Commissioni e Giunte
Giunta delle elezioni
II Legislatura
(dal 25 giugno 1953 all'11 giugno 1958)
Costituita
il 26 giugno 1953
Ufficio di Presidenza costituito il 25 giugno 1953
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidenti | ||
AZARA Antonio |
DC |
Fino al 17 agosto 1953
|
ZOLI Adone |
DC |
Dal 21 agosto 1953
al 17 gennaio 1954
|
DC |
Dal 24 febbraio 1954
al 18 febbraio 1956
|
|
MAGLIANO Giuseppe |
DC |
Dal 2 marzo 1956
|
Vicepresidenti | ||
CANEVARI Emilio |
Lib. Soc. Rep. |
|
NASI Virgilio |
Dem. Ind. Sin. |
|
Segretari | ||
SPALLINO Lorenzo |
DC |
Fino al 21 maggio 1957
|
CORNAGGIA MEDICI Giovanni Maria |
DC |
|
LOCATELLI Amilcare |
PSI |
|
ELIA Raffaele |
DC |
Dal 12 luglio 1957
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
AZARA Antonio |
Dal 25 giugno 1953 DC |
Presidente
fino al 17 agosto 1953
|
BO Giorgio |
Dal 25 giugno 1953 DC |
Membro
fino al 18 maggio 1957
|
BRUNA Settimio |
Dal 25 giugno 1953 DC |
Membro
|
CALDERA Carlo |
Dal 25 giugno 1953 PSI |
Membro
Deceduto il 15 ottobre 1956 |
CANEVARI Emilio |
Dal 25 giugno 1953 Lib. Soc. Rep. |
Vicepresidente
|
CORNAGGIA MEDICI Giovanni Maria |
Dal 25 giugno 1953 DC |
Segretario
|
DE BOSIO Francesco |
Dal 25 giugno 1953 DC |
Membro
|
ELIA Raffaele |
DC |
Membro
dal 23 febbraio 1956
all'11 luglio 1957
|
DC |
Segretario
dal 12 luglio 1957
|
|
FIORENTINO Gaetano |
Dal 25 giugno 1953 al 2 giugno 1954 PNM Dal 3 giugno 1954 Misto |
Membro
|
GRAMEGNA Giuseppe |
Dal 25 giugno 1953 PCI |
Membro
|
GRIECO Ruggero |
Dal 25 giugno 1953 PCI |
Membro
Deceduto il 23 luglio 1955 |
LEONE Leo |
PCI |
Membro
dal 26 settembre 1955
|
LEPORE Antonio |
Dal 25 giugno 1953 DC |
Membro
|
LOCATELLI Amilcare |
Dal 25 giugno 1953 PSI |
Segretario
|
MAGLIANO Giuseppe |
Dal 25 giugno 1953 DC |
Membro
fino al 1 marzo 1956
|
DC |
Presidente
dal 2 marzo 1956
|
|
NASI Virgilio |
Dal 25 giugno 1953 Dem. Ind. Sin. |
Vicepresidente
|
NEGRI Alceo |
PSI |
Membro
dal 23 ottobre 1956
|
PALERMO Mario |
Dal 25 giugno 1953 PCI |
Membro
|
PASTORE Ottavio |
Dal 25 giugno 1953 PCI |
Membro
|
PICCHIOTTI Giacomo |
Dal 25 giugno 1953 PSI |
Membro
|
ROMANO Antonio |
DC |
Membro
dal 9 luglio 1957
|
SALARI Giuseppe |
DC |
Membro
dal 9 luglio 1957
|
SCHIAVONE Domenico |
DC |
Membro
dal 21 luglio 1955
|
SPALLINO Lorenzo |
Dal 25 giugno 1953 DC |
Segretario
fino al 21 maggio 1957
|
SPEZZANO Francesco |
Dal 25 giugno 1953 PCI |
Membro
|
TARTUFOLI Amor |
Dal 25 giugno 1953 DC |
Membro
|
ZELIOLI LANZINI Ennio |
Dal 25 giugno 1953 DC |
Membro
fino all'8 luglio 1955
|
ZOLI Adone |
DC |
Membro
dal 20 agosto 1953
al 20 agosto 1953
|
DC |
Presidente
dal 21 agosto 1953
al 17 gennaio 1954
|
|
DC |
Membro
dal 19 febbraio 1954
al 23 febbraio 1954
|
|
DC |
Presidente
dal 24 febbraio 1954
al 18 febbraio 1956
|