Commissioni e Giunte
5ª Commissione permanente
(Finanze e tesoro)III Legislatura
(dal 12 giugno 1958 al 15 maggio 1963)
Ufficio di Presidenza costituito il 10 luglio 1958
Rinnovo biennale il 5 luglio 1960
2º rinnovo biennale l'11 luglio 1962
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
BERTONE Giovanni Battista |
DC |
|
Vicepresidenti | ||
SPAGNOLLI Giovanni |
DC |
Dall'11 maggio 1960
|
GIACOMETTI Guido |
PSI |
|
TRABUCCHI Giuseppe |
DC |
Fino al 9 maggio 1960
|
Segretari | ||
CENINI Pietro |
DC |
|
MINIO Enrico |
PCI |
Fino al 28 novembre 1961
|
BERTOLI Giovanni |
PCI |
Dal 22 marzo 1962
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
ARCUDI Domenico |
MSI - PNM, poi MSI - PDI |
Membro
dal 9 luglio 1958
|
BERGAMASCO Giorgio |
Misto |
Membro
dal 9 luglio 1958
|
BERTOLA Ermenegildo In sostituzione del Ministro Giuseppe TRABUCCHI. |
DC |
Membro
dal 5 dicembre 1961
al 27 marzo 1962
|
BERTOLI Giovanni |
PCI |
Membro
dal 9 luglio 1958
al 21 marzo 1962
|
PCI |
Segretario
dal 22 marzo 1962
|
|
BERTONE Giovanni Battista |
DC |
Membro
dal 9 luglio 1958
al 9 luglio 1958
|
DC |
Presidente
dal 10 luglio 1958
|
|
BOSCO Giacinto In sostituzione del Sottosegretario di Stato Angelo DE LUCA. |
DC |
Membro
dal 3 marzo 1959
al 26 luglio 1960
|
BRACCESI Giorgio In sostituzione del Ministro Giuseppe MEDICI. |
DC |
Membro
dal 15 febbraio 1959
al 3 marzo 1959
|
DC |
Membro
dal 3 marzo 1959
al 14 febbraio 1959
|
|
CENINI Pietro |
DC |
Membro
dal 9 luglio 1958
al 9 luglio 1958
|
DC |
Segretario
dal 10 luglio 1958
|
|
CONTI Alfredo |
DC |
Membro
dal 9 luglio 1958
|
DE GIOVINE Alfonso In sostituzione del Ministro Giuseppe TRABUCCHI. |
DC |
Membro
dal 27 marzo 1962
|
DE LUCA Angelo Sostituito da Giacinto BOSCO dal 3 marzo 1959 al 26 luglio 1960. |
DC |
Membro
dal 9 luglio 1958
|
FORTUNATI Paolo |
PCI |
Membro
dal 9 luglio 1958
|
FRANZA Enea |
MSI - PDI |
Membro
dal 18 gennaio 1960
|
GALLOTTI BALBONI Luisa |
PCI |
Membro
dal 9 luglio 1958
|
GIACOMETTI Guido |
PSI |
Membro
dal 9 luglio 1958
al 9 luglio 1958
|
PSI |
Vicepresidente
dal 10 luglio 1958
|
|
GUGLIELMONE Teresio |
DC |
Membro
dal 9 luglio 1958
Deceduto il 24 gennaio 1959 |
JANNACCONE Pasquale |
Misto |
Membro
dal 9 luglio 1958
Deceduto il 22 dicembre 1959 |
MARIOTTI Luigi |
PSI |
Membro
dal 9 luglio 1958
|
MEDICI Giuseppe Sostituito da Pietro MICARA dal 9 luglio 1958 al 15 febbraio 1959. Sostituito da Giorgio BRACCESI dal 15 febbraio 1959 al 3 marzo 1959. |
DC |
Membro
dal 9 luglio 1958
al 3 marzo 1959
|
MICARA Pietro In sostituzione del Ministro Giuseppe MEDICI. |
DC |
Membro
dal 9 luglio 1958
al 15 febbraio 1959
|
DC |
Membro
dal 3 marzo 1959
al 28 luglio 1960
|
|
MINIO Enrico |
PCI |
Membro
dal 9 luglio 1958
al 9 luglio 1958
|
PCI |
Segretario
dal 10 luglio 1958
al 28 novembre 1961
|
|
MOTT Angelo Giacomo |
DC |
Membro
dal 9 luglio 1958
|
OLIVA Giorgio |
DC |
Membro
dal 9 luglio 1958
|
PARATORE Giuseppe |
Misto |
Membro
dal 9 luglio 1958
|
PARRI Ferruccio |
PSI |
Membro
dal 25 settembre 1958
|
PSI |
Membro
dal 25 settembre 1958
al 15 maggio 1963
|
|
PESENTI Antonio |
PCI |
Membro
dal 9 luglio 1958
|
PIOLA Giacomo Sostituito da Pietro MICARA dal 3 marzo 1959 al 28 luglio 1960. |
DC |
Membro
dal 9 luglio 1958
Deceduto il 20 gennaio 1963 |
PONTI Giovanni In sostituzione del Sottosegretario di Stato Giovanni SPAGNOLLI. |
DC |
Membro
dal 9 luglio 1958
al 10 maggio 1960
|
DC |
Membro
dal 10 maggio 1960
al 5 dicembre 1961
|
|
RODA Giuseppe |
PSI |
Membro
dal 9 luglio 1958
|
RONZA Carlo |
PSI |
Membro
dal 9 luglio 1958
al 24 settembre 1958
|
RUGGERI Luigi |
PCI |
Membro
dal 9 luglio 1958
|
SPAGNOLLI Giovanni Sostituito da Giovanni PONTI dal 9 luglio 1958 al 10 maggio 1960. |
DC |
Membro
dal 9 luglio 1958
al 10 maggio 1960
|
DC |
Vicepresidente
dall'11 maggio 1960
|
|
STURZO Luigi |
Misto |
Membro
dal 9 luglio 1958
Deceduto l'8 agosto 1959 |
TRABUCCHI Giuseppe |
DC |
Membro
dal 9 luglio 1958
al 9 luglio 1958
|
DC |
Vicepresidente
dal 10 luglio 1958
al 9 maggio 1960
|
|
Sostituito da
Giovanni PONTI
dall'11 maggio 1960 al 5 dicembre 1961. Sostituito da Ermenegildo BERTOLA dal 5 dicembre 1961 al 27 marzo 1962. Sostituito da Alfonso DE GIOVINE dal 27 marzo 1962 al 15 maggio 1963. |
DC |
Membro
dal 10 maggio 1960
|
VALMARANA Giustino |
DC |
Membro
dal 9 luglio 1958
|