Commissioni e Giunte
3ª Commissione permanente
(Affari esteri, emigrazione)XV Legislatura
(dal 28 aprile 2006 al 28 aprile 2008)
Costituita
il 6 giugno 2006
Ufficio di Presidenza costituito il 6 giugno 2006
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
DINI Lamberto |
Fino al 26 novembre 2007 Ulivo Dal 27 novembre 2007 Misto |
|
Vicepresidenti | ||
MANTICA Alfredo |
AN |
|
TONINI Giorgio |
Aut |
|
Segretari | ||
PIANETTA Enrico |
Fino al 6 marzo 2007 FI Dal 7 marzo 2007 DC-PRI-IND-MPA, poi DCA-PRI-MPA |
|
POLITO Antonio |
Ulivo, poi PD-Ulivo |
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
ANDREOTTI Giulio |
Misto |
Membro
dal 6 giugno 2006
|
ANGIUS Gavino |
Fino al 15 maggio 2007 Ulivo Dal 16 maggio 2007 SDSE |
Membro
dal 6 giugno 2006
al 16 maggio 2007
|
ANTONIONE Roberto |
DC-Ind-MA, poi
DC-PRI-IND-MPA fino al 6 marzo 2007 Dal 7 marzo 2007 FI |
Membro
dal 6 giugno 2006
|
BACCINI Mario |
Fino al 3 febbraio 2008 UDC Dal 4 febbraio 2008 Misto |
Membro
dal 6 giugno 2006
|
BARBIERI Roberto |
Fino al 1 maggio 2007 Ulivo Dal 2 maggio 2007 Misto |
Membro
dal 15 giugno 2006
al 28 maggio 2007
|
BETTINI Goffredo Maria |
Ulivo |
Membro
dal 6 giugno 2006
al 15 giugno 2006
|
BORDON Willer |
Fino al 26 novembre 2007 Ulivo Dal 27 novembre 2007 Misto |
Membro
dal 29 maggio 2007
al 2 dicembre 2007
|
BURANI PROCACCINI Maria |
FI |
Membro
dal 6 giugno 2006
|
BUTTIGLIONE Rocco |
UDC |
Membro
dal 6 febbraio 2008
|
COLOMBO Furio |
Ulivo, poi PD-Ulivo |
Membro
dal 6 giugno 2006
|
COSSUTTA Armando |
IU-Verdi-Com |
Membro
dal 6 giugno 2006
|
DEL ROIO Jose' Luiz |
RC-SE |
Membro
dal 6 giugno 2006
|
DINI Lamberto |
Fino al 26 novembre 2007 Ulivo Dal 27 novembre 2007 Misto |
Presidente
dal 6 giugno 2006
|
FOLLINI Marco |
Fino al 18 ottobre 2006 UDC Dal 19 ottobre 2006 Misto |
Membro
dal 6 giugno 2006
al 7 novembre 2006
|
FRUSCIO Dario |
LNP |
Membro
dal 9 novembre 2006
|
LIVI BACCI Massimo |
PD-Ulivo |
Membro
dal 4 dicembre 2007
|
LUNARDI Pietro |
FI |
Membro
dal 6 giugno 2006
|
MANTICA Alfredo |
AN |
Vicepresidente
dal 6 giugno 2006
|
MARTONE Francesco |
RC-SE |
Membro
dal 6 giugno 2006
|
MELE Giorgio |
Fino al 15 maggio 2007 Ulivo Dal 16 maggio 2007 SDSE |
Membro
dal 6 giugno 2006
|
MENARDI Giuseppe |
AN |
Membro
dal 6 giugno 2006
|
MICHELONI Claudio |
Ulivo |
Membro
dal 6 giugno 2006
al 7 novembre 2006
|
Ulivo, poi PD-Ulivo |
Membro
dal 29 maggio 2007
|
|
MORSELLI Stefano |
Fino al 13 settembre 2007 AN Dal 14 settembre 2007 Misto |
Membro
dal 6 giugno 2006
al 19 novembre 2007
|
PERA Marcello |
FI |
Membro
dal 6 giugno 2006
|
PIANETTA Enrico |
Fino al 6 marzo 2007 FI Dal 7 marzo 2007 DC-PRI-IND-MPA, poi DCA-PRI-MPA |
Segretario
dal 6 giugno 2006
|
PISANU Beppe |
FI |
Membro
dal 6 giugno 2006
|
POLITO Antonio |
Ulivo, poi PD-Ulivo |
Segretario
dal 6 giugno 2006
|
POLLASTRI Edoardo |
Ulivo, poi PD-Ulivo |
Membro
dal 6 giugno 2006
|
REBUZZI Antonella |
FI |
Membro
dal 6 giugno 2006
|
ROSSA Sabina |
PD-Ulivo |
Membro
dal 4 dicembre 2007
|
SCALFARO Oscar Luigi |
Misto |
Membro
dal 6 giugno 2006
|
STEFANI Stefano |
LNP |
Membro
dal 6 giugno 2006
al 9 novembre 2006
|
TONINI Giorgio |
Aut |
Vicepresidente
dal 6 giugno 2006
|