Commissioni e Giunte
3ª Commissione permanente
(Affari esteri)VI Legislatura
(dal 25 maggio 1972 al 4 luglio 1976)
Ufficio di Presidenza costituito il 12 luglio 1972
Rinnovo biennale l'11 luglio 1974
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
SCELBA Mario |
DC |
|
Vicepresidenti | ||
PECORARO Antonio |
DC |
Fino al 10 luglio 1974
|
ARFE' Gaetano |
PSI |
Dall'11 luglio 1974
|
CALAMANDREI Franco |
PCI |
|
Segretari | ||
DI BENEDETTO Salvatore |
PCI |
Fino al 10 luglio 1974
|
GIRAUDO Giovanni |
DC |
|
D'ANGELOSANTE Francesco Paolo |
PCI |
Dall'11 luglio 1974
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
ADAMOLI Gelasio |
PCI |
Membro
dal 4 luglio 1972
|
ALBERTINI Francesco |
PSI |
Membro
dal 4 luglio 1972
|
ARFE' Gaetano In sostituzione del Ministro Giovanni PIERACCINI. |
PSI |
Membro
dal 25 luglio 1973
al 10 luglio 1974
|
PSI |
Vicepresidente
dall'11 luglio 1974
|
|
ARTIERI Giovanni |
MSI - DN |
Membro
dal 4 luglio 1972
|
BARTOLOMEI Giuseppe In sostituzione del Sottosegretario di Stato Giovanni VENTURI. |
DC |
Membro
dall'11 luglio 1972
al 31 luglio 1973
|
BASSO Lelio |
Sin. Ind. |
Membro
dal 4 luglio 1972
|
BETTIOL Giuseppe Maria |
DC |
Membro
dal 4 luglio 1972
al 10 luglio 1972
|
BO Giorgio |
DC |
Membro
dal 4 luglio 1972
|
BONADIES Antonio |
Dal 16 marzo 1976 DC |
Membro
dal 16 marzo 1976
|
BROSIO Manlio |
PLI |
Membro
dal 4 luglio 1972
al 10 ottobre 1972
|
PLI |
Membro
dal 14 gennaio 1976
|
|
BUFALINI Paolo |
PCI |
Membro
dal 4 luglio 1972
|
CALAMANDREI Franco |
PCI |
Membro
dal 4 luglio 1972
all'11 luglio 1972
|
PCI |
Vicepresidente
dal 12 luglio 1972
|
|
CASSIANI Gennaro |
DC |
Membro
dal 4 luglio 1972
|
D'ANGELOSANTE Francesco Paolo |
PCI |
Membro
dal 4 luglio 1972
al 10 luglio 1974
|
PCI |
Segretario
dall'11 luglio 1974
|
|
DI BENEDETTO Salvatore |
PCI |
Membro
dal 4 luglio 1972
all'11 luglio 1972
|
PCI |
Segretario
dal 12 luglio 1972
al 10 luglio 1974
|
|
ENDRICH Enrico |
MSI - DN |
Membro
dal 4 luglio 1972
|
FANFANI Amintore |
DC |
Membro
dal 1 agosto 1973
|
GIRAUDO Giovanni |
DC |
Membro
dal 4 luglio 1972
all'11 luglio 1972
|
DC |
Segretario
dal 12 luglio 1972
|
|
GRONCHI Giovanni |
Misto |
Membro
dal 4 luglio 1972
|
MERZAGORA Cesare |
PLI |
Membro
dall'11 ottobre 1972
al 13 gennaio 1976
|
NENNI Pietro |
PSI |
Membro
dal 4 luglio 1972
|
OLIVA Giorgio |
DC |
Membro
dal 4 luglio 1972
|
PECORARO Antonio |
DC |
Membro
dal 4 luglio 1972
all'11 luglio 1972
|
DC |
Vicepresidente
dal 12 luglio 1972
al 10 luglio 1974
|
|
DC |
Membro
dall'11 luglio 1974
|
|
PELLA Giuseppe |
DC |
Membro
dal 4 luglio 1972
|
PICCIONI Attilio |
DC |
Membro
dal 4 luglio 1972
Deceduto il 10 marzo 1976 |
PIERACCINI Giovanni Sostituito da Gaetano ARFE' dal 25 luglio 1973 al 10 luglio 1974. |
PSI |
Membro
dal 4 luglio 1972
al 10 luglio 1974
|
RIPAMONTI Camillo |
DC |
Membro
dal 4 luglio 1972
al 10 luglio 1972
|
ROSSI Raffaele |
PCI |
Membro
dal 4 luglio 1972
|
RUSSO Luigi |
DC |
Membro
dall'11 luglio 1972
|
SARAGAT Giuseppe |
PSDI |
Membro
dal 4 luglio 1972
|
SCELBA Mario |
DC |
Membro
dal 4 luglio 1972
all'11 luglio 1972
|
DC |
Presidente
dal 12 luglio 1972
|
|
VALENZA Pietro |
PCI |
Membro
dall'11 luglio 1974
|
VALORI Dario |
Fino al 1 agosto 1972 PSIUP Dal 2 agosto 1972 PCI |
Membro
dal 4 luglio 1972
|
VEDOVATO Giuseppe |
DC |
Membro
dal 4 luglio 1972
|
VENTURI Giovanni Sostituito da Giuseppe BARTOLOMEI dall'11 luglio 1972 al 31 luglio 1973. |
DC |
Membro
dall'11 luglio 1972
al 31 luglio 1973
|