Commissioni e Giunte
10ª Commissione permanente
(Industria, commercio, turismo)XVII Legislatura
(dal 15 marzo 2013 al 22 marzo 2018)
Annuncio componenti: seduta n. 19 del 7 maggio 2013
Costituita
il 7 maggio 2013
Ufficio di Presidenza costituito il 7 maggio 2013
Rinnovo biennale il 21 gennaio 2016
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
MUCCHETTI Massimo |
PD |
Fino al 20 gennaio 2016
|
PD |
Dal 21 gennaio 2016
|
|
Vicepresidenti | ||
PELINO Paola |
PdL, poi FI-PdL XVII |
Fino al 20 gennaio 2016
|
FI-PdL XVII |
Dal 21 gennaio 2016
|
|
CONSIGLIO Nunziante |
LN-Aut |
Fino al 20 gennaio 2016
|
DI BIAGIO Aldo |
AP (NCD-UDC), poi AP (Ncd-CpI), poi AP (Ncd-CpE), poi AP-CpE, poi AP-CpE-NCD |
Dal 21 gennaio 2016
|
Segretari | ||
GALIMBERTI Paolo |
PdL, poi FI-PdL XVII |
Fino al 20 gennaio 2016
|
SCALIA Francesco |
PD |
Dal 21 gennaio 2016
|
PETROCELLI Vito Rosario |
M5S |
Fino al 21 gennaio 2016
|
CONSIGLIO Nunziante |
LN-Aut |
Dal 21 gennaio 2016
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
ASTORRE Bruno |
PD |
Membro
dal 7 maggio 2013
|
AUGELLO Andrea |
Fino al 14 novembre 2013 PdL Dal 15 novembre 2013 NCD |
Membro
dal 7 maggio 2013
al 23 novembre 2013
|
BERTACCO Stefano |
Misto |
Membro
dal 29 settembre 2017
|
BILARDI Giovanni |
Fino al 14 novembre 2013 GAL Dal 15 novembre 2013 NCD |
Membro
dal 7 maggio 2013
al 23 novembre 2013
|
BOCCA Bernabo' |
PdL, poi FI-PdL XVII |
Membro
dal 7 maggio 2013
|
BUBBICO Filippo Sostituito da Francesco GIACOBBE dal 7 maggio 2013 al 2 marzo 2017. |
Fino al 27 febbraio 2017 PD Dal 28 febbraio 2017 Art.1-MDP |
Membro
dal 7 maggio 2013
al 2 marzo 2017
|
BUEMI Enrico In sostituzione del Vice ministro Riccardo NENCINI. |
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE |
Membro
dal 2 febbraio 2016
al 23 marzo 2017
|
CAMPANELLA Francesco |
Fino al 30 maggio 2017 Misto Dal 31 maggio 2017 Art.1-MDP, poi Art.1-MDP-LeU |
Membro
dal 4 maggio 2017
|
CARIDI Antonio Stefano |
Fino al 14 novembre 2013 PdL Dal 15 novembre 2013 NCD, poi AP (NCD-UDC) fino al 18 dicembre 2014 Dal 19 dicembre 2014 GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI), poi GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV), poi GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF), poi GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV), poi GAL (GS, PpI, FV, M), poi GAL (GS, PpI, FV, M, MBI), poi GAL (GS, PpI, FV, M, MBI, Id), poi GAL (GS, PpI, M, MBI, Id, E-E), poi GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL), poi GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL), poi GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL), poi GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI), poi GAL (DI, Id, GS, M, MPL, RI, E-E), poi GAL (DI, GS, MPL, RI), poi GAL (DI, GS, PpI, RI), poi GAL (DI, GS, PpI, RI, SA), poi GAL-UDC |
