Commissioni e Giunte
Commissione contenziosa
XVI Legislatura
(dal 29 aprile 2008 al 14 marzo 2013)
Ufficio di Presidenza costituito il 9 luglio 2008
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
VALENTINO Giuseppe |
PdL |
|
Vicepresidente | ||
FISTAROL Maurizio |
Fino al 12 dicembre 2010 PD Dal 13 dicembre 2010 al 23 febbraio 2011 Misto Dal 24 febbraio 2011 UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE, poi UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-VN-MRE , poi UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI , poi UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI |
|
Riepilogo della composizione
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
BOSCETTO Gabriele |
PdL |
Membro
dal 19 giugno 2008
|
FISTAROL Maurizio |
PD |
Membro
dal 19 giugno 2008
all'8 luglio 2008
|
Fino al 12 dicembre 2010 PD Dal 13 dicembre 2010 al 23 febbraio 2011 Misto Dal 24 febbraio 2011 UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE, poi UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-VN-MRE, poi UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI, poi UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI |
Vicepresidente
dal 9 luglio 2008
|
|
VALENTINO Giuseppe |
PdL |
Presidente
dal 9 luglio 2008
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
DELOGU Mariano |
Fino al 19 dicembre 2012 PdL Dal 20 dicembre 2012 CDN, poi FDI-CDN |
Membro
dal 19 giugno 2008
|
FIORONI Anna Rita |
PD |
Membro
dal 19 giugno 2008
|
IZZO Cosimo |
PdL |
Membro
dal 19 giugno 2008
|
Componenti non Senatori
- Dott.ssa PICCARDI Cristina
- Dott.ssa VITOLO Rosa
- Dott. ORSINI Giovanni - fino al 9 marzo 2010
- p.i. DI PAOLO Fabio - fino al 4 febbraio 2010
- Dott. PERRONE Alessandro - dal 10 marzo 2010
- Dott. TOMASSI Riccardo - dal 5 febbraio 2010
- Prof. SAITTA Antonio
- Prof. SCOGNAMIGLIO Claudio
- Prof. FROSINI Tommaso Edoardo
- Prof. Avv. PATERNITI Pietro
Legislature
- XVIII Legislatura
- XVII Legislatura
- XVI Legislatura
- XV Legislatura
- XIV Legislatura
- XIII Legislatura