Commissioni e Giunte
4ª Commissione permanente
(Difesa)II Legislatura
(dal 25 giugno 1953 all'11 giugno 1958)
Ufficio di Presidenza costituito il 28 luglio 1953
Rinnovo biennale il 21 luglio 1955
2º rinnovo biennale il 12 luglio 1957
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
CERICA Angelo |
DC |
|
Vicepresidenti | ||
JANNUZZI Onofrio |
DC |
|
PALERMO Mario |
PCI |
|
Segretari | ||
CORNAGGIA MEDICI Giovanni Maria |
DC |
|
CALDERA Carlo |
PSI |
Deceduto il 15 ottobre 1956 |
IORIO Michelangelo |
PSI |
Dal 7 novembre 1956
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
ANGELILLI Ugo |
DC |
Membro
dal 21 luglio 1955
|
BRUNA Settimio |
DC |
Membro
dal 21 luglio 1953
|
CADORNA Raffaele |
Misto |
Membro
dal 21 luglio 1953
all'11 luglio 1957
|
Misto |
Membro
dal 23 luglio 1957
|
|
CALDERA Carlo |
PSI |
Membro
dal 21 luglio 1953
al 27 luglio 1953
|
PSI |
Segretario
dal 28 luglio 1953
Deceduto il 15 ottobre 1956 |
|
CAPORALI Raffaele |
DC |
Membro
dal 2 dicembre 1953
al 2 luglio 1954
|
CENINI Pietro |
DC |
Membro
dal 23 febbraio 1956
|
CERICA Angelo |
DC |
Membro
dal 21 luglio 1953
al 27 luglio 1953
|
DC |
Presidente
dal 28 luglio 1953
|
|
CERUTTI Arduino |
PSI |
Membro
dal 7 novembre 1956
all'11 luglio 1957
|
COLOMBI Arturo Raffaello |
PCI |
Membro
dal 21 luglio 1953
al 3 ottobre 1955
|
CORNAGGIA MEDICI Giovanni Maria |
DC |
Membro
dal 21 luglio 1953
al 27 luglio 1953
|
DC |
Segretario
dal 28 luglio 1953
|
|
DE BACCI Fulvio |
DC |
Membro
dal 3 dicembre 1954
all'11 giugno 1958
|
DC |
Membro
dal 3 dicembre 1954
|
|
DE GIOVINE Alfonso |
DC |
Membro
dal 21 luglio 1953
al 2 dicembre 1954
|
DE LUCA Angelo |
DC |
Membro
dal 21 luglio 1953
al 22 febbraio 1956
|
In sostituzione
del Ministro Giuseppe MEDICI. |
DC |
Membro
dal 29 novembre 1956
|
FARINA Giovanni |
PCI |
Membro
dal 21 luglio 1953
|
GRAMMATICO Pietro |
PSI |
Membro
dal 12 luglio 1957
al 3 febbraio 1958
|
GRANZOTTO BASSO Luciano |
Lib. Soc. Rep. |
Membro
dal 21 luglio 1953
|
IMPERIALE Giuseppe |
PCI |
Membro
dal 4 ottobre 1955
|
IORIO Michelangelo |
PSI |
Membro
dal 10 luglio 1956
al 6 novembre 1956
|
PSI |
Segretario
dal 7 novembre 1956
|
|
JANNUZZI Onofrio |
DC |
Membro
dal 21 luglio 1953
al 27 luglio 1953
|
DC |
Vicepresidente
dal 28 luglio 1953
|
|
MARCHINI CAMIA Francesco |
DC |
Membro
dal 3 luglio 1954
|
MARTINI Ferdinando |
DC |
Membro
dal 21 luglio 1953
Deceduto il 31 ottobre 1953 |
MEDICI Giuseppe Sostituito da Angelo DE LUCA dal 29 novembre 1956 all'11 giugno 1958. |
DC |
Membro
dal 21 luglio 1955
|
MESSE Giovanni |
Fino al 22 novembre 1956 DC Dal 23 novembre 1956 Misto |
Membro
dal 21 luglio 1953
|
MORANDI Rodolfo |
PSI |
Membro
dal 21 luglio 1953
Deceduto il 26 luglio 1955 |
NEGRI Alceo |
PSI |
Membro
dal 5 ottobre 1955
|
PALERMO Mario |
PCI |
Membro
dal 21 luglio 1953
al 27 luglio 1953
|
PCI |
Vicepresidente
dal 28 luglio 1953
|
|
PRESTISIMONE Pasquale |
MSI |
Membro
dal 21 luglio 1953
|
RIZZATTI Antonio |
DC |
Membro
dal 21 luglio 1953
|
ROGADEO Francesco |
PNM |
Membro
dal 12 luglio 1957
|
SECCHIA Pietro |
PCI |
Membro
dal 21 luglio 1953
|
SMITH Tomaso |
Dem. Ind. Sin. |
Membro
dal 21 luglio 1953
|
TADDEI Leonetto |
Fino al 26 giugno 1957 PNM Dal 27 giugno 1957 Misto |
Membro
dal 21 luglio 1953
|
VACCARO Nicola |
DC |
Membro
dal 21 luglio 1953
al 20 luglio 1955
|