Membro
dal 7 maggio 2013
all'11 gennaio 2018
|
CASTALDI Gianluca |
M5S |
Membro
dal 7 maggio 2013
|
COLLINA Stefano |
PD |
Membro
dal 7 maggio 2013
al 10 giugno 2014
|
CONSIGLIO Nunziante |
LN-Aut |
Vicepresidente
dal 7 maggio 2013
al 20 gennaio 2016
|
LN-Aut |
Segretario
dal 21 gennaio 2016
|
|
CONTI Riccardo |
Fino al 20 dicembre 2017 Misto Dal 21 dicembre 2017 GAL-UDC |
Membro
dal 3 luglio 2017
|
DELLA VEDOVA Benedetto Sostituito da Pietro ICHINO dal 6 marzo 2014 al 2 marzo 2015. Sostituito da Salvatore MARGIOTTA dal 3 marzo 2015 al 21 gennaio 2016. |
Fino al 25 febbraio 2015 SCpI Dal 26 febbraio 2015 Misto |
Membro
dall'11 dicembre 2013
al 21 gennaio 2016
|
DE MONTE Isabella |
PD |
Membro
dal 10 giugno 2014
al 26 giugno 2014
|
DE POLI Antonio |
Fino al 20 dicembre 2017 Misto Dal 21 dicembre 2017 GAL-UDC |
Membro
dal 1 giugno 2017
all'11 gennaio 2018
|
DI BIAGIO Aldo |
AP (NCD-UDC), poi AP (Ncd-CpI), poi AP (Ncd-CpE), poi AP-CpE, poi AP-CpE-NCD |
Vicepresidente
dal 21 gennaio 2016
|
D'ONGHIA Angela |
SCpI, poi PI |
Membro
dal 7 maggio 2013
all'11 dicembre 2013
|
ESPOSITO Giuseppe |
NCD |
Membro
dal 23 novembre 2013
al 5 dicembre 2013
|
FABBRI Camilla |
PD |
Membro
dal 7 maggio 2013
|
FISSORE Elena |
PD |
Membro
dal 7 maggio 2013
|
FUCKSIA Serenella |
Fino al 24 maggio 2017 Misto Dal 25 maggio 2017 FL (Id-PL, PLI) |
Membro
dal 21 gennaio 2016
|
GALIMBERTI Paolo |
PdL, poi FI-PdL XVII |
Segretario
dal 7 maggio 2013
al 20 gennaio 2016
|
FI-PdL XVII |
Membro
dal 21 gennaio 2016
|
|
GAMBARO Adele |
Fino al 19 gennaio 2016 Misto Dal 20 gennaio 2016 AL-A, poi AL-A (MpA), poi AL-A, poi ALA-SCCLP, poi ALA, poi ALA-PRI |
Membro
dal 27 giugno 2013
|
GIACOBBE Francesco In sostituzione del Vice ministro Filippo BUBBICO. |
PD |
Membro
dal 7 maggio 2013
al 2 marzo 2017
|
GIROTTO Gianni Pietro |
M5S |
Membro
dal 7 maggio 2013
|
GRANAIOLA Manuela |
Art.1-MDP, poi Art.1-MDP-LeU |
Membro
dal 2 marzo 2017
|
ICHINO Pietro In sostituzione del Sottosegretario di Stato Benedetto DELLA VEDOVA. |
Fino al 17 febbraio 2015 SCpI Dal 18 febbraio 2015 PD |
Membro
dal 6 marzo 2014
al 2 marzo 2015
|
LANGELLA Pietro |
Fino al 19 novembre 2013 PdL Dal 20 novembre 2013 GAL, poi GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI) fino al 15 dicembre 2014 Dal 16 dicembre 2014 al 28 luglio 2015 AP (NCD-UDC) Dal 29 luglio 2015 AL-A |
Membro
dal 7 maggio 2013
al 28 settembre 2015
|
LANZILLOTTA Linda |
PD |
Membro
dall'11 marzo 2015
al 6 marzo 2017
|
LONGO Fausto Guilherme |
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI, poi Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE |
Membro
dal 7 maggio 2013
|
MANCUSO Bruno In sostituzione del Sottosegretario di Stato Simona VICARI. |
NCD |
Membro
dal 5 dicembre 2013
all'11 marzo 2014
|
