Commissioni e Giunte
Commissione parlamentare di inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale
(Deliberazione del 19 luglio 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2006)XV Legislatura
(dal 28 aprile 2006 al 28 aprile 2008)
Annuncio componenti: seduta n. 65 del 7 novembre 2006
Costituita
il 15 novembre 2006
Presidente
nominato il 3 novembre 2006
Ufficio di Presidenza costituito il 15 novembre 2006
Scioglimento il 28 aprile 2008
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
TOMASSINI Antonio |
FI |
|
Vicepresidenti | ||
CAFORIO Giuseppe |
Misto |
|
MASSIDDA Piergiorgio |
DC-PRI-IND-MPA, poi DCA-PRI-MPA |
|
Segretari | ||
GRAMAZIO Domenico |
AN |
|
SCARPETTI Lido |
Ulivo, poi PD-Ulivo |
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
ALLOCCA Salvatore |
RC-SE |
Membro
|
BIANCONI Laura |
FI |
Membro
|
BINETTI Paola |
Ulivo, poi PD-Ulivo |
Membro
|
BODINI Paolo |
Ulivo, poi PD-Ulivo |
Membro
|
BOSONE Daniele |
Aut |
Membro
|
CAFORIO Giuseppe |
Misto |
Membro
fino al 14 novembre 2006
|
Misto |
Vicepresidente
dal 15 novembre 2006
|
|
CARRARA Valerio |
FI |
Membro
|
CURSI Cesare |
AN |
Membro
|
EMPRIN GILARDINI Erminia |
RC-SE |
Membro
|
FAZIO Bartolo |
Fino al 28 maggio 2007 Ulivo Dal 29 maggio 2007 Aut |
Membro
|
GABANA Albertino |
Fino al 9 maggio 2007 LNP Dal 10 maggio 2007 al 30 ottobre 2007 Misto Dal 31 ottobre 2007 FI |
Membro
|
GASBARRI Mario |
Ulivo, poi PD-Ulivo |
Membro
|
GRAMAZIO Domenico |
AN |
Membro
fino al 14 novembre 2006
|
AN |
Segretario
dal 15 novembre 2006
|
|
MASSIDDA Piergiorgio |
DC-PRI-IND-MPA |
Membro
fino al 14 novembre 2006
|
DC-PRI-IND-MPA, poi DCA-PRI-MPA |
Vicepresidente
dal 15 novembre 2006
|
|
MERCATALI Vidmer |
Ulivo, poi PD-Ulivo |
Membro
|
MONACELLI Sandra |
UDC |
Membro
|
PIANETTA Enrico |
Fino al 6 marzo 2007 FI Dal 7 marzo 2007 DC-PRI-IND-MPA, poi DCA-PRI-MPA |
Membro
dal 29 gennaio 2007
|
PITTELLI Giancarlo |
FI |
Membro
fino al 29 gennaio 2007
|
SCARPETTI Lido |
Ulivo |
Membro
fino al 14 novembre 2006
|
Ulivo, poi PD-Ulivo |
Segretario
dal 15 novembre 2006
|
|
SILVESTRI Gianpaolo |
IU-Verdi-Com |
Membro
|
TADDEI Vincenzo |
FI |
Membro
|
TOMASSINI Antonio |
FI |
Presidente
|