Commissioni e Giunte
6ª Commissione permanente
(Finanze e tesoro)XVI Legislatura
(dal 29 aprile 2008 al 14 marzo 2013)
Annuncio componenti: seduta n. 515 del 3 marzo 2011
Costituita
il 22 maggio 2008
Ufficio di Presidenza costituito il 22 maggio 2008
Rinnovo biennale il 13 ottobre 2010
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
BALDASSARRI Mario |
Fino al 1 agosto 2010 PdL Dal 2 agosto 2010 al 1 marzo 2011 FLI Dal 2 marzo 2011 al 13 luglio 2011 Misto Dal 14 luglio 2011 Per il Terzo Polo:ApI-FLI, poi Per il Terzo Polo:ApI-FLI-CD |
|
Vicepresidenti | ||
FERRARA Mario |
Fino al 20 luglio 2011 PdL Dal 21 luglio 2011 CN-Io Sud, poi CN-Io Sud-FS , poi CN:GS-SI-PID-IB , poi CN:GS-SI-PID-IB-FI |
|
MUSI Adriano |
PD |
|
Segretari | ||
SPEZIALI Vincenzo |
PdL |
|
LEDDI Maria |
PD |
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
AGOSTINI Mauro |
PD |
Membro
dal 22 maggio 2008
all'11 febbraio 2011
|
ALICATA Bruno In sostituzione del Sottosegretario di Stato Antonio GENTILE. |
PdL |
Membro
dal 31 maggio 2011
al 5 dicembre 2011
|
BAIO Emanuela |
Fino al 14 febbraio 2011 PD Dal 15 febbraio 2011 Misto |
Membro
dal 22 maggio 2008
all'8 marzo 2011
|
BALDASSARRI Mario |
Fino al 1 agosto 2010 PdL Dal 2 agosto 2010 al 1 marzo 2011 FLI Dal 2 marzo 2011 al 13 luglio 2011 Misto Dal 14 luglio 2011 Per il Terzo Polo:ApI-FLI, poi Per il Terzo Polo:ApI-FLI-CD |
Presidente
dal 22 maggio 2008
|
BARBOLINI Giuliano |
PD |
Membro
dal 22 maggio 2008
|
BONFRISCO Anna Cinzia In sostituzione del Ministro Maurizio SACCONI. |
PdL |
Membro
dal 22 maggio 2008
al 5 dicembre 2011
|
CARDIELLO Franco |
PdL |
Membro
dal 31 marzo 2012
|
CASOLI Francesco In sostituzione del Sottosegretario di Stato Mario MANTOVANI. |
PdL |
Membro
dal 22 maggio 2008
al 6 giugno 2008
|
CIAMPI Carlo Azeglio |
Misto |
Membro
dal 22 maggio 2008
|
COMPAGNA Luigi |
PdL |
Membro
dal 20 settembre 2010
al 9 marzo 2011
|
CONTI Riccardo |
PdL |
Membro
dal 6 giugno 2008
al 27 marzo 2012
|
COSTA Rosario Giorgio |
PdL |
Membro
dal 22 maggio 2008
|
CRISAFULLI Vladimiro |
PD |
Membro
dal 22 maggio 2008
al 3 marzo 2010
|
CUTRUFO Mauro |
PdL |
Membro
dal 22 maggio 2008
al 13 ottobre 2010
|
PdL |
Membro
dal 27 ottobre 2010
|
|
DE ANGELIS Candido |
Fino al 1 agosto 2010 PdL Dal 2 agosto 2010 FLI |
Membro
dal 22 maggio 2008
al 16 settembre 2010
|
DELOGU Mariano |
PdL |
Membro
dal 9 marzo 2011
al 31 marzo 2012
|
FDI-CDN |
Membro
dal 19 febbraio 2013
|
|
D'UBALDO Lucio Alessio |
PD |
Membro
dal 22 maggio 2008
|
FANTETTI Raffaele |
PdL |
Membro
dal 20 settembre 2010
|
FASANO Enzo |
PdL |
Membro
dal 17 agosto 2011
al 5 dicembre 2011
|
FERRARA Mario |
Fino al 20 luglio 2011 PdL Dal 21 luglio 2011 CN-Io Sud, poi CN-Io Sud-FS, poi CN:GS-SI-PID-IB, poi CN:GS-SI-PID-IB-FI |
Vicepresidente
dal 22 maggio 2008
|
FOLLINI Marco |
PD |
Membro
dall'11 febbraio 2011
all'8 febbraio 2012
|
FONTANA Cinzia Maria |
PD |
Membro
dal 22 maggio 2008
|
FRANCO Paolo |
LNP |
Membro
dal 22 maggio 2008
|
GENTILE Antonio Sostituito da Bruno ALICATA dal 31 maggio 2011 al 5 dicembre 2011. |
PdL |
Membro
dal 22 maggio 2008
|
GERMONTANI Maria Ida |
Fino al 1 agosto 2010 PdL Dal 2 agosto 2010 FLI |
Membro
dal 22 maggio 2008
al 16 settembre 2010
|
Per il Terzo Polo:ApI-FLI, poi Per il Terzo Polo:ApI-FLI-CD |
Membro
dall'11 luglio 2012
all'8 gennaio 2013
|
|
LANNUTTI Elio |
Fino al 20 dicembre 2012 IdV Dal 21 dicembre 2012 Misto |
Membro
dal 22 maggio 2008
|
LAURO Raffaele |
Fino al 20 gennaio 2013 PdL Dal 21 gennaio 2013 Misto |
Membro
dal 13 aprile 2012
|
LEDDI Maria |
PD |
Segretario
dal 22 maggio 2008
|
LENNA Vanni |
PdL |
Membro
dal 5 dicembre 2011
|
MANTOVANI Mario Sostituito da Francesco CASOLI dal 22 maggio 2008 al 6 giugno 2008. |
PdL |
Membro
dal 22 maggio 2008
al 6 giugno 2008
|
MONTANI Enrico |
LNP |
Membro
dal 10 gennaio 2012
al 25 luglio 2012
|
MURA Roberto |
LNP |
Membro
dal 30 gennaio 2009
al 10 gennaio 2012
|
MUSI Adriano |
PD |
Vicepresidente
dal 22 maggio 2008
|
POLI BORTONE Adriana |
CN, poi CN-Io Sud, poi CN-Io Sud-FS |
Membro
dal 3 marzo 2011
al 16 agosto 2011
|
RIZZOTTI Maria |
PdL |
Membro
dal 20 settembre 2010
al 16 novembre 2010
|
ROSSI Paolo |
PD |
Membro
dal 3 marzo 2010
|
SACCONI Maurizio Sostituito da Anna Cinzia BONFRISCO dal 22 maggio 2008 al 5 dicembre 2011. |
PdL |
Membro
dal 22 maggio 2008
al 5 dicembre 2011
|
SCIASCIA Salvatore |
PdL |
Membro
dal 22 maggio 2008
|
SERAFINI Anna Maria |
PD |
Membro
dal 1 marzo 2011
|
SPEZIALI Vincenzo |
PdL |
Segretario
dal 22 maggio 2008
|
STRADIOTTO Marco |
PD |
Membro
dal 22 maggio 2008
|
THALER AUSSERHOFER Helga |
UDC-SVP-Aut, poi UDC-SVP-IS-Aut, poi UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE, poi UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-VN-MRE, poi UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI, poi UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI |
Membro
dal 22 maggio 2008
|
VACCARI Gianvittore |
LNP |
Membro
dal 22 maggio 2008
al 30 gennaio 2009
|
VEDANI Alessandro |
LNP |
Membro
dal 25 luglio 2012
|