MARGIOTTA Salvatore In sostituzione del Sottosegretario di Stato Benedetto DELLA VEDOVA. |
Fino al 20 gennaio 2016 Misto Dal 21 gennaio 2016 AP (NCD-UDC) |
Membro
dal 3 marzo 2015
al 21 gennaio 2016
|
MARINO Luigi |
AP (NCD-UDC), poi AP (Ncd-CpI), poi AP (Ncd-CpE), poi AP-CpE, poi AP-CpE-NCD |
Membro
dal 18 febbraio 2015
|
MERLONI Maria Paola |
SCpI, poi
PI fino al 17 dicembre 2014 Dal 18 dicembre 2014 Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE |
Membro
dal 7 maggio 2013
al 18 dicembre 2014
|
MESSINA Alfredo |
PdL, poi FI-PdL XVII |
Membro
dal 7 maggio 2013
al 29 ottobre 2015
|
FI-PdL XVII |
Membro
dal 26 gennaio 2016
|
|
MUCCHETTI Massimo |
PD |
Presidente
dal 7 maggio 2013
al 20 gennaio 2016
|
PD |
Presidente
dal 21 gennaio 2016
|
|
MUNERATO Emanuela |
Misto |
Membro
dal 21 gennaio 2016
al 4 maggio 2017
|
NENCINI Riccardo Sostituito da Enrico BUEMI dal 2 febbraio 2016 al 23 marzo 2017. |
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE |
Membro
dal 2 febbraio 2016
al 23 marzo 2017
|
ORRU' Pamela Giacoma Giovanna |
PD |
Membro
dal 7 maggio 2013
al 16 gennaio 2015
|
PELINO Paola |
PdL, poi FI-PdL XVII |
Vicepresidente
dal 7 maggio 2013
al 20 gennaio 2016
|
FI-PdL XVII |
Vicepresidente
dal 21 gennaio 2016
|
|
PEPE Bartolomeo |
Fino al 9 giugno 2015 Misto Dal 10 giugno 2015 GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF), poi GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV), poi GAL (GS, PpI, FV, M) |
Membro
dal 2 aprile 2014
al 5 agosto 2015
|
PERRONE Luigi |
Fino al 29 maggio 2015 FI-PdL XVII Dal 30 maggio 2015 CRi, poi CoR fino al 1 aprile 2017 Dal 2 aprile 2017 al 10 maggio 2017 Misto Dall'11 maggio 2017 GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI), poi GAL (DI, Id, GS, M, MPL, RI, E-E), poi GAL (DI, GS, MPL, RI), poi GAL (DI, GS, PpI, RI), poi GAL (DI, GS, PpI, RI, SA), poi GAL-UDC fino al 21 dicembre 2017 Dal 22 dicembre 2017 NcI |
Membro
dal 28 novembre 2013
|
PETROCELLI Vito Rosario |
M5S |
Segretario
dal 7 maggio 2013
al 21 gennaio 2016
|
PEZZOPANE Stefania |
PD |
Membro
dal 6 marzo 2017
|
SANTANGELO Vincenzo |
M5S |
Membro
dal 7 maggio 2013
al 18 marzo 2014
|
SCALIA Francesco |
PD |
Membro
dal 26 giugno 2014
al 20 gennaio 2016
|
PD |
Segretario
dal 21 gennaio 2016
|
|
SCHIFANI Renato |
NCD, poi AP (NCD-UDC) |
Membro
dall'11 marzo 2014
al 18 febbraio 2015
|
AP (NCD-UDC) |
Membro
dal 2 ottobre 2015
al 21 gennaio 2016
|
|
STEFANO Dario |
Misto |
Membro
dal 7 maggio 2013
al 27 giugno 2013
|
TOMASELLI Salvatore |
PD |
Membro
dal 7 maggio 2013
|
VALDINOSI Mara |
PD |
Membro
dal 16 gennaio 2015
|
VERDINI Denis |
AL-A, poi AL-A (MpA), poi AL-A, poi ALA-SCCLP |
Membro
dal 28 settembre 2015
al 17 marzo 2017
|
VICARI Simona Sostituita da Bruno MANCUSO dal 5 dicembre 2013 all'11 marzo 2014. |
NCD |
Membro
dal 5 dicembre 2013
all'11 marzo 2014
|