Commissioni e Giunte
Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari
(Art. 19 del Regolamento)XV Legislatura
(dal 28 aprile 2006 al 28 aprile 2008)
Annuncio componenti: seduta n. 4 del 18 maggio 2006
Costituita
il 6 giugno 2006
Ufficio di Presidenza costituito il 6 giugno 2006
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
NANIA Domenico |
AN |
|
Vicepresidenti | ||
BOCCIA Antonio |
Ulivo, poi PD-Ulivo |
|
SCARABOSIO Aldo |
FI |
Fino al 7 giugno 2006
|
PASTORE Andrea |
FI |
Dal 5 luglio 2006
|
Segretari | ||
CASSON Felice |
Ulivo |
Fino al 19 luglio 2006
|
MALAN Lucio |
FI |
Fino al 19 luglio 2006
|
CARRARA Valerio |
FI |
Dal 19 luglio 2006
|
LUSI Luigi |
Ulivo, poi PD-Ulivo |
Dal 19 luglio 2006
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
ADDUCE Salvatore |
Ulivo, poi PD-Ulivo |
Membro
dal 27 novembre 2006
|
ALBERTI CASELLATI Maria Elisabetta |
FI |
Membro
dal 12 dicembre 2006
|
AUGELLO Andrea |
AN |
Membro
dal 12 dicembre 2006
|
BALBONI Alberto |
AN |
Membro
fino al 19 maggio 2006
|
BARBATO Tommaso |
Misto |
Membro
|
BATTAGLIA Antonio |
AN |
Membro
fino al 19 maggio 2006
|
BERSELLI Filippo |
AN |
Membro
|
BOCCIA Antonio |
Ulivo |
Membro
fino al 5 giugno 2006
|
Ulivo, poi PD-Ulivo |
Vicepresidente
dal 6 giugno 2006
|
|
CALVI Guido |
Ulivo |
Membro
fino al 27 novembre 2006
|
CARLONI Anna Maria |
Ulivo, poi PD-Ulivo |
Membro
|
CARRARA Valerio |
FI |
Membro
dal 7 giugno 2006
al 18 luglio 2006
|
FI |
Segretario
dal 19 luglio 2006
|
|
CASSON Felice |
Ulivo |
Membro
fino al 5 giugno 2006
|
Ulivo |
Segretario
dal 6 giugno 2006
al 19 luglio 2006
|
|
Ulivo, poi PD-Ulivo |
Membro
dal 20 luglio 2006
|
|
DI LELLO FINUOLI Giuseppe |
RC-SE |
Membro
|
D'ONOFRIO Francesco |
UDC |
Membro
|
GHEDINI Niccolo' |
FI |
Membro
fino al 12 dicembre 2006
|
GIAMBRONE Fabio |
Misto |
Membro
fino al 30 maggio 2006
|
GIULIANO Pasquale |
FI |
Membro
dal 17 gennaio 2008
|
IZZO Cosimo |
FI |
Membro
dal 7 giugno 2006
al 17 gennaio 2008
|
LEGNINI Giovanni |
Ulivo, poi PD-Ulivo |
Membro
|
LUSI Luigi |
Ulivo |
Membro
fino al 18 luglio 2006
|
Ulivo, poi PD-Ulivo |
Segretario
dal 19 luglio 2006
|
|
MALAN Lucio |
FI |
Membro
fino al 5 giugno 2006
|
FI |
Segretario
dal 6 giugno 2006
al 19 luglio 2006
|
|
FI |
Membro
dal 20 luglio 2006
|
|
MANZIONE Roberto |
Fino al 26 novembre 2007 Ulivo Dal 27 novembre 2007 Misto |
Membro
|
MARITATI Alberto |
Ulivo |
Membro
fino al 18 maggio 2006
|
NANIA Domenico |
AN |
Membro
fino al 5 giugno 2006
|
AN |
Presidente
dal 6 giugno 2006
|
|
NEGRI Magda |
Aut |
Membro
|
PASTORE Andrea |
FI |
Membro
fino al 4 luglio 2006
|
FI |
Vicepresidente
dal 5 luglio 2006
|
|
PIROVANO Ettore Pietro |
LNP |
Membro
|
RIPAMONTI Natale |
IU-Verdi-Com |
Membro
|
SCARABOSIO Aldo |
FI |
Membro
fino al 5 giugno 2006
|
FI |
Vicepresidente
dal 6 giugno 2006
al 7 giugno 2006
|
|
SINISI Giannicola |
Ulivo |
Membro
fino al 30 maggio 2006
|
STRACQUADANIO Giorgio |
DC-Ind-MA, poi DC-PRI-IND-MPA, poi DCA-PRI-MPA |
Membro
|
TOFANI Oreste |
AN |
Membro
fino al 12 dicembre 2006
|
VIZZINI Carlo |
FI |
Membro
fino al 7 giugno 2006
|
ZANDA Luigi |
Ulivo |
Membro
fino al 30 maggio 2006
|
ZICCONE Guido |
FI |
Membro
fino al 4 giugno 2006
|
ZUCCHERINI Stefano |
RC-SE |
Membro
|