Commissioni e Giunte
3ª Commissione permanente
(Affari esteri, emigrazione)XVI Legislatura
(dal 29 aprile 2008 al 14 marzo 2013)
Annuncio componenti: seduta n. 518 del 9 marzo 2011
Costituita
il 22 maggio 2008
Ufficio di Presidenza costituito il 22 maggio 2008
Rinnovo biennale il 13 ottobre 2010
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
DINI Lamberto |
PdL |
|
Vicepresidenti | ||
DIVINA Sergio |
LNP |
Fino al 30 gennaio 2009
|
CABRAS Antonello |
PD |
|
FILIPPI Alberto |
Fino al 2 agosto 2011 LNP Dal 3 agosto 2011 al 3 novembre 2011 Misto Dal 4 novembre 2011 al 17 dicembre 2012 CN-Io Sud-FS, poi CN:GS-SI-PID-IB fino al 17 dicembre 2012 , poi CN:GS-SI-PID-IB-FI fino al 17 dicembre 2012 fino al 17 dicembre 2012 Dal 18 dicembre 2012 Misto |
Dal 18 febbraio 2009
|
Segretari | ||
AMORUSO Francesco Maria |
PdL |
|
MICHELONI Claudio |
PD |
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
AMORUSO Francesco Maria |
PdL |
Segretario
dal 22 maggio 2008
|
ANDREOTTI Giulio |
UDC-SVP-Aut, poi UDC-SVP-IS-Aut, poi UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE, poi UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-VN-MRE, poi UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI, poi UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI |
Membro
dal 22 maggio 2008
|
BETTAMIO Giampaolo |
PdL |
Membro
dal 22 maggio 2008
|
BONINO Emma |
PD |
Membro
dal 13 ottobre 2010
|
BRICOLO Federico |
LNP |
Membro
dal 22 maggio 2008
al 18 novembre 2011
|
CABRAS Antonello |
PD |
Vicepresidente
dal 22 maggio 2008
|
CALIGIURI Battista |
PdL |
Membro
dal 22 maggio 2008
|
CARLINO Giuliana |
IdV |
Membro
dal 22 novembre 2012
|
COMPAGNA Luigi |
PdL |
Membro
dal 22 maggio 2008
al 20 settembre 2010
|
PdL |
Membro
dal 9 marzo 2011
al 5 dicembre 2011
|
|
CONTI Riccardo |
PdL |
Membro
dal 27 marzo 2012
|
CONTINI Barbara |
Fino al 1 marzo 2011 FLI Dal 2 marzo 2011 al 13 luglio 2011 Misto Dal 14 luglio 2011 Per il Terzo Polo:ApI-FLI, poi Per il Terzo Polo:ApI-FLI-CD |
Membro
dal 16 settembre 2010
|
DAVICO Michelino |
LNP |
Membro
dal 18 novembre 2011
|
DI GIROLAMO Nicola |
PdL |
Membro
dal 22 maggio 2008
Dimissioni accettate il 3 marzo 2010 |
DINI Lamberto |
PdL |
Presidente
dal 22 maggio 2008
|
DIVINA Sergio |
LNP |
Vicepresidente
dal 22 maggio 2008
al 30 gennaio 2009
|
FILIPPI Alberto |
LNP |
Membro
dal 30 gennaio 2009
al 17 febbraio 2009
|
Fino al 2 agosto 2011 LNP Dal 3 agosto 2011 al 3 novembre 2011 Misto Dal 4 novembre 2011 CN-Io Sud-FS, poi CN:GS-SI-PID-IB, poi CN:GS-SI-PID-IB-FI fino al 17 dicembre 2012 Dal 18 dicembre 2012 Misto |
Vicepresidente
dal 18 febbraio 2009
|
|
FOLLINI Marco |
PD |
Membro
dal 22 maggio 2008
al 16 dicembre 2008
|
GALIOTO Vincenzo |
UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE |
Membro
dal 20 dicembre 2010
al 3 febbraio 2011
|
UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI |
Membro
dal 23 ottobre 2012
|
|
GIORDANO Basilio |
PdL |
Membro
dal 10 marzo 2010
|
LIVI BACCI Massimo |
PD |
Membro
dal 22 maggio 2008
|
LUSI Luigi |
Dall'8 febbraio 2012 Misto |
Membro
dall'8 febbraio 2012
|
MANTICA Alfredo |
Fino al 19 dicembre 2012 PdL Dal 20 dicembre 2012 CDN, poi FDI-CDN |
Membro
dal 5 dicembre 2011
|
MARCENARO Pietro |
PD |
Membro
dal 22 maggio 2008
|
MARINARO Francesca Maria |
PD |
Membro
dal 22 maggio 2008
|
MARINI Franco |
PD |
Membro
dal 22 maggio 2008
|
MICHELONI Claudio |
PD |
Segretario
dal 22 maggio 2008
|
NESSA Pasquale |
PdL |
Membro
dal 22 maggio 2008
al 19 agosto 2011
|
PALMIZIO Elio Massimo |
Fino al 1 marzo 2011 PdL Dal 2 marzo 2011 CN, poi CN-Io Sud, poi CN-Io Sud-FS fino al 28 luglio 2011 Dal 29 luglio 2011 al 6 febbraio 2012 PdL Dal 7 febbraio 2012 CN:GS-SI-PID-IB, poi CN:GS-SI-PID-IB-FI |
Membro
dal 22 maggio 2008
|
PEDICA Stefano |
Fino al 20 novembre 2012 IdV Dal 21 novembre 2012 Misto |
Membro
dal 22 maggio 2008
|
PERA Marcello |
PdL |
Membro
dal 22 maggio 2008
|
PERDUCA Marco |
PD |
Membro
dal 22 maggio 2008
al 13 ottobre 2010
|
PISANU Beppe |
PdL |
Membro
dal 22 maggio 2008
|
PISCITELLI Salvatore |
CN-Io Sud-FS |
Membro
dal 16 agosto 2011
al 18 novembre 2011
|
POLI BORTONE Adriana |
CN-Io Sud-FS, poi CN:GS-SI-PID-IB |
Membro
dal 19 gennaio 2012
al 31 gennaio 2012
|
RUTELLI Francesco |
Fino al 10 novembre 2009 PD Dall'11 novembre 2009 Misto |
Membro
dal 22 maggio 2008
al 19 novembre 2009
|
SCALFARO Oscar Luigi |
Misto |
Membro
dal 22 maggio 2008
Deceduto il 29 gennaio 2012 |
TOFANI Oreste |
PdL |
Membro
dal 22 maggio 2008
al 5 dicembre 2011
|
TONINI Giorgio |
PD |
Membro
dal 22 maggio 2008
|
ZAVOLI Sergio |
PD |
Membro
dal 15 dicembre 2009
al 24 febbraio 2011
|