Commissioni e Giunte
Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari
(Art. 19 del Regolamento)VI Legislatura
(dal 25 maggio 1972 al 4 luglio 1976)
Costituita
l'11 luglio 1972
Ufficio di Presidenza costituito l'11 luglio 1972
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
BETTIOL Giuseppe Maria |
DC |
|
Vicepresidenti | ||
TAMBRONI ARMAROLI Rodolfo |
DC |
|
PETRONE Ignazio |
PCI |
|
Segretari | ||
CACCHIOLI Gino |
DC |
|
DE CAROLIS Giancarlo |
DC |
|
COLOMBO Renato |
PSI |
Fino all'11 luglio 1973
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
ARENA Francesco |
PLI |
Membro
Deceduto il 6 giugno 1975 |
BACCHI Giorgio |
MSI - DN |
Membro
Deceduto il 24 novembre 1974 |
BERGAMASCO Giorgio |
PLI |
Membro
dal 9 luglio 1975
|
BETTIOL Giuseppe Maria |
DC |
Membro
fino al 10 luglio 1972
|
DC |
Presidente
dall'11 luglio 1972
|
|
BOLDRINI Cleto |
PCI |
Membro
|
BRANCA Giuseppe |
Sin. Ind. |
Membro
|
BUCCINI Domenico |
PSI |
Membro
dal 26 luglio 1973
|
BUZIO Luigi |
PSDI |
Membro
|
CACCHIOLI Gino |
DC |
Membro
fino al 10 luglio 1972
|
DC |
Segretario
dall'11 luglio 1972
|
|
COLOMBO Renato |
PSI |
Membro
fino al 10 luglio 1972
|
PSI |
Segretario
dall'11 luglio 1972
all'11 luglio 1973
|
|
DE CAROLIS Giancarlo |
DC |
Membro
fino al 10 luglio 1972
|
DC |
Segretario
dall'11 luglio 1972
|
|
DE GIUSEPPE Giorgio |
DC |
Membro
|
FOSSA Francesco |
PSI |
Membro
dall'11 luglio 1972
al 4 dicembre 1973
|
LEPRE Bruno |
PSI |
Membro
fino al 10 luglio 1972
|
LI VIGNI Mario |
Fino al 1 agosto 1972 PSIUP Dal 2 agosto 1972 PCI |
Membro
|
MARIANI Franco |
MSI - DN |
Membro
dal 12 dicembre 1974
|
MAROTTA Eugenio |
PSI |
Membro
dal 5 dicembre 1973
|
MURMURA Antonino |
DC |
Membro
|
NENCIONI Gastone |
MSI - DN |
Membro
|
OLIVA Giorgio |
DC |
Membro
|
PECORARO Antonio |
DC |
Membro
|
PELLEGRINO Giuseppe |
PCI |
Membro
|
PETRELLA Generoso |
PCI |
Membro
|
PETRONE Ignazio |
PCI |
Membro
fino al 10 luglio 1972
|
PCI |
Vicepresidente
dall'11 luglio 1972
|
|
RICCI Cristoforo |
DC |
Membro
|
TAMBRONI ARMAROLI Rodolfo |
DC |
Membro
fino al 10 luglio 1972
|
DC |
Vicepresidente
dall'11 luglio 1972
|