Giulio Cesare Sostituito da Luigi GENOVESE dal 27 luglio 1976 al 29 luglio 1976. |
DC |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
PECORARO Antonio |
DC |
Vicepresidente
dal 27 luglio 1976
|
PEDINI Mario Sostituito da Lino INNOCENTI dal 27 luglio 1976 al 6 agosto 1976. Sostituito da Nicola SIGNORELLO dal 7 agosto 1976 al 26 settembre 1978. |
DC |
Membro
dal 27 luglio 1976
al 26 settembre 1978
|
PERITORE Domenico |
PCI |
Segretario
dal 27 luglio 1976
|
PIERALLI Piero |
PCI |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
PISTILLO Michele |
PCI |
Membro
dal 27 luglio 1976
al 15 marzo 1978
|
ROMAGNOLI CARETTONI Tullia |
Sin. Ind. |
Membro
dal 21 ottobre 1976
al 24 aprile 1979
|
ROSSI Raffaele |
PCI |
Membro
dal 27 luglio 1976
al 20 ottobre 1976
|
SANTI Mario |
DC |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
SARTI Adolfo Sostituito da Nicola SIGNORELLO dal 27 luglio 1976 al 29 luglio 1976. |
DC |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
SCELBA Mario |
DC |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
SIGNORELLO Nicola In sostituzione del Ministro Adolfo SARTI. |
DC |
Membro
dal 27 luglio 1976
al 29 luglio 1976
|
DC |
Membro
dal 7 agosto 1976
al 26 settembre 1978
|
|
TAVIANI Emilio Paolo |
DC |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
VALORI Dario |
PCI |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
VERONESI Protogene |
PCI |
Membro
dal 16 marzo 1978
|
VIGLIANESI Italo |
PSI |
Presidente
dal 27 luglio 1976
|
VINAY Tullio |
Sin. Ind. |
Membro
dal 27 luglio 1978